連峻毅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名連峻毅的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是和發股份有限公司, 統一編號是54867991.
董監事資料集 資料集的 連峻毅 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 連峻毅 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 和發股份有限公司 | 統一編號: 54867991 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 和發股份有限公司 | 統一編號: 54867991 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 和發股份有限公司 | 統一編號: 54867991 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 和發股份有限公司 | 統一編號: 54867991 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 和發股份有限公司 | 統一編號: 54867991 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 和發股份有限公司 | 統一編號: 54867991 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 和發股份有限公司 | 統一編號: 54867991 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 和發股份有限公司 | 統一編號: 54867991 |
[ 搜尋所有相關: 連峻毅 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 和發 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 和發 ...) | 類別名稱: 編織工藝類 | 台東縣 | 地址: 台東縣金峰鄉新興村2鄰26號 @ 工藝中心工藝社區 |
| 類別名稱: 木竹漆工藝類 | 台中市 | 地址: 台中市中區仁愛街8號之7 @ 工藝中心工藝社區 |
| (中華民國)國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)台北市工業設計發展學會;(中華民國)長榮航空;(中華民國)國立台灣藝術大學;(中華民國)中原大學;(中華民國)至善高中;(中華民國)元智大學 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)台北市工業設計發展學會;(中華民國)長榮航空;(中華民國)國立台灣藝術大學;(中華民國)中原大學;(中華民國)至善高中;(中華民國)元智大學 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院材化所 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 精密化學材料技術及應用開發四年計畫 | 專利發明人: 段啟聖 ,鄧宛容 ,黃坤源 ,杜安邦 ,王炳傑 | 證書號碼: ZL200810145894.8 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 地址: 台北市和平西路一段143號九樓之一 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 黑手那卡西─工人樂隊是 一支由工人及工會組織者所成立的工人樂隊,在ICLE(Informational Center of Labor Education,台灣勞工教育資訊發展中心)及工委會(工人立法... | 經度座標: 121.515628 | 緯度座標: 25.0275517 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
類別名稱: 編織工藝類 | 台東縣 | 地址: 台東縣金峰鄉新興村2鄰26號 @ 工藝中心工藝社區 |
類別名稱: 木竹漆工藝類 | 台中市 | 地址: 台中市中區仁愛街8號之7 @ 工藝中心工藝社區 |
(中華民國)國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)台北市工業設計發展學會;(中華民國)長榮航空;(中華民國)國立台灣藝術大學;(中華民國)中原大學;(中華民國)至善高中;(中華民國)元智大學 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)台北市工業設計發展學會;(中華民國)長榮航空;(中華民國)國立台灣藝術大學;(中華民國)中原大學;(中華民國)至善高中;(中華民國)元智大學 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院材化所 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 精密化學材料技術及應用開發四年計畫 | 專利發明人: 段啟聖 ,鄧宛容 ,黃坤源 ,杜安邦 ,王炳傑 | 證書號碼: ZL200810145894.8 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
地址: 台北市和平西路一段143號九樓之一 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 黑手那卡西─工人樂隊是 一支由工人及工會組織者所成立的工人樂隊,在ICLE(Informational Center of Labor Education,台灣勞工教育資訊發展中心)及工委會(工人立法... | 經度座標: 121.515628 | 緯度座標: 25.0275517 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
[ 搜尋所有 和發 ... ]
無其他 連峻毅 資料。
[ 搜尋所有 連峻毅 ... ]
名稱 和發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 和發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
和發炸雞商行 彰化縣和美鎮鹿和路6段411號 | 陳建良 | 47549964 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090816707) |
上和發股份有限公司 彰化縣和美鎮詔安里水源路399號 | 白峻安 | 90265059 | 核准設立 |
和發紡織股份有限公司 彰化縣和美鎮塗厝里和厝路2段376號1樓 | 陳林玉温 | 58007939 | 核准設立 |
和發早餐店 臺南市東區和平里仁和路45之33號1樓 | 黄童亮 | 92448180 | 核准設立 - 獨資 |
和發達有限公司 新北市板橋區信義路163巷5號7樓 | 梁宇和 | 70577420 | 核准設立 |
億和發科技工程行 雲林縣斗六市梅林里埤頭路96號1樓 | 宋和鴻 | 72416914 | 停業 - 獨資 |
和發商店 宜蘭縣頭城鎮城南里和平街80號一樓 | 徐宏達 | 40523074 | 核准設立 - 獨資 |
和發水果行 屏東縣屏東市瑞光里香揚巷一0六號一樓 | 張細和 | 13605988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11268272100) |
和發炸雞商行 登記地址: 彰化縣和美鎮鹿和路6段411號 | 負責人: 陳建良 | 統編: 47549964 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090816707) |
上和發股份有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮詔安里水源路399號 | 負責人: 白峻安 | 統編: 90265059 | 核准設立 |
和發紡織股份有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮塗厝里和厝路2段376號1樓 | 負責人: 陳林玉温 | 統編: 58007939 | 核准設立 |
和發早餐店 登記地址: 臺南市東區和平里仁和路45之33號1樓 | 負責人: 黄童亮 | 統編: 92448180 | 核准設立 - 獨資 |
和發達有限公司 登記地址: 新北市板橋區信義路163巷5號7樓 | 負責人: 梁宇和 | 統編: 70577420 | 核准設立 |
億和發科技工程行 登記地址: 雲林縣斗六市梅林里埤頭路96號1樓 | 負責人: 宋和鴻 | 統編: 72416914 | 停業 - 獨資 |
和發商店 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮城南里和平街80號一樓 | 負責人: 徐宏達 | 統編: 40523074 | 核准設立 - 獨資 |
和發水果行 登記地址: 屏東縣屏東市瑞光里香揚巷一0六號一樓 | 負責人: 張細和 | 統編: 13605988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11268272100) |
[ 查詢所有 和發 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
|