嚴淑美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名嚴淑美的職稱是董事, 持有股份數是150000, 公司名稱是健彰煤氣股份有限公司, 統一編號是59315596.
董監事資料集 資料集的 嚴淑美 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 嚴淑美 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 健彰煤氣股份有限公司 | 統一編號: 59315596 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 健彰煤氣股份有限公司 | 統一編號: 59315596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 健彰煤氣股份有限公司 | 統一編號: 59315596 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 健彰煤氣股份有限公司 | 統一編號: 59315596 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 健彰煤氣股份有限公司 | 統一編號: 59315596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 健彰煤氣股份有限公司 | 統一編號: 59315596 |
[ 搜尋所有相關: 嚴淑美 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 嚴淑美 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 嚴淑美 ...) | (中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)嚴淑美 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)嚴淑美 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 永勝瓦斯能源股份有限公司 | 統一編號: 24907861 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)嚴淑美 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)嚴淑美 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 永勝瓦斯能源股份有限公司 | 統一編號: 24907861 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 嚴淑美 ... ]
健彰煤氣灌裝行 | 地址: 高雄市湖內區湖內段682之2號 | 電話: 07-693-2956 |
健彰煤氣灌裝行 | 地址: 高雄市湖內區民族街345號 | 電話: 07-693-5356 |
名稱 健彰煤氣 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 健彰煤氣)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
健彰煤氣股份有限公司 高雄市湖內區民族街345號1樓 | 洪堂元 | 59315596 | 核准設立 |
健彰煤氣灌裝行 高雄市湖內區湖內里民族街345號一樓 | 洪博隆 | 88213794 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661870600) |
健彰煤氣股份有限公司 登記地址: 高雄市湖內區民族街345號1樓 | 負責人: 洪堂元 | 統編: 59315596 | 核准設立 |
健彰煤氣灌裝行 登記地址: 高雄市湖內區湖內里民族街345號一樓 | 負責人: 洪博隆 | 統編: 88213794 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661870600) |
姓名 嚴淑美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 嚴淑美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
南美煤氣行 高雄市湖內區民族街345號 | 嚴淑美 | 88215218 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11162445600) |
嫚妮精品服飾店 高雄市新興區文橫2路167巷37號 | 嚴淑美 | 06989684 | 歇業 - 獨資 |
建國小吃店 臺北市大安區建國南路1段350號1樓 | 嚴淑美 | 18088983 | 核准設立 - 獨資 |
昱禾企業社 臺南市歸仁區六甲里中正南路1段730巷12號1樓 | 嚴淑美 | 26457073 | 歇業 - 獨資 |
南美煤氣行 登記地址: 高雄市湖內區民族街345號 | 負責人: 嚴淑美 | 統編: 88215218 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11162445600) |
嫚妮精品服飾店 登記地址: 高雄市新興區文橫2路167巷37號 | 負責人: 嚴淑美 | 統編: 06989684 | 歇業 - 獨資 |
建國小吃店 登記地址: 臺北市大安區建國南路1段350號1樓 | 負責人: 嚴淑美 | 統編: 18088983 | 核准設立 - 獨資 |
昱禾企業社 登記地址: 臺南市歸仁區六甲里中正南路1段730巷12號1樓 | 負責人: 嚴淑美 | 統編: 26457073 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
|