李緯宸
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李緯宸的職稱是董事, 持有股份數是7000000, 公司名稱是三爺有限公司, 統一編號是55767597.
根據名稱 三爺 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 三爺 ...) | 新聞發布單位: 環境部環境部水質保護司 | 新聞發布日期: 2024-08-20 14:27:00 | 新聞編號: 20240820142833 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署督察總隊 | 新聞發布日期: 2023-04-14 16:35:00 | 新聞編號: 20230414163634 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 06-2663231 | 地址: 臺南市仁德區三甲子三甲里11-5號 | 主祀神祇: 三老爺 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 劉仙化 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 06-2663231 | 地址: 臺南市仁德區文賢里三甲七街260號 | 主祀神祇: 三老爺 | 教別: 道教 | 負責人: 洪永富 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 主要產品: 293通用機械設備、312機車及其零件 | 統一編號: 97481932 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市路竹區三爺里三民路12號一樓 @ 登記工廠名錄 |
| 海拔高度-公尺: 35.0 | 測站狀態: 已撤銷 | 站號: C1P9A0 | 英文站名: Sanye | 高雄市 | 地址: 路竹區82108三爺里民權路7號(三埤國民小學) | 設站日期: 1992-05-01 | 撤站日期: 2013-10-01 | 備註: 原(C1R180)站因縣市代碼不符,於2008/2/25重新編碼為(C1P9A0)站。 @ 氣象測站基本資料 |
新聞發布單位: 環境部環境部水質保護司 | 新聞發布日期: 2024-08-20 14:27:00 | 新聞編號: 20240820142833 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署督察總隊 | 新聞發布日期: 2023-04-14 16:35:00 | 新聞編號: 20230414163634 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 06-2663231 | 地址: 臺南市仁德區三甲子三甲里11-5號 | 主祀神祇: 三老爺 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 劉仙化 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 06-2663231 | 地址: 臺南市仁德區文賢里三甲七街260號 | 主祀神祇: 三老爺 | 教別: 道教 | 負責人: 洪永富 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
主要產品: 293通用機械設備、312機車及其零件 | 統一編號: 97481932 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市路竹區三爺里三民路12號一樓 @ 登記工廠名錄 |
海拔高度-公尺: 35.0 | 測站狀態: 已撤銷 | 站號: C1P9A0 | 英文站名: Sanye | 高雄市 | 地址: 路竹區82108三爺里民權路7號(三埤國民小學) | 設站日期: 1992-05-01 | 撤站日期: 2013-10-01 | 備註: 原(C1R180)站因縣市代碼不符,於2008/2/25重新編碼為(C1P9A0)站。 @ 氣象測站基本資料 |
[ 搜尋所有 三爺 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 幸福尊爵資產股份有限公司 | 統一編號: 52557295 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 幸福尊爵資產股份有限公司 | 統一編號: 52557295 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李緯宸 ... ]
三爺宮 | 地址: 台南市仁德區三甲里三甲子11號之5 | 電話: 06-266-3231 |
三爺武安宮管理委員會 | 地址: 高雄市路竹區三民路54號 | 電話: 07-696-1266 |
高雄市路竹區農會三爺分部 | 地址: 高雄市路竹區三民路41號 | 電話: 07-696-2408 |
高雄縣路竹鄉三爺村辦公處 | 地址: 高雄市路竹區三民路54號 | 電話: 07-696-3344 |
名稱 三爺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 三爺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三爺牛排 臺中市西屯區中工三路235之2號 | 王傳鳳 | 82624237 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108624659) |
三爺有限公司 臺北市信義區永吉路180巷29號1樓 | 李緯宸 | 55767597 | 核准設立 |
泰若彥團隊三爺直播館 彰化縣田中鎮北路里福安路335號1樓 | 林庭祖 | 82482878 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120816797) |
滿月殿三爺佛牌館 臺東縣卑南鄉賓朗村賓朗路537巷20號 | 黃津尉 | 88905179 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120154020) |
十三爺娃娃屋 桃園市觀音區樹林里敬業街15號 | 陳榕廷 | 91289831 | 核准設立 - 獨資 |
三爺立生工廠有限公司 高雄市路竹區三爺里民權路四九號 | | 07932008 | 廢止 (097年09月15日 經授中字 第0973514487號) |
三爺理容院 桃園縣中壢市水尾里新生路420、422號1樓 | 彭春華 | 44963664 | 歇業 - 獨資 |
三爺之店 新北市板橋區中山路1段46號地下1樓 | 簡謝明珠 | 73774380 | 撤銷 - 獨資 |
三爺牛排 登記地址: 臺中市西屯區中工三路235之2號 | 負責人: 王傳鳳 | 統編: 82624237 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108624659) |
三爺有限公司 登記地址: 臺北市信義區永吉路180巷29號1樓 | 負責人: 李緯宸 | 統編: 55767597 | 核准設立 |
泰若彥團隊三爺直播館 登記地址: 彰化縣田中鎮北路里福安路335號1樓 | 負責人: 林庭祖 | 統編: 82482878 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120816797) |
滿月殿三爺佛牌館 登記地址: 臺東縣卑南鄉賓朗村賓朗路537巷20號 | 負責人: 黃津尉 | 統編: 88905179 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120154020) |
十三爺娃娃屋 登記地址: 桃園市觀音區樹林里敬業街15號 | 負責人: 陳榕廷 | 統編: 91289831 | 核准設立 - 獨資 |
三爺立生工廠有限公司 登記地址: 高雄市路竹區三爺里民權路四九號 | 統編: 07932008 | 廢止 (097年09月15日 經授中字 第0973514487號) |
三爺理容院 登記地址: 桃園縣中壢市水尾里新生路420、422號1樓 | 負責人: 彭春華 | 統編: 44963664 | 歇業 - 獨資 |
三爺之店 登記地址: 新北市板橋區中山路1段46號地下1樓 | 負責人: 簡謝明珠 | 統編: 73774380 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 三爺 ... ]
姓名 李緯宸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 李緯宸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上宸企業社 新北市三峽區復興路67號 | 李緯宸 | 99498847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128171301) |
烏龍汽車材料商行 桃園縣新屋鄉深圳村深圳25號1樓 | 李緯宸 | 37793989 | 核准設立 - 獨資 |
大富商行 桃園市八德區大明里福德一路42號 | 李緯宸 | 95079076 | 核准設立 - 獨資 |
上宸企業社 登記地址: 新北市三峽區復興路67號 | 負責人: 李緯宸 | 統編: 99498847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128171301) |
烏龍汽車材料商行 登記地址: 桃園縣新屋鄉深圳村深圳25號1樓 | 負責人: 李緯宸 | 統編: 37793989 | 核准設立 - 獨資 |
大富商行 登記地址: 桃園市八德區大明里福德一路42號 | 負責人: 李緯宸 | 統編: 95079076 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
|