吳珮綺
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳珮綺的職稱是董事, 持有股份數是43350, 公司名稱是達樂科技股份有限公司, 統一編號是54930592.
董監事資料集 資料集的 吳珮綺 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳珮綺 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43350 | 所代表法人: | 達樂科技股份有限公司 | 統一編號: 54930592 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 306600 | 所代表法人: | 達樂科技股份有限公司 | 統一編號: 54930592 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 43350 | 所代表法人: | 達樂科技股份有限公司 | 統一編號: 54930592 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43350 | 所代表法人: | 達樂科技股份有限公司 | 統一編號: 54930592 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 306600 | 所代表法人: | 達樂科技股份有限公司 | 統一編號: 54930592 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 43350 | 所代表法人: | 達樂科技股份有限公司 | 統一編號: 54930592 |
[ 搜尋所有相關: 吳珮綺 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54930592 | 電話號碼: 03-3592675 | 桃園市龜山區山福里頂興路41巷53號1樓 |
統一編號: 54930592 | 電話號碼: 03-3592675 | 桃園市龜山區山福里頂興路41巷53號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳珮綺 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 達樂科技 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 達樂科技 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4905000 | 所代表法人: 豐達樂科技有限公司 | 優比思科技股份有限公司 | 統一編號: 83514309 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100000 | 所代表法人: | 豐達樂科技有限公司 | 統一編號: 85078295 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 高速投資有限公司 | 萬達樂科技股份有限公司 | 統一編號: 94149878 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 萬達樂科技股份有限公司 | 統一編號: 94149878 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4905000 | 所代表法人: 豐達樂科技有限公司 | 優比思科技股份有限公司 | 統一編號: 83514309 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100000 | 所代表法人: | 豐達樂科技有限公司 | 統一編號: 85078295 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 高速投資有限公司 | 萬達樂科技股份有限公司 | 統一編號: 94149878 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 萬達樂科技股份有限公司 | 統一編號: 94149878 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 達樂科技 ... ]
根據姓名 吳珮綺 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳珮綺 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 綺程有限公司 | 統一編號: 90391746 @ 董監事資料集 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/12/9 上午 12:00:00 | 臺中市南區文心南路821號3樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 場館實際管理人電話: 06-5901445#72 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 一般停車場 | 臺南市新化區知義里口埤88號 @ 全國運動場館資訊 |
| 主要產品: 321非金屬家具 | 統一編號: 80410168 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里永義路95號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| (中華民國)林菊珍;賴楚穎;曹程凱;簡詩如;黃青木;洪民裕;簡維宏;吳珮綺;陳怡芬、白適銘;高永隆 | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)林菊珍;賴楚穎;曹程凱;簡詩如;黃青木;洪民裕;簡維宏;吳珮綺;陳怡芬、白適銘;高永隆 | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 星盛國際股份有限公司 | 統一編號: 24288550 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 東昇安全科技有限公司 | 統一編號: 24729352 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 綺程有限公司 | 統一編號: 90391746 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/12/9 上午 12:00:00 | 臺中市南區文心南路821號3樓 @ 合法特定寵物業名單 |
場館實際管理人電話: 06-5901445#72 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 一般停車場 | 臺南市新化區知義里口埤88號 @ 全國運動場館資訊 |
主要產品: 321非金屬家具 | 統一編號: 80410168 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里永義路95號1樓 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)林菊珍;賴楚穎;曹程凱;簡詩如;黃青木;洪民裕;簡維宏;吳珮綺;陳怡芬、白適銘;高永隆 | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)林菊珍;賴楚穎;曹程凱;簡詩如;黃青木;洪民裕;簡維宏;吳珮綺;陳怡芬、白適銘;高永隆 | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 星盛國際股份有限公司 | 統一編號: 24288550 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 東昇安全科技有限公司 | 統一編號: 24729352 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳珮綺 ... ]
名稱 達樂科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 達樂科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
達樂科技股份有限公司 桃園市龜山區山福里頂興路41巷53號1樓 | 莊嘉賓 | 54930592 | 核准設立 |
豐達樂科技有限公司 臺北市中山區南京東路2段132號8樓 | 蕭春美 | 85078295 | 核准設立 |
萬達樂科技股份有限公司 臺北市南港區忠孝東路7段510號10樓 | 陳秋慧 | 94149878 | 核准設立 |
達樂科技有限公司 高雄市苓雅區武廟路147號1樓 | | 27217903 | 解散 (文號: 2006-11-28 高市府建二公字 第0950075654號) |
達樂科技股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區山福里頂興路41巷53號1樓 | 負責人: 莊嘉賓 | 統編: 54930592 | 核准設立 |
豐達樂科技有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段132號8樓 | 負責人: 蕭春美 | 統編: 85078295 | 核准設立 |
萬達樂科技股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區忠孝東路7段510號10樓 | 負責人: 陳秋慧 | 統編: 94149878 | 核准設立 |
達樂科技有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區武廟路147號1樓 | 統編: 27217903 | 解散 (文號: 2006-11-28 高市府建二公字 第0950075654號) |
姓名 吳珮綺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳珮綺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
綺勤實業社 桃園市八德區興中里建德路182號11樓 | 吳珮綺 | 85435646 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119008725) |
弘綺工作室 臺南市東區東光里東興路233號2樓 | 吳珮綺 | 85950375 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120036689) |
綺程有限公司 新北市泰山區仁愛路100巷63號10樓 | 吳珮綺 | 90391746 | 核准設立 |
吳家簡餐店 高雄市大樹區中興南路110號 | 吳珮綺 | 91939526 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11261508900) |
松佑行 臺南市佳里區安西里文化西路553號1樓 | 吳珮綺 | 06644660 | 核准設立 - 獨資 |
廣利資源回收企業社 新北市蘆洲區光復路70巷26號2樓(現場僅供辦公室使用) | 吳珮綺 | 09827328 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078126324) |
羅克梵特斯服飾店 臺北市萬華區西寧南路72之1號5樓 | 吳珮綺 | 10359028 | 歇業 - 獨資 |
東昇安全科技有限公司 新北市新店區北宜路2段2號 | 吳珮綺 | 24729352 | 核准設立 |
綺勤實業社 登記地址: 桃園市八德區興中里建德路182號11樓 | 負責人: 吳珮綺 | 統編: 85435646 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119008725) |
弘綺工作室 登記地址: 臺南市東區東光里東興路233號2樓 | 負責人: 吳珮綺 | 統編: 85950375 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120036689) |
綺程有限公司 登記地址: 新北市泰山區仁愛路100巷63號10樓 | 負責人: 吳珮綺 | 統編: 90391746 | 核准設立 |
吳家簡餐店 登記地址: 高雄市大樹區中興南路110號 | 負責人: 吳珮綺 | 統編: 91939526 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11261508900) |
松佑行 登記地址: 臺南市佳里區安西里文化西路553號1樓 | 負責人: 吳珮綺 | 統編: 06644660 | 核准設立 - 獨資 |
廣利資源回收企業社 登記地址: 新北市蘆洲區光復路70巷26號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 吳珮綺 | 統編: 09827328 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078126324) |
羅克梵特斯服飾店 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路72之1號5樓 | 負責人: 吳珮綺 | 統編: 10359028 | 歇業 - 獨資 |
東昇安全科技有限公司 登記地址: 新北市新店區北宜路2段2號 | 負責人: 吳珮綺 | 統編: 24729352 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳珮綺 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
|