顧炳容
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名顧炳容的職稱是董事長, 持有股份數是618300, 公司名稱是長物股份有限公司, 統一編號是55689087.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 21400 | 所代表法人: | 長物股份有限公司 | 統一編號: 55689087 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 21400 | 所代表法人: | 長物股份有限公司 | 統一編號: 55689087 |
[ 搜尋所有相關: 顧炳容 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 長物 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 長物 ...) | (中華民國)張睿峰;(中華民國)張李孺;(中華民國)張國英 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張睿峰;(中華民國)張李孺;(中華民國)張國英 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 學名: | 危害種類: 物理性 | 林木種類: 楓香 | 受害縣市: 台北市 | 種植數量: 0株 | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
| 林育正/長物志文化事業有限公司 | 彰化縣 | 場域: 其他 | 台語文化創意園區 @ 文化部公共藝術 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署回收基管會 | 新聞發布日期: 2022-06-24 14:31:00 | 新聞編號: 20220624143521 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署回收基管會 | 新聞發布日期: 2023-01-18 14:04:00 | 新聞編號: 20230118142516 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 陳建智/長物志文化事業有限公司 | 彰化縣 | 場域: 園區 | 八卦山銀橋廣場 @ 文化部公共藝術 |
| 林玉婷/長物志文化事業有限公司 | 彰化縣 | 場域: 其他 | 彰化鐵路醫院 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)張睿峰;(中華民國)張李孺;(中華民國)張國英 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張睿峰;(中華民國)張李孺;(中華民國)張國英 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
學名: | 危害種類: 物理性 | 林木種類: 楓香 | 受害縣市: 台北市 | 種植數量: 0株 | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
林育正/長物志文化事業有限公司 | 彰化縣 | 場域: 其他 | 台語文化創意園區 @ 文化部公共藝術 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署回收基管會 | 新聞發布日期: 2022-06-24 14:31:00 | 新聞編號: 20220624143521 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署回收基管會 | 新聞發布日期: 2023-01-18 14:04:00 | 新聞編號: 20230118142516 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
陳建智/長物志文化事業有限公司 | 彰化縣 | 場域: 園區 | 八卦山銀橋廣場 @ 文化部公共藝術 |
林玉婷/長物志文化事業有限公司 | 彰化縣 | 場域: 其他 | 彰化鐵路醫院 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 長物 ... ]
根據姓名 顧炳容 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 顧炳容 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 瑞市股份有限公司 | 瑞智金融科技股份有限公司 | 統一編號: 43847822 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22000 | 所代表法人: | 瑞奇蒙股份有限公司 | 統一編號: 55659014 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞室股份有限公司 | 統一編號: 55689024 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 365000 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: 瑞市股份有限公司 | 瑞景股份有限公司 | 統一編號: 93757515 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 瑞市股份有限公司 | 瑞智金融科技股份有限公司 | 統一編號: 43847822 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22000 | 所代表法人: | 瑞奇蒙股份有限公司 | 統一編號: 55659014 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞室股份有限公司 | 統一編號: 55689024 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 365000 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: 瑞市股份有限公司 | 瑞景股份有限公司 | 統一編號: 93757515 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 顧炳容 ... ]
名稱 長物 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 長物)
長物志文化事業有限公司 登記地址: 臺南市北區公園路321巷26號 | 負責人: 陳柏羽 | 統編: 42869853 | 核准設立 |
長物志有限公司 登記地址: 高雄市湖內區民權路22號1樓 | 負責人: 林偉良 | 統編: 28561615 | 核准設立 |
長物股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松仁路100號22樓 | 負責人: 顧炳容 | 統編: 55689087 | 核准設立 |
姓名 顧炳容 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 顧炳容)
瑞景股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松仁路100號22樓 | 負責人: 顧炳容 | 統編: 93757515 | 核准設立 |
瑞智金融科技股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區東昇路108之2號 | 負責人: 顧炳容 | 統編: 43847822 | 核准設立 |
瑞奇蒙股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松仁路100號22樓 | 負責人: 顧炳容 | 統編: 55659014 | 核准設立 |
瑞市股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松仁路100號22樓 | 負責人: 顧炳容 | 統編: 70450730 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|