吳淑櫻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳淑櫻的職稱是董事, 持有股份數是4470, 公司名稱是誠熙股份有限公司, 統一編號是60224406.
董監事資料集 資料集的 吳淑櫻 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳淑櫻 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4470 | 所代表法人: | 誠熙股份有限公司 | 統一編號: 60224406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4470 | 所代表法人: | 誠熙股份有限公司 | 統一編號: 60224406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5650 | 所代表法人: | 誠熙股份有限公司 | 統一編號: 60224406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4470 | 所代表法人: | 誠熙股份有限公司 | 統一編號: 60224406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4470 | 所代表法人: | 誠熙股份有限公司 | 統一編號: 60224406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5650 | 所代表法人: | 誠熙股份有限公司 | 統一編號: 60224406 |
[ 搜尋所有相關: 吳淑櫻 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 60224406 | 電話號碼: 02-22265898#208 | 臺中市北屯區廍子里祥順一街112巷106號1樓 |
統一編號: 60224406 | 電話號碼: 02-22265898#208 | 臺中市北屯區廍子里祥順一街112巷106號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳淑櫻 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C105000030 | 到期日期: 20261003 | 取消日期: 0 | 統一編號: 60224406 | 地址: 祥順一街112巷106號1樓 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C105000030 | 到期日期: 20261003 | 取消日期: 0 | 統一編號: 60224406 | 地址: 祥順一街112巷106號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳淑櫻 @ 電信工程業業者名單 ]
根據名稱 誠熙 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 誠熙 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 872319 | 所代表法人: | 誠熙投資股份有限公司 | 統一編號: 52559033 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 誠熙投資股份有限公司 | 統一編號: 52559033 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 誠熙投資股份有限公司 | 統一編號: 52559033 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 誠熙出版社有限公司 | 統一編號: 54219383 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 872319 | 所代表法人: | 誠熙投資股份有限公司 | 統一編號: 52559033 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 誠熙投資股份有限公司 | 統一編號: 52559033 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 誠熙投資股份有限公司 | 統一編號: 52559033 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 誠熙出版社有限公司 | 統一編號: 54219383 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 誠熙 ... ]
根據姓名 吳淑櫻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳淑櫻 ...) | (中華民國)吳淑櫻 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳淑櫻 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 臺中科大 | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/12/20 | 故事摘要: 吳淑櫻從小不喜歡念書、就喜歡畫畫,常常用紅磚頭及不同顏色的石頭在鄰居家牆上畫畫,還被處罰。高中時半工半讀念美工科、幫忙寫POP、畫海報、做美工;一開始都不會,但是靠著自己摸索及練習,辛苦工作,一做就做... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000026 | 到期日期: 20250629 | 取消日期: 0 | 統一編號: 84362651 | 地址: 祥順一街112巷106號2樓 @ 電信工程業業者名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 長維工業股份有限公司 | 統一編號: 79845616 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6045 | 所代表法人: | 松恒股份有限公司 | 統一編號: 84362651 @ 董監事資料集 |
(中華民國)吳淑櫻 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳淑櫻 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 臺中科大 | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/12/20 | 故事摘要: 吳淑櫻從小不喜歡念書、就喜歡畫畫,常常用紅磚頭及不同顏色的石頭在鄰居家牆上畫畫,還被處罰。高中時半工半讀念美工科、幫忙寫POP、畫海報、做美工;一開始都不會,但是靠著自己摸索及練習,辛苦工作,一做就做... @ 國民記憶庫故事資料 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000026 | 到期日期: 20250629 | 取消日期: 0 | 統一編號: 84362651 | 地址: 祥順一街112巷106號2樓 @ 電信工程業業者名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 長維工業股份有限公司 | 統一編號: 79845616 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6045 | 所代表法人: | 松恒股份有限公司 | 統一編號: 84362651 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳淑櫻 ... ]
名稱 誠熙 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 誠熙)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
誠熙企業社 彰化縣芳苑鄉永興村太平路永興段68號1樓 | 洪明熙 | 82579177 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110818387) |
誠熙企業社 宜蘭縣五結鄉三興村復興六路41號三樓 | 阮薇霖 | 41866301 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040902405) |
誠熙投資股份有限公司 臺北市信義區松智路1號11樓 | 大觀資本股份有限公司 | 52559033 | 核准設立 |
誠熙出版社有限公司 臺中市大里區西榮里西榮路152巷34之4號 | 陳浩銘 | 54219383 | 核准設立 |
誠熙股份有限公司 臺中市北屯區廍子里祥順一街112巷106號1樓 | 黃加明 | 60224406 | 核准設立 |
誠熙管理顧問有限公司 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 鄭英美 | 82803153 | 核准設立 |
誠熙企業社 登記地址: 彰化縣芳苑鄉永興村太平路永興段68號1樓 | 負責人: 洪明熙 | 統編: 82579177 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110818387) |
誠熙企業社 登記地址: 宜蘭縣五結鄉三興村復興六路41號三樓 | 負責人: 阮薇霖 | 統編: 41866301 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040902405) |
誠熙投資股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松智路1號11樓 | 負責人: 大觀資本股份有限公司 | 統編: 52559033 | 核准設立 |
誠熙出版社有限公司 登記地址: 臺中市大里區西榮里西榮路152巷34之4號 | 負責人: 陳浩銘 | 統編: 54219383 | 核准設立 |
誠熙股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區廍子里祥順一街112巷106號1樓 | 負責人: 黃加明 | 統編: 60224406 | 核准設立 |
誠熙管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 負責人: 鄭英美 | 統編: 82803153 | 核准設立 |
[ 查詢所有 誠熙 ... ]
姓名 吳淑櫻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳淑櫻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
先施皮鞋店 臺北市中正區武昌街1段16巷23號1樓 | 魏吳淑櫻 | 01085667 | 歇業 - 獨資 |
玉光企業社 雲林縣古坑鄉永光村光華路120巷29號一樓 | 吳淑櫻 | 25489365 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080097581) |
八吉坊 臺北市中山區樂群二路202號 | 吳淑櫻 | 48736634 | 廢止 - 獨資 |
今流行皮鞋店 新竹市東區中正里中正路84號1樓 | 魏吳淑櫻 | 66887401 | 歇業 - 獨資 |
樺樹服飾屋 臺南市善化區東關里中興路22號 | 盧吳淑櫻 | 72166676 | 歇業 - 獨資 |
晶點流行服飾 高雄市三民區安宜里綏遠2街143號1樓 | 吳淑櫻 | 78689320 | 核准設立 - 獨資 |
松恒股份有限公司 臺中市北屯區祥順一街112巷106號2樓 | 吳淑櫻 | 84362651 | 核准設立 |
先施皮鞋店 登記地址: 臺北市中正區武昌街1段16巷23號1樓 | 負責人: 魏吳淑櫻 | 統編: 01085667 | 歇業 - 獨資 |
玉光企業社 登記地址: 雲林縣古坑鄉永光村光華路120巷29號一樓 | 負責人: 吳淑櫻 | 統編: 25489365 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080097581) |
八吉坊 登記地址: 臺北市中山區樂群二路202號 | 負責人: 吳淑櫻 | 統編: 48736634 | 廢止 - 獨資 |
今流行皮鞋店 登記地址: 新竹市東區中正里中正路84號1樓 | 負責人: 魏吳淑櫻 | 統編: 66887401 | 歇業 - 獨資 |
樺樹服飾屋 登記地址: 臺南市善化區東關里中興路22號 | 負責人: 盧吳淑櫻 | 統編: 72166676 | 歇業 - 獨資 |
晶點流行服飾 登記地址: 高雄市三民區安宜里綏遠2街143號1樓 | 負責人: 吳淑櫻 | 統編: 78689320 | 核准設立 - 獨資 |
松恒股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區祥順一街112巷106號2樓 | 負責人: 吳淑櫻 | 統編: 84362651 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳淑櫻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
|