朱文雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名朱文雄的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是多聯股份有限公司, 統一編號是54649335.
根據名稱 多聯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 多聯 ...) | (中華民國)新北市立圖書館土城分館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館土城清水圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館土城柑林埤圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館板橋忠孝分館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館板橋浮洲圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館土城分館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館土城清水圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館土城柑林埤圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館土城分館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館土城清水圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館土城柑林埤圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館板橋忠孝分館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館板橋浮洲圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館土城分館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館土城清水圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館土城柑林埤圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 多聯 ... ]
根據姓名 朱文雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 朱文雄 ...) | 敍述者: 林景星 | 上傳者: 林景星 | 故事類別: 家庭/家族,地景,童年 | 敍述的主要人物: 朱文雄 | 發佈日期: 2013/12/13 | 故事摘要: 朱文雄兒時的舊居處,依舊清晰,隨著時間的消逝,環境的更替,當年的畫面已不復存在,唯留在回憶中,永遠不會抹滅。 @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 林景星 | 上傳者: 林景星 | 故事類別: 家庭/家族,童年 | 敍述的主要人物: 朱文雄 | 發佈日期: 2013/12/13 | 故事摘要: 童年的歲月「諸葛四郎」漫畫與布袋戲「大俠一江山」佔據了朱文雄的心靈,他迷戀它、追逐它、冥想它,還曾妄想寫一部「大俠一江山」與「諸葛四郎」結合的武俠小說。 @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 林景星;朱文雄;曾炳炎 | 上傳者: 曾炳炎 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/06 | 故事摘要: 連明德在新竹土生土長,幼時在新竹中學接受教育,培養開放獨立負責的個性。大學畢業後進入竹南鎮農會擔任推廣股長,負責四健會推廣業務30餘年。退休後繼續投入生產合作社,協助做教育訓練業,目前正要申請TTQS... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 電話: 02 25551816 | 公司地址: 臺北市,中山區,長春路20號4樓之6 | 英文名稱: TAIWAN DOUBLE ENDEARMENT TRAVEL SERVICE CO., LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 公司名稱: 驊夏通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230525 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 聯絡電話: 02-2883-5356 | 職稱: 副理事長 | 組織或里辦公處: 台北市承德汽車商圈發展促進會 | 商圈通訊地址: 臺北市承德路4段257號1樓 @ 臺北市商圈通訊錄 |
| 公司名稱: 立航遊覽車有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20240101 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 日盛之旅通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230910 @ 遊覽車駕駛資料 |
敍述者: 林景星 | 上傳者: 林景星 | 故事類別: 家庭/家族,地景,童年 | 敍述的主要人物: 朱文雄 | 發佈日期: 2013/12/13 | 故事摘要: 朱文雄兒時的舊居處,依舊清晰,隨著時間的消逝,環境的更替,當年的畫面已不復存在,唯留在回憶中,永遠不會抹滅。 @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 林景星 | 上傳者: 林景星 | 故事類別: 家庭/家族,童年 | 敍述的主要人物: 朱文雄 | 發佈日期: 2013/12/13 | 故事摘要: 童年的歲月「諸葛四郎」漫畫與布袋戲「大俠一江山」佔據了朱文雄的心靈,他迷戀它、追逐它、冥想它,還曾妄想寫一部「大俠一江山」與「諸葛四郎」結合的武俠小說。 @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 林景星;朱文雄;曾炳炎 | 上傳者: 曾炳炎 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/06 | 故事摘要: 連明德在新竹土生土長,幼時在新竹中學接受教育,培養開放獨立負責的個性。大學畢業後進入竹南鎮農會擔任推廣股長,負責四健會推廣業務30餘年。退休後繼續投入生產合作社,協助做教育訓練業,目前正要申請TTQS... @ 國民記憶庫故事資料 |
電話: 02 25551816 | 公司地址: 臺北市,中山區,長春路20號4樓之6 | 英文名稱: TAIWAN DOUBLE ENDEARMENT TRAVEL SERVICE CO., LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
公司名稱: 驊夏通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230525 @ 遊覽車駕駛資料 |
聯絡電話: 02-2883-5356 | 職稱: 副理事長 | 組織或里辦公處: 台北市承德汽車商圈發展促進會 | 商圈通訊地址: 臺北市承德路4段257號1樓 @ 臺北市商圈通訊錄 |
公司名稱: 立航遊覽車有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20240101 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 日盛之旅通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230910 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 朱文雄 ... ]
名稱 多聯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 多聯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
多聯瓦斯器材行 花蓮縣吉安鄉宜昌村中華路二段七七號一樓 | 林儷金 | 76966050 | 核准設立 - 獨資 |
多聯科技股份有限公司 臺北市中山區南京東路三段168號13樓 | 長 俊連 | 97172133 | 核准設立 |
多聯國際股份有限公司
| | 22886572 | 解散已清算完結 (096年07月26日 北院錦民樹96司字字 第248號) |
克麗斯多聯合股份有限公司 臺北市士林區中正路120之3號6樓 | 陳秋貴 | 28677334 | 核准設立 |
多聯股份有限公司 臺北市中山區新生北路3段19巷17號 | 黃惠蘭 | 54649335 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-19) |
新加坡商多聯絡有限公司台灣分公司 臺北市大安區信義路四段六號十一樓之五 | | 70765605 | 撤回認許 (文號: 2002-10-25 經授商字 第09101438220號) |
百盛多聯合物流股份有限公司 桃園市桃園區武陵里復興路一一○號十六樓 | | 84377211 | 解散 (093年07月08日 經授中字 第0933238524號) |
多聯瓦斯器材行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉宜昌村中華路二段七七號一樓 | 負責人: 林儷金 | 統編: 76966050 | 核准設立 - 獨資 |
多聯科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路三段168號13樓 | 負責人: 長 俊連 | 統編: 97172133 | 核准設立 |
多聯國際股份有限公司 登記地址: | 統編: 22886572 | 解散已清算完結 (096年07月26日 北院錦民樹96司字字 第248號) |
克麗斯多聯合股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區中正路120之3號6樓 | 負責人: 陳秋貴 | 統編: 28677334 | 核准設立 |
多聯股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段19巷17號 | 負責人: 黃惠蘭 | 統編: 54649335 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-19) |
新加坡商多聯絡有限公司台灣分公司 登記地址: 臺北市大安區信義路四段六號十一樓之五 | 統編: 70765605 | 撤回認許 (文號: 2002-10-25 經授商字 第09101438220號) |
百盛多聯合物流股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區武陵里復興路一一○號十六樓 | 統編: 84377211 | 解散 (093年07月08日 經授中字 第0933238524號) |
[ 查詢所有 多聯 ... ]
姓名 朱文雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 朱文雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國聯水電工程行 高雄市鳳山區海洋里新富路498號7樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 朱文雄 | 62915095 | 核准設立 - 獨資 |
宏鑫行 桃園市桃園區中路里中山路926號1樓 | 朱文雄 | 19689099 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089001053) |
我家飲食店 臺中市豐原區南村里豐勢路一段24巷11號一樓 | 朱文雄 | 25233667 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020717325) |
文龍西裝社 宜蘭縣宜蘭市茭白里吳沙路67號 | 朱文雄 | 40565860 | 核准設立 - 獨資 |
進財商店 雲林縣林內鄉林茂村茂興路三六號 | 朱文雄 | 63282105 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040041889) |
右式行 新竹市東區頂竹里東南街136號 | 朱文雄 | 02866654 | 歇業 - 獨資 |
豪華實業股份有限公司 臺北市萬華區西寧南路70之1號至5號1樓、70之22號至25號1樓 | 朱文雄 | 04202957 | 核准設立 |
龍璟金屬工程行 桃園縣八德市大勇里東勇二路69號2樓 | 朱文雄 | 13772676 | 核准設立 - 獨資 |
國聯水電工程行 登記地址: 高雄市鳳山區海洋里新富路498號7樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 朱文雄 | 統編: 62915095 | 核准設立 - 獨資 |
宏鑫行 登記地址: 桃園市桃園區中路里中山路926號1樓 | 負責人: 朱文雄 | 統編: 19689099 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089001053) |
我家飲食店 登記地址: 臺中市豐原區南村里豐勢路一段24巷11號一樓 | 負責人: 朱文雄 | 統編: 25233667 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020717325) |
文龍西裝社 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市茭白里吳沙路67號 | 負責人: 朱文雄 | 統編: 40565860 | 核准設立 - 獨資 |
進財商店 登記地址: 雲林縣林內鄉林茂村茂興路三六號 | 負責人: 朱文雄 | 統編: 63282105 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040041889) |
右式行 登記地址: 新竹市東區頂竹里東南街136號 | 負責人: 朱文雄 | 統編: 02866654 | 歇業 - 獨資 |
豪華實業股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路70之1號至5號1樓、70之22號至25號1樓 | 負責人: 朱文雄 | 統編: 04202957 | 核准設立 |
龍璟金屬工程行 登記地址: 桃園縣八德市大勇里東勇二路69號2樓 | 負責人: 朱文雄 | 統編: 13772676 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 朱文雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
|