王達人
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王達人的職稱是董事長, 持有股份數是669828, 公司名稱是南華星能源服務股份有限公司, 統一編號是54198275.
董監事資料集 資料集的 王達人 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王達人 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 255172 | 所代表法人: | 南華星能源服務股份有限公司 | 統一編號: 54198275 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 255172 | 所代表法人: | 南華星能源服務股份有限公司 | 統一編號: 54198275 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 31897 | 所代表法人: | 南華星能源服務股份有限公司 | 統一編號: 54198275 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 255172 | 所代表法人: | 南華星能源服務股份有限公司 | 統一編號: 54198275 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 255172 | 所代表法人: | 南華星能源服務股份有限公司 | 統一編號: 54198275 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 31897 | 所代表法人: | 南華星能源服務股份有限公司 | 統一編號: 54198275 |
[ 搜尋所有相關: 王達人 @ 董監事資料集 ]
無其他 南華星能源服務 資料。
[ 搜尋所有 南華星能源服務 ... ]
根據姓名 王達人 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 王達人 ...) | (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯達股份有限公司 | 統一編號: 89790885 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 25050391 | 工廠登記狀態: 生產中 | 屏東縣屏東市橋北里清流巷23號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3111470 | 所代表法人: | 知惠科技股份有限公司 | 統一編號: 25062967 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 65755 | 所代表法人: | 成美全球股份有限公司 | 統一編號: 90396974 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1881714 | 所代表法人: | 緋紅國際股份有限公司 | 統一編號: 90842432 @ 董監事資料集 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯達股份有限公司 | 統一編號: 89790885 @ 董監事資料集 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 25050391 | 工廠登記狀態: 生產中 | 屏東縣屏東市橋北里清流巷23號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3111470 | 所代表法人: | 知惠科技股份有限公司 | 統一編號: 25062967 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 65755 | 所代表法人: | 成美全球股份有限公司 | 統一編號: 90396974 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1881714 | 所代表法人: | 緋紅國際股份有限公司 | 統一編號: 90842432 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王達人 ... ]
名稱 南華星能源服務 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 南華星能源服務)
南華星能源服務股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區正興路209號 | 負責人: 王達人 | 統編: 54198275 | 核准設立 |
姓名 王達人 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 王達人)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
卡維斯股份有限公司 臺北市大安區信義路4段170號3樓 | 王達人 | 83507243 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-06) |
銀寶生物科技有限公司 屏東縣屏東市橋北里清流巷23號 | 王達人 | 25050391 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-02) |
知惠科技股份有限公司 臺北市大安區信義路4段170號3樓之1 | 王達人 | 25062967 | 核准設立 |
凡瑪科技媒體股份有限公司 臺北市大安區信義路4段170號3樓 | 王達人 | 54051498 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-02) |
香港商海華資本股份有限公司 高雄市三民區正興路209號5樓 | 王達人 | 54395389 | 核准設立 |
成美全球股份有限公司 臺北市大安區信義路4段170號3樓 | 王達人 | 90396974 | 核准設立 |
卡維斯股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段170號3樓 | 負責人: 王達人 | 統編: 83507243 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-06) |
銀寶生物科技有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市橋北里清流巷23號 | 負責人: 王達人 | 統編: 25050391 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-02) |
知惠科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段170號3樓之1 | 負責人: 王達人 | 統編: 25062967 | 核准設立 |
凡瑪科技媒體股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段170號3樓 | 負責人: 王達人 | 統編: 54051498 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-02) |
香港商海華資本股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區正興路209號5樓 | 負責人: 王達人 | 統編: 54395389 | 核准設立 |
成美全球股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段170號3樓 | 負責人: 王達人 | 統編: 90396974 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王達人 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
|