杜瓦克‧ 都耀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名杜瓦克‧ 都耀的職稱是董事, 持有股份數是1400000, 公司名稱是光織屋有限公司, 統一編號是56661354.
| 公司統編: 56661354 | 花蓮縣豐濱鄉豐濱村光豐路9號 | 設立核准日期: 20170609 | 現況: 核准設立 |
公司統編: 56661354 | 花蓮縣豐濱鄉豐濱村光豐路9號 | 設立核准日期: 20170609 | 現況: 核准設立 |
[ 搜尋所有相關: 杜瓦克‧ 都耀 @ 原住民族之公司及商業清冊 ]
根據名稱 光織屋 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 光織屋 ...) | (中華民國)杜瓦克‧都耀 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)杜瓦克‧都耀 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)杜瓦克‧都耀 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)杜瓦克‧都耀 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 光織屋 ... ]
根據姓名 杜瓦克 都耀 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 杜瓦克 都耀 ...) | 創作類別: 文創類 | 屆別: 第五屆 | 年度: 102年度 | 民族: 噶瑪蘭族 @ 原住民藝術工作者駐村計畫錄取名單 |
| 敍述者: 曲獻玉 | 上傳者: 故事行動列車(北車) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/19 | 故事摘要: 杜瓦克都耀是花蓮縣豐濱鄉噶瑪蘭族人,年輕時在外地工作,40歲那年為了照顧家中的年長者,毅然決然回到自己的部落。回到部落後重新學習一些技能,為了傳承噶瑪蘭族的文化,跟著老人家學習手工藝,慢慢把這些手工藝... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 陳淑燕、杜瓦克.都耀(Tuwak.Tuyaw) | 花蓮縣 | 場域: 政府機構 | @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)國立臺灣史前文化博物館;(中華民國)陳淑燕、杜瓦克·都耀;(中華民國)黃文淵 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)國立臺灣史前文化博物館;(中華民國)陳淑燕、杜瓦克·都耀;(中華民國)黃文淵 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
創作類別: 文創類 | 屆別: 第五屆 | 年度: 102年度 | 民族: 噶瑪蘭族 @ 原住民藝術工作者駐村計畫錄取名單 |
敍述者: 曲獻玉 | 上傳者: 故事行動列車(北車) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/19 | 故事摘要: 杜瓦克都耀是花蓮縣豐濱鄉噶瑪蘭族人,年輕時在外地工作,40歲那年為了照顧家中的年長者,毅然決然回到自己的部落。回到部落後重新學習一些技能,為了傳承噶瑪蘭族的文化,跟著老人家學習手工藝,慢慢把這些手工藝... @ 國民記憶庫故事資料 |
陳淑燕、杜瓦克.都耀(Tuwak.Tuyaw) | 花蓮縣 | 場域: 政府機構 | @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)國立臺灣史前文化博物館;(中華民國)陳淑燕、杜瓦克·都耀;(中華民國)黃文淵 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)國立臺灣史前文化博物館;(中華民國)陳淑燕、杜瓦克·都耀;(中華民國)黃文淵 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 杜瓦克 都耀 ... ]
名稱 光織屋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 光織屋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
光織屋有限公司 花蓮縣豐濱鄉豐濱村光豐路9號 | 杜瓦克‧ 都耀 | 56661354 | 核准設立 |
光織屋有限公司 登記地址: 花蓮縣豐濱鄉豐濱村光豐路9號 | 負責人: 杜瓦克‧ 都耀 | 統編: 56661354 | 核准設立 |
姓名 杜瓦克 都耀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 杜瓦克 都耀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
巴特虹岸手作坊 花蓮縣壽豐鄉平和村吳全60號 | 杜瓦克‧都耀 | 39950197 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1060155398) |
巴特虹岸手作坊 登記地址: 花蓮縣壽豐鄉平和村吳全60號 | 負責人: 杜瓦克‧都耀 | 統編: 39950197 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1060155398) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
|