李政霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李政霖的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是汎康不動產顧問股份有限公司, 統一編號是54834042.
根據名稱 汎康不動產顧問 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 汎康不動產顧問 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 汎康不動產顧問股份有限公司 | 永兆富地產顧問股份有限公司 | 統一編號: 47048808 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 汎康不動產顧問股份有限公司 | 永兆富地產顧問股份有限公司 | 統一編號: 47048808 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 汎康不動產顧問股份有限公司 | 永兆富地產顧問股份有限公司 | 統一編號: 47048808 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 汎康不動產顧問股份有限公司 | 永兆富地產顧問股份有限公司 | 統一編號: 47048808 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 汎康不動產顧問 ... ]
根據姓名 李政霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李政霖 ...) | 敍述者: 蔡立 | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/05/13 | 故事摘要: 李政霖7歲離開臺灣去美國,在美國長大,會說流利的英語和臺語,中文也沒有忘記。上小學的時候整個學校只有三位東方人,他很快就感覺到自己跟別人不一樣,同學也不知道要如何對待他。現在父母都回臺灣住,李政霖有時... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 總機電話: 29108899 | 公司代號: 3158 | 住址: 新北市新店區民權路95號12樓之2 | 成立日期: 19990325 | 嘉實資訊股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 電話: 05-7851519 | 地址: 雲林縣水林鄉萬興村1鄰2之11號 | 主祀神祇: 王母娘娘 | 教別: 道教 | 負責人: 李政霖 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 統一編號: 25772539 | 工廠負責人姓名: 李政霖 | 工廠地址: 臺南市關廟區東勢里東安街47號1、2樓、49號1樓 | 主要產品: 089其他食品 @ 臨時工廠名錄 |
| 電話: 072268736 | 許可證起始日: 19930128 | 許可證終止日: 19950127 | 負責人姓名: 李政霖 | 機構地址: 高雄市新興區民生一路247號17樓之1 | 終止營業日期: 19930506 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5372198 | 機構負責人姓名: 李政霖 | 機構代碼: 4R1100001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 雲林縣斗六市保庄里建興路146-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5372198 | 機構負責人姓名: 李政霖 | 機構代碼: 4R1100001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 雲林縣斗六市保庄里建興路146-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5820192 | 機構負責人姓名: 李政霖 | 機構代碼: 4R1100003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 雲林縣古坑鄉中山路33號 @ 長照ABC據點 |
敍述者: 蔡立 | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/05/13 | 故事摘要: 李政霖7歲離開臺灣去美國,在美國長大,會說流利的英語和臺語,中文也沒有忘記。上小學的時候整個學校只有三位東方人,他很快就感覺到自己跟別人不一樣,同學也不知道要如何對待他。現在父母都回臺灣住,李政霖有時... @ 國民記憶庫故事資料 |
總機電話: 29108899 | 公司代號: 3158 | 住址: 新北市新店區民權路95號12樓之2 | 成立日期: 19990325 | 嘉實資訊股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
電話: 05-7851519 | 地址: 雲林縣水林鄉萬興村1鄰2之11號 | 主祀神祇: 王母娘娘 | 教別: 道教 | 負責人: 李政霖 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
統一編號: 25772539 | 工廠負責人姓名: 李政霖 | 工廠地址: 臺南市關廟區東勢里東安街47號1、2樓、49號1樓 | 主要產品: 089其他食品 @ 臨時工廠名錄 |
電話: 072268736 | 許可證起始日: 19930128 | 許可證終止日: 19950127 | 負責人姓名: 李政霖 | 機構地址: 高雄市新興區民生一路247號17樓之1 | 終止營業日期: 19930506 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5372198 | 機構負責人姓名: 李政霖 | 機構代碼: 4R1100001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 雲林縣斗六市保庄里建興路146-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5372198 | 機構負責人姓名: 李政霖 | 機構代碼: 4R1100001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 雲林縣斗六市保庄里建興路146-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5820192 | 機構負責人姓名: 李政霖 | 機構代碼: 4R1100003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 雲林縣古坑鄉中山路33號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李政霖 ... ]
名稱 汎康不動產顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 汎康不動產顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
汎康不動產顧問股份有限公司 新北市淡水區英專路76號 | 賴震宇 | 54834042 | 解散 (核准解散日期: 2018-04-02) |
汎康不動產顧問股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區英專路76號 | 負責人: 賴震宇 | 統編: 54834042 | 解散 (核准解散日期: 2018-04-02) |
姓名 李政霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李政霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東霖洋行 臺北市萬華區昆明街257巷18之3號1樓 | 李政霖 | 77147100 | 歇業 - 獨資 |
聰明運動家有限公司 臺北市中山區農安街233號2樓 | 李政霖 | 85130378 | 核准設立 |
原果數位科技企業社 新北市林口區仁愛路2段206之1號 | 李政霖 | 92587561 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128164622) |
健興齒輪精機廠 臺中市大甲區義和里中山路484巷40號 | 李政霖 | 05828198 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020718233) |
佑群企業社 新北市汐止區福德二路183號1樓(現場僅供辦公室使用) | 李政霖 | 09889800 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045238220) |
鴻海電子企業社 嘉義縣溪口鄉溪東村和平路92號 | 李政霖 | 21926175 | 歇業 - 獨資 |
協竑實業社 臺南市關廟區東勢里東安街49號1樓 | 李政霖 | 25772539 | 核准設立 - 獨資 |
吉億機車材料精品 高雄市三民區建興路142號 | 李政霖 | 25988334 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260580500) |
東霖洋行 登記地址: 臺北市萬華區昆明街257巷18之3號1樓 | 負責人: 李政霖 | 統編: 77147100 | 歇業 - 獨資 |
聰明運動家有限公司 登記地址: 臺北市中山區農安街233號2樓 | 負責人: 李政霖 | 統編: 85130378 | 核准設立 |
原果數位科技企業社 登記地址: 新北市林口區仁愛路2段206之1號 | 負責人: 李政霖 | 統編: 92587561 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128164622) |
健興齒輪精機廠 登記地址: 臺中市大甲區義和里中山路484巷40號 | 負責人: 李政霖 | 統編: 05828198 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020718233) |
佑群企業社 登記地址: 新北市汐止區福德二路183號1樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 李政霖 | 統編: 09889800 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045238220) |
鴻海電子企業社 登記地址: 嘉義縣溪口鄉溪東村和平路92號 | 負責人: 李政霖 | 統編: 21926175 | 歇業 - 獨資 |
協竑實業社 登記地址: 臺南市關廟區東勢里東安街49號1樓 | 負責人: 李政霖 | 統編: 25772539 | 核准設立 - 獨資 |
吉億機車材料精品 登記地址: 高雄市三民區建興路142號 | 負責人: 李政霖 | 統編: 25988334 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260580500) |
[ 查詢所有 李政霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|