林政彥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林政彥的職稱是監察人, 持有股份數是800, 公司名稱是岱山興業股份有限公司, 統一編號是55958694.
| 主要產品: 140木竹製品、321非金屬家具 | 統一編號: 55958694 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市后里區墩北里文化路五二巷一0號 |
主要產品: 140木竹製品、321非金屬家具 | 統一編號: 55958694 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市后里區墩北里文化路五二巷一0號 |
[ 搜尋所有相關: 林政彥 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 岱山興業 資料。
[ 搜尋所有 岱山興業 ... ]
根據姓名 林政彥 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林政彥 ...) | 林政彥 | 高雄市 | 場域: 政府機構 | 高雄市前鎮區新光路61號 高雄市立圖書總館 @ 文化部公共藝術 |
| 作者: 林政彥著 | 出版機構: 白象文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 456 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7253-20-5 (平裝, NT$600, 456面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7772049 | 機構負責人姓名: 林政彥 | 機構代碼: B21600060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路一段501號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7772049 | 機構負責人姓名: 林政彥 | 機構代碼: B21600060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路一段501號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7772049 | 機構負責人姓名: 林政彥 | 機構代碼: B21600060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路一段501號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2053/12/31 | 機構電話: 08-7772049 | 機構負責人姓名: 林政彥 | 機構代碼: B21600060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路一段501號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20200302 | 特約迄日: 20531231 | 機構電話: 08-7772049 | 機構負責人姓名: 林政彥 | 機構代碼: B21600060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路一段501號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 古福有限公司 | 統一編號: 45891415 @ 董監事資料集 |
林政彥 | 高雄市 | 場域: 政府機構 | 高雄市前鎮區新光路61號 高雄市立圖書總館 @ 文化部公共藝術 |
作者: 林政彥著 | 出版機構: 白象文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 456 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7253-20-5 (平裝, NT$600, 456面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7772049 | 機構負責人姓名: 林政彥 | 機構代碼: B21600060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路一段501號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7772049 | 機構負責人姓名: 林政彥 | 機構代碼: B21600060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路一段501號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7772049 | 機構負責人姓名: 林政彥 | 機構代碼: B21600060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路一段501號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2053/12/31 | 機構電話: 08-7772049 | 機構負責人姓名: 林政彥 | 機構代碼: B21600060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路一段501號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20200302 | 特約迄日: 20531231 | 機構電話: 08-7772049 | 機構負責人姓名: 林政彥 | 機構代碼: B21600060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路一段501號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 古福有限公司 | 統一編號: 45891415 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林政彥 ... ]
名稱 岱山興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 岱山興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
岱山興業股份有限公司 臺中市后里區墩北里文化路五二巷一○號 | | 55958694 | 解散 (文號: 2001-10-4 經90中字 第0903287775號) |
岱山興業股份有限公司 登記地址: 臺中市后里區墩北里文化路五二巷一○號 | 統編: 55958694 | 解散 (文號: 2001-10-4 經90中字 第0903287775號) |
姓名 林政彥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林政彥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
合喬工程行 新北市三重區5華街87巷30號1樓 | 林政彥 | 15548647 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1045240238) |
山萌海室企業社 高雄市鳳山區瑞興里瑞興路253號3樓 | 林政彥 | 25714095 | 歇業 - 獨資 |
吉立太陽眼鏡行 臺北市松山區南京東路5段123巷41之2號3樓 | 林政彥 | 33879325 | 歇業 - 獨資 |
古福有限公司 臺南市南區中華南路1段142巷40號1樓 | 林政彥 | 45891415 | 核准設立 |
永裕商行 新竹市北區水田里中正路402號 | 林政彥 | 47162259 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002406) |
圓緣有機食品專業顧問社 臺北市北投區石牌路2段90巷32號4樓 | 林政彥 | 48954618 | 歇業 - 獨資 |
全惠環保科技股份有限公司 臺南市南區日新里金華路一段503巷105號1樓 | 林政彥 | 53492546 | 解散 (核准解散日期: 2016-08-31) |
原薪國際開發有限公司 臺北市大安區泰順街45號6樓之9 | 林政彥 | 68774781 | 核准設立 |
合喬工程行 登記地址: 新北市三重區5華街87巷30號1樓 | 負責人: 林政彥 | 統編: 15548647 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1045240238) |
山萌海室企業社 登記地址: 高雄市鳳山區瑞興里瑞興路253號3樓 | 負責人: 林政彥 | 統編: 25714095 | 歇業 - 獨資 |
吉立太陽眼鏡行 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段123巷41之2號3樓 | 負責人: 林政彥 | 統編: 33879325 | 歇業 - 獨資 |
古福有限公司 登記地址: 臺南市南區中華南路1段142巷40號1樓 | 負責人: 林政彥 | 統編: 45891415 | 核准設立 |
永裕商行 登記地址: 新竹市北區水田里中正路402號 | 負責人: 林政彥 | 統編: 47162259 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002406) |
圓緣有機食品專業顧問社 登記地址: 臺北市北投區石牌路2段90巷32號4樓 | 負責人: 林政彥 | 統編: 48954618 | 歇業 - 獨資 |
全惠環保科技股份有限公司 登記地址: 臺南市南區日新里金華路一段503巷105號1樓 | 負責人: 林政彥 | 統編: 53492546 | 解散 (核准解散日期: 2016-08-31) |
原薪國際開發有限公司 登記地址: 臺北市大安區泰順街45號6樓之9 | 負責人: 林政彥 | 統編: 68774781 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林政彥 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|