陳文龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳文龍的職稱是董事, 持有股份數是11000, 公司名稱是龍沅育樂事業股份有限公司, 統一編號是54522060.
董監事資料集 資料集的 陳文龍 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳文龍 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 龍沅育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 54522060 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 龍沅育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 54522060 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 龍沅育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 54522060 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19000 | 所代表法人: | 龍沅育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 54522060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 龍沅育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 54522060 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 龍沅育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 54522060 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 龍沅育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 54522060 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19000 | 所代表法人: | 龍沅育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 54522060 |
[ 搜尋所有相關: 陳文龍 @ 董監事資料集 ]
無其他 龍沅育樂事業 資料。
[ 搜尋所有 龍沅育樂事業 ... ]
根據姓名 陳文龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳文龍 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/17 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/17 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所所在地: 新北市三重區大智街16號3樓 | 建築師姓名: 陳文龍 | 開業證號: 新北市建開證字第H000286號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 陳枝明 | 高雄市 | 場域: 學校 | 811高雄市楠梓區大學26街1150 號 @ 文化部公共藝術 |
| | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/17 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/17 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所所在地: 新北市三重區大智街16號3樓 | 建築師姓名: 陳文龍 | 開業證號: 新北市建開證字第H000286號 @ 建築師開業登記資訊 |
陳枝明 | 高雄市 | 場域: 學校 | 811高雄市楠梓區大學26街1150 號 @ 文化部公共藝術 |
| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳文龍 ... ]
名稱 龍沅育樂事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 龍沅育樂事業)
龍沅育樂事業股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區忠福里培英路218號1樓 | 負責人: 張盛安 | 統編: 54522060 | 核准設立 |
姓名 陳文龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳文龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宇陳文龍自營計程車行 新北市板橋區成都街68號之34樓 | 陳文龍 | 01861890 | 核准設立 - 獨資 |
陳文龍自營計程車行 新北市板橋區中正路360巷16號1樓 | 陳文龍 | 34656884 | 核准設立 - 獨資 |
汶龍企業社 桃園市龜山區迴龍里龍新街31號3樓 | 陳文龍 | 93018722 | 核准設立 - 獨資 |
文龍蔬果農產行 桃園市龜山區大華里文七一街14號2樓 | 陳文龍 | 85396995 | 廢止 - 獨資 |
元龍蔬果 新北市八里區頂寮二街77號 | 陳文龍 | 50635181 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068121163) |
文龍企業社 彰化縣秀水鄉埔崙村蘇周巷151號1樓 | 陳文龍 | 93349737 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120818298) |
陳文龍自營計程車 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 陳文龍 | 01547598 | 核准設立 - 獨資 |
宏晟實業有限公司 臺中市龍井區田中里龍北路361巷95弄86號 | 陳文龍 | 84699634 | 核准設立 |
宇陳文龍自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區成都街68號之34樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 01861890 | 核准設立 - 獨資 |
陳文龍自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區中正路360巷16號1樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 34656884 | 核准設立 - 獨資 |
汶龍企業社 登記地址: 桃園市龜山區迴龍里龍新街31號3樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 93018722 | 核准設立 - 獨資 |
文龍蔬果農產行 登記地址: 桃園市龜山區大華里文七一街14號2樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 85396995 | 廢止 - 獨資 |
元龍蔬果 登記地址: 新北市八里區頂寮二街77號 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 50635181 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068121163) |
文龍企業社 登記地址: 彰化縣秀水鄉埔崙村蘇周巷151號1樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 93349737 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120818298) |
陳文龍自營計程車 登記地址: 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 01547598 | 核准設立 - 獨資 |
宏晟實業有限公司 登記地址: 臺中市龍井區田中里龍北路361巷95弄86號 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 84699634 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳文龍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
|