吳瑞芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳瑞芳的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是力康生物科技有限公司, 統一編號是54909205.
根據名稱 力康生物科技 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 力康生物科技 ...) | 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 益力康生物科技有限公司 / | 處分機關: | 處分日期: 04 19 2018 12:00AM | 刊播日期: 01 25 2018 12:00AM | 刊播媒體: 益力康生物科技有限公司 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 益力康生物科技有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: | 刊播日期: 06 18 2014 12:00AM | 刊播媒體: 益力康生物科技有限公司 @ 違規食品廣告資料集 |
| 英文品名: "EASYCURE" Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第003807號 | 有效日期: 2016/11/08 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/04/25 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 益力康生物科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "EASYCURE" Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第003807號 | 有效日期: 20161108 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180425 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 益力康生物科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 許可證字號: 衛部健食規字第000073號 | 證況: 核可 | 核可日期: 2020/07/29 | 申請商: 益力康生物科技有限公司 | 類別: 衛署健食規字 | 保健功效相關成分: HMG-CoA還原酵素抑制劑Monacolin K | 保健功效: 調節血脂功能, 紅麴(規格標準)-調節血脂功能 @ 健康食品資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 益力康生物科技有限公司 | 益樂康國際行銷股份有限公司 | 統一編號: 64952193 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 16908470 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市南區彰南里新義路5號B區 @ 登記工廠名錄 |
| 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 益力康生物科技有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: | 刊播日期: 05 4 2017 12:00AM | 刊播媒體: @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 益力康生物科技有限公司 / | 處分機關: | 處分日期: 04 19 2018 12:00AM | 刊播日期: 01 25 2018 12:00AM | 刊播媒體: 益力康生物科技有限公司 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 益力康生物科技有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: | 刊播日期: 06 18 2014 12:00AM | 刊播媒體: 益力康生物科技有限公司 @ 違規食品廣告資料集 |
英文品名: "EASYCURE" Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第003807號 | 有效日期: 2016/11/08 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/04/25 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 益力康生物科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "EASYCURE" Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第003807號 | 有效日期: 20161108 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180425 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 益力康生物科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
許可證字號: 衛部健食規字第000073號 | 證況: 核可 | 核可日期: 2020/07/29 | 申請商: 益力康生物科技有限公司 | 類別: 衛署健食規字 | 保健功效相關成分: HMG-CoA還原酵素抑制劑Monacolin K | 保健功效: 調節血脂功能, 紅麴(規格標準)-調節血脂功能 @ 健康食品資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 益力康生物科技有限公司 | 益樂康國際行銷股份有限公司 | 統一編號: 64952193 @ 董監事資料集 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 16908470 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市南區彰南里新義路5號B區 @ 登記工廠名錄 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 益力康生物科技有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: | 刊播日期: 05 4 2017 12:00AM | 刊播媒體: @ 違規食品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 力康生物科技 ... ]
根據姓名 吳瑞芳 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 吳瑞芳 ...) | 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器、160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 94979894 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區建國里復興路26巷31之2號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 生命基因功能重建股份有限公司 | 統一編號: 27491486 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 穗瑩美美企業股份有限公司 | 統一編號: 56707696 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 665557 | 所代表法人: | 元太科技工程股份有限公司 | 統一編號: 86286335 @ 董監事資料集 |
主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器、160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 94979894 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區建國里復興路26巷31之2號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 生命基因功能重建股份有限公司 | 統一編號: 27491486 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 穗瑩美美企業股份有限公司 | 統一編號: 56707696 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 665557 | 所代表法人: | 元太科技工程股份有限公司 | 統一編號: 86286335 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳瑞芳 ... ]
名稱 力康生物科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 力康生物科技)
力康生物科技有限公司 登記地址: 臺中市北區錦村里進化路311號1樓 | 負責人: 吳瑞芳 | 統編: 54909205 | 核准設立 |
益力康生物科技有限公司 登記地址: 臺南市南區新義路5號 | 負責人: 陳俊宏 | 統編: 16908470 | 核准設立 |
優力康生物科技有限公司 登記地址: 臺北市內湖區東湖路113巷113號4樓 | 負責人: 李事騎 | 統編: 27963231 | 核准設立 |
活力康生物科技有限公司 登記地址: 新北市板橋區民生路一段三三號一三樓之三 | 統編: 27500056 | 解散 (文號: 2007-12-31 經授中字 第0963336856號) |
益力康生物科技有限公司台中分公司 登記地址: 臺中市南屯區大墩十七街137號9樓 | 負責人: 陳益芳 | 統編: 54076195 | 廢止 |
益力康生物科技有限公司台北分公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路1段1之1號11樓 | 負責人: 陳益芳 | 統編: 54076224 | 廢止 |
[ 查詢所有 力康生物科技 ... ]
姓名 吳瑞芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳瑞芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳家廣州羊肉爐小吃店 苗栗縣苗栗市福星里22鄰中華路223號 | 吳瑞芳 | 39676446 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091002069) |
長興工藝社 新北市板橋區大同街35巷10弄3號 | 吳瑞芳 | 01914812 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
展鵬商行 高雄市苓雅區華堂里文衡2路6號7樓之3 | 仉吳瑞芳 | 06846011 | 歇業 - 獨資 |
元太科技工程股份有限公司濱江分公司 臺北市中山區濱江街287號1樓 | 吳瑞芳 | 24295692 | 廢止 |
元太科技工程股份有限公司新竹分公司 新竹市東區溪埔路91號 | 吳瑞芳 | 25092456 | 核准設立 |
俊豪商行 臺中市潭子區大豐里大豐路3段43巷26弄13號 | 吳瑞芳 | 25419946 | 核准設立 - 獨資 |
龍翔茶坊 南投縣鹿谷鄉廣興村中正一路一四八號 | 吳瑞芳 | 61869072 | 歇業 - 獨資 |
吳家廣州羊肉爐小吃店 登記地址: 苗栗縣苗栗市福星里22鄰中華路223號 | 負責人: 吳瑞芳 | 統編: 39676446 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091002069) |
長興工藝社 登記地址: 新北市板橋區大同街35巷10弄3號 | 負責人: 吳瑞芳 | 統編: 01914812 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
展鵬商行 登記地址: 高雄市苓雅區華堂里文衡2路6號7樓之3 | 負責人: 仉吳瑞芳 | 統編: 06846011 | 歇業 - 獨資 |
元太科技工程股份有限公司濱江分公司 登記地址: 臺北市中山區濱江街287號1樓 | 負責人: 吳瑞芳 | 統編: 24295692 | 廢止 |
元太科技工程股份有限公司新竹分公司 登記地址: 新竹市東區溪埔路91號 | 負責人: 吳瑞芳 | 統編: 25092456 | 核准設立 |
俊豪商行 登記地址: 臺中市潭子區大豐里大豐路3段43巷26弄13號 | 負責人: 吳瑞芳 | 統編: 25419946 | 核准設立 - 獨資 |
龍翔茶坊 登記地址: 南投縣鹿谷鄉廣興村中正一路一四八號 | 負責人: 吳瑞芳 | 統編: 61869072 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳瑞芳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|