周純如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周純如的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是大全國際有限公司, 統一編號是55687742.
| 統一編號: 55687742 | 電話號碼: 02-28728472 | 臺北市中山區南京東路3段201號3樓 |
統一編號: 55687742 | 電話號碼: 02-28728472 | 臺北市中山區南京東路3段201號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 周純如 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 大全國際 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 大全國際 ...) | 統一編號: 70686948 | 電話號碼: | 臺中市清水區南社里忠孝西路三十號一樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 大全國際開發有限公司 | 統一編號: 70686948 @ 董監事資料集 |
| 電話: 87125791 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市信義區信義路四段415號4樓之3 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市新莊區建安街二十四號一樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區南京東路3段201號3樓(315室) @ 醫療器材商資料集 |
統一編號: 70686948 | 電話號碼: | 臺中市清水區南社里忠孝西路三十號一樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 大全國際開發有限公司 | 統一編號: 70686948 @ 董監事資料集 |
電話: 87125791 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市信義區信義路四段415號4樓之3 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市新莊區建安街二十四號一樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區南京東路3段201號3樓(315室) @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 大全國際 ... ]
根據姓名 周純如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 周純如 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-06-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-23 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-16 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-21 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-27 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 團體會址: 臺北市士林區至善路3段71巷8-6號_經本部106年6月8日予以變更備查 | 成立日期: 0671210 | 理事長: 周純如 @ 全國性人民團體名冊 |
| 作者: 周純如著 | 出版機構: 先覺 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 240 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-134-450-8 (平裝, NT$300, 240面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 周純如著 | 出版機構: 先覺 | 版次: | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-134-451-5 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: | 貝可國際股份有限公司 | 統一編號: 27983567 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 149872 | 所代表法人: | 捷易通科技股份有限公司 | 統一編號: 28860825 @ 董監事資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-06-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-23 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-16 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-21 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-27 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
團體會址: 臺北市士林區至善路3段71巷8-6號_經本部106年6月8日予以變更備查 | 成立日期: 0671210 | 理事長: 周純如 @ 全國性人民團體名冊 |
作者: 周純如著 | 出版機構: 先覺 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 240 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-134-450-8 (平裝, NT$300, 240面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 周純如著 | 出版機構: 先覺 | 版次: | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-134-451-5 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: | 貝可國際股份有限公司 | 統一編號: 27983567 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 149872 | 所代表法人: | 捷易通科技股份有限公司 | 統一編號: 28860825 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 周純如 ... ]
名稱 大全國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 大全國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大全國際開發有限公司 臺中市清水區南社里忠孝西路三十號一樓 | 蔡金全 | 70686948 | 核准設立 |
大全國際有限公司 臺北市中山區南京東路3段201號3樓 | 周純如 | 55687742 | 核准設立 |
大全國際精品企業社 臺北市中正區汀州路1段218巷2號2樓 | 李添銅 | 93180837 | 核准設立 - 獨資 |
大全國際貿易有限公司 臺北市信義區信義路4段415號4樓之3 | | 70574583 | 解散 (文號: 2002-12-17 府建商字 第091267883號) |
大全國際有限公司 新竹市新莊里長春街七八號二樓 | | 80235177 | 廢止 (文號: 2007-7-10 經授中字 第0963505053號) |
大全國際開發有限公司 登記地址: 臺中市清水區南社里忠孝西路三十號一樓 | 負責人: 蔡金全 | 統編: 70686948 | 核准設立 |
大全國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路3段201號3樓 | 負責人: 周純如 | 統編: 55687742 | 核准設立 |
大全國際精品企業社 登記地址: 臺北市中正區汀州路1段218巷2號2樓 | 負責人: 李添銅 | 統編: 93180837 | 核准設立 - 獨資 |
大全國際貿易有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路4段415號4樓之3 | 統編: 70574583 | 解散 (文號: 2002-12-17 府建商字 第091267883號) |
大全國際有限公司 登記地址: 新竹市新莊里長春街七八號二樓 | 統編: 80235177 | 廢止 (文號: 2007-7-10 經授中字 第0963505053號) |
姓名 周純如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 周純如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘如康健實業 新北市新莊區中正路708之12號9樓 | 周純如 | 02448688 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045246366) |
田欣花房 新北市板橋區民權路260巷1弄16之2號3樓(現場僅供辦公室使用) | 周純如 | 10525835 | 歇業 - 獨資 |
水尾土羊飲食店 彰化縣彰化市新興里金馬路二段三七一號 | 周純如 | 20343948 | 歇業 - 獨資 |
貝可國際股份有限公司 臺北市內湖區成功路4段188號12樓之17 | 周純如 | 27983567 | 核准設立 |
宥盛國際有限公司 臺北市中山區長安東路2段81號11樓之1 | 周純如 | 29032683 | 核准設立 |
席帷亞寵物精品 新北市板橋區三民路2段181巷21號3樓 | 周純如 | 41065483 | 核准設立 - 合夥 |
薩摩亞商龍騰股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 | 周純如 | 51012107 | 撤回認許 |
薩摩亞商珍寶興業有限公司 臺北市中正區八德路1段46號9樓 | 周純如 | 54395000 | 撤回認許 |
弘如康健實業 登記地址: 新北市新莊區中正路708之12號9樓 | 負責人: 周純如 | 統編: 02448688 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045246366) |
田欣花房 登記地址: 新北市板橋區民權路260巷1弄16之2號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 周純如 | 統編: 10525835 | 歇業 - 獨資 |
水尾土羊飲食店 登記地址: 彰化縣彰化市新興里金馬路二段三七一號 | 負責人: 周純如 | 統編: 20343948 | 歇業 - 獨資 |
貝可國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段188號12樓之17 | 負責人: 周純如 | 統編: 27983567 | 核准設立 |
宥盛國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段81號11樓之1 | 負責人: 周純如 | 統編: 29032683 | 核准設立 |
席帷亞寵物精品 登記地址: 新北市板橋區三民路2段181巷21號3樓 | 負責人: 周純如 | 統編: 41065483 | 核准設立 - 合夥 |
薩摩亞商龍騰股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 | 負責人: 周純如 | 統編: 51012107 | 撤回認許 |
薩摩亞商珍寶興業有限公司 登記地址: 臺北市中正區八德路1段46號9樓 | 負責人: 周純如 | 統編: 54395000 | 撤回認許 |
[ 查詢所有 周純如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
|