陳政杰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳政杰的職稱是董事, 持有股份數是90000, 公司名稱是春宏股份有限公司, 統一編號是59084791.
董監事資料集 資料集的 陳政杰 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳政杰 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 春宏股份有限公司 | 統一編號: 59084791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 春宏股份有限公司 | 統一編號: 59084791 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 春宏股份有限公司 | 統一編號: 59084791 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 春宏股份有限公司 | 統一編號: 59084791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 春宏股份有限公司 | 統一編號: 59084791 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 春宏股份有限公司 | 統一編號: 59084791 |
[ 搜尋所有相關: 陳政杰 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 春宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 春宏 ...) | (中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/10/06 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/10/06 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 屏東駐地攝影 | 上傳者: 執行團隊(南部) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 葉春宏 | 發佈日期: 2014/03/17 | 故事摘要: 葉春宏民國52年出生,在九個月大時,感染了那個年代相當盛行的小兒麻痺。求學中時常被同學取笑,經歷過無數次的手術都不見效,求職時也時常遭遇困難,雖然這一路上很艱辛,但是他說:「世間上,路本來就不會走的很... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 作者: 林春宏作 | 出版機構: 中市葫蘆墩文化中心 | 版次: | 預訂出版日: 109/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 76 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5414-97-9 (平裝, NT$350, 76面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/10/06 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/10/06 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 屏東駐地攝影 | 上傳者: 執行團隊(南部) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 葉春宏 | 發佈日期: 2014/03/17 | 故事摘要: 葉春宏民國52年出生,在九個月大時,感染了那個年代相當盛行的小兒麻痺。求學中時常被同學取笑,經歷過無數次的手術都不見效,求職時也時常遭遇困難,雖然這一路上很艱辛,但是他說:「世間上,路本來就不會走的很... @ 國民記憶庫故事資料 |
作者: 林春宏作 | 出版機構: 中市葫蘆墩文化中心 | 版次: | 預訂出版日: 109/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 76 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5414-97-9 (平裝, NT$350, 76面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 春宏 ... ]
根據姓名 陳政杰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳政杰 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 杰美國際開發有限公司 | 統一編號: 24389001 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 086碾榖、磨粉及澱粉製品 | 統一編號: 76740899 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣斗南鎮舊社里新生三路六0號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 220塑膠製品、192塗料、染料及顏料 | 統一編號: 70651053 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區光隆里正光街25號 @ 登記工廠名錄 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 紡織所 | 產出年度: 96 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 舒適保健性紡織品研發第二期四年計畫 | 專利發明人: 黎佩玲、陳政杰、林俊宏、林嘉鵬、梁乃允 | 證書號碼: I285694 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 紡織所 | 產出年度: 98 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 健康舒適性紡織品研發四年計畫 | 專利發明人: 黎佩玲、林俊宏、梁乃允、林嘉鵬、陳政杰 | 證書號碼: 7585331 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 82791277 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里工業十五路19號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 昆暘工程有限公司 | 統一編號: 50801842 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 水宇宙科技股份有限公司 | 統一編號: 53991521 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 杰美國際開發有限公司 | 統一編號: 24389001 @ 董監事資料集 |
主要產品: 086碾榖、磨粉及澱粉製品 | 統一編號: 76740899 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣斗南鎮舊社里新生三路六0號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 220塑膠製品、192塗料、染料及顏料 | 統一編號: 70651053 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區光隆里正光街25號 @ 登記工廠名錄 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 紡織所 | 產出年度: 96 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 舒適保健性紡織品研發第二期四年計畫 | 專利發明人: 黎佩玲、陳政杰、林俊宏、林嘉鵬、梁乃允 | 證書號碼: I285694 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 紡織所 | 產出年度: 98 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 健康舒適性紡織品研發四年計畫 | 專利發明人: 黎佩玲、林俊宏、梁乃允、林嘉鵬、陳政杰 | 證書號碼: 7585331 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 82791277 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里工業十五路19號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 昆暘工程有限公司 | 統一編號: 50801842 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 水宇宙科技股份有限公司 | 統一編號: 53991521 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳政杰 ... ]
春宏實業有限公司 | 地址: 台北市士林區小西街28號2樓 | 電話: 02-2881-4587 |
春宏汽車修理廠 | 地址: 南投縣竹山鎮集山路二段942號之72 | 電話: 049-265-5731 |
春宏汽車服務廠 | 地址: 南投縣竹山鎮集山路二段982號 | 電話: 049-655-731 |
春宏機車行 | 地址: 桃園市平鎮區延平路二段53號2樓 | 電話: 03-493-8231 |
春宏機車行 | 地址: 台中市南區美村路二段163號 | 電話: 04-2265-7846 |
春宏機車行 | 地址: 南投縣竹山鎮集山路三段531號 | 電話: 049-265-8932 |
春宏機車行 | 地址: 台南市安南區海佃路二段782號 | 電話: 06-255-2347 |
邱春宏 | 地址: 高雄市三民區鼎強街334號 | 電話: 07-342-2730 |
林春宏建築師事務所 | 地址: 彰化縣彰化市民生南路2號3樓 | 電話: 04-725-8493 |
郭春宏 | 地址: 高雄市仁武區中正路373號 | 電話: 07-371-0070 |
名稱 春宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 春宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
春宏機車行 南投縣竹山鎮延和里集山路三段798號 | 賴春宏 | 06155260 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030001501) |
春宏工程行 雲林縣崙背鄉五魁村五常路二九之一六號一樓 | 林春宏 | 20037531 | 核准設立 - 獨資 |
春宏機車行 臺南市歸仁區看東里中山路一段275號1樓 | 曾朝春 | 17242262 | 核准設立 - 獨資 |
春宏工程行 高雄市三民區順昌街78號9樓之12 | 林春彬 | 41300712 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11261673800) |
春宏建設有限公司 新北市樹林區日新街35號(1樓) | 林春木 | 67187905 | 核准設立 |
春宏機車行 臺南市安南區溪心里海佃路2段796號1樓 | 謝春夫 | 69306174 | 核准設立 - 獨資 |
春宏工程行 苗栗縣三義鄉西湖村10鄰八櫃19之1號 | 鍾昌宏 | 38816601 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031002503) |
春宏股份有限公司 雲林縣臺西鄉和豐村忠孝路113號 | 黃旭宏 | 59084791 | 核准設立 |
春宏機車行 登記地址: 南投縣竹山鎮延和里集山路三段798號 | 負責人: 賴春宏 | 統編: 06155260 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030001501) |
春宏工程行 登記地址: 雲林縣崙背鄉五魁村五常路二九之一六號一樓 | 負責人: 林春宏 | 統編: 20037531 | 核准設立 - 獨資 |
春宏機車行 登記地址: 臺南市歸仁區看東里中山路一段275號1樓 | 負責人: 曾朝春 | 統編: 17242262 | 核准設立 - 獨資 |
春宏工程行 登記地址: 高雄市三民區順昌街78號9樓之12 | 負責人: 林春彬 | 統編: 41300712 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11261673800) |
春宏建設有限公司 登記地址: 新北市樹林區日新街35號(1樓) | 負責人: 林春木 | 統編: 67187905 | 核准設立 |
春宏機車行 登記地址: 臺南市安南區溪心里海佃路2段796號1樓 | 負責人: 謝春夫 | 統編: 69306174 | 核准設立 - 獨資 |
春宏工程行 登記地址: 苗栗縣三義鄉西湖村10鄰八櫃19之1號 | 負責人: 鍾昌宏 | 統編: 38816601 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031002503) |
春宏股份有限公司 登記地址: 雲林縣臺西鄉和豐村忠孝路113號 | 負責人: 黃旭宏 | 統編: 59084791 | 核准設立 |
[ 查詢所有 春宏 ... ]
姓名 陳政杰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳政杰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
杰美國際開發有限公司 新北市三重區過圳街31巷7號(1樓) | 陳政杰 | 24389001 | 核准設立 |
冠茗快餐店 臺南市關廟區香洋里中正路976號1樓 | 陳政杰 | 09118640 | 核准設立 - 獨資 |
全過關運動彩券資訊社 屏東縣屏東市崇智里民族路295號1樓 | 陳政杰 | 37676568 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
順鴻水電材料行 雲林縣古坑鄉東和村廣濟路49號 | 陳政杰 | 38795520 | 停業 (停業起迄日期 107年01月17日 至 108年01月16日) - 獨資 |
昆暘工程有限公司 高雄市大社區萬金路110巷2號1樓 | 陳政杰 | 50801842 | 核准設立 |
華佑水電材料有限公司 雲林縣古坑鄉廣濟路49號 | 陳政杰 | 58331008 | 核准設立 |
越盈工程行 臺南市永康區復國里復國二路69巷6號1樓 | 陳政杰 | 62983635 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120042367) |
國麗實業股份有限公司 臺中市西區柳川東路二段27號1樓 | 陳政杰 | 70651053 | 核准設立 |
杰美國際開發有限公司 登記地址: 新北市三重區過圳街31巷7號(1樓) | 負責人: 陳政杰 | 統編: 24389001 | 核准設立 |
冠茗快餐店 登記地址: 臺南市關廟區香洋里中正路976號1樓 | 負責人: 陳政杰 | 統編: 09118640 | 核准設立 - 獨資 |
全過關運動彩券資訊社 登記地址: 屏東縣屏東市崇智里民族路295號1樓 | 負責人: 陳政杰 | 統編: 37676568 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
順鴻水電材料行 登記地址: 雲林縣古坑鄉東和村廣濟路49號 | 負責人: 陳政杰 | 統編: 38795520 | 停業 (停業起迄日期 107年01月17日 至 108年01月16日) - 獨資 |
昆暘工程有限公司 登記地址: 高雄市大社區萬金路110巷2號1樓 | 負責人: 陳政杰 | 統編: 50801842 | 核准設立 |
華佑水電材料有限公司 登記地址: 雲林縣古坑鄉廣濟路49號 | 負責人: 陳政杰 | 統編: 58331008 | 核准設立 |
越盈工程行 登記地址: 臺南市永康區復國里復國二路69巷6號1樓 | 負責人: 陳政杰 | 統編: 62983635 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120042367) |
國麗實業股份有限公司 登記地址: 臺中市西區柳川東路二段27號1樓 | 負責人: 陳政杰 | 統編: 70651053 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳政杰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
|