呂慧菁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂慧菁的職稱是董事, 持有股份數是460000, 所代表法人是博邦有限公司, 公司名稱是芮科生醫股份有限公司, 統一編號是60238231.
董監事資料集 資料集的 呂慧菁 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 呂慧菁 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 芮科生醫股份有限公司 | 統一編號: 60238231 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 芮科生醫股份有限公司 | 統一編號: 60238231 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 芮科生醫股份有限公司 | 統一編號: 60238231 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 芮科生醫股份有限公司 | 統一編號: 60238231 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 芮科生醫股份有限公司 | 統一編號: 60238231 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 芮科生醫股份有限公司 | 統一編號: 60238231 |
[ 搜尋所有相關: 呂慧菁 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 呂慧菁 ...) | 英文品名: "RIBCURE" Truncal Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第007371號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/11/02 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「軀幹裝具(O.3490)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 芮科生醫股份有限公司 |
| 英文品名: "RIBCURE" Truncal Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007371號 | 有效日期: 2023/08/03 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「軀幹裝具(O.3490)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 芮科生醫股份有限公司 |
| 英文品名: "RIBCURE" Truncal Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007371號 | 有效日期: 20230803 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 芮科生醫股份有限公司 |
英文品名: "RIBCURE" Truncal Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第007371號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/11/02 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「軀幹裝具(O.3490)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 芮科生醫股份有限公司 |
英文品名: "RIBCURE" Truncal Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007371號 | 有效日期: 2023/08/03 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「軀幹裝具(O.3490)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 芮科生醫股份有限公司 |
英文品名: "RIBCURE" Truncal Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007371號 | 有效日期: 20230803 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 芮科生醫股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 呂慧菁 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 統一編號: 60238231 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 臺南市新市區南科三路17號2樓之1A132室 @ 3大科學園區公司資料集 |
統一編號: 60238231 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 臺南市新市區南科三路17號2樓之1A132室 @ 3大科學園區公司資料集 |
[ 搜尋所有 60238231 ... ]
根據名稱 芮科生醫 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 芮科生醫 ...) | 電話: 06-2516341.0966856863 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺南市新市區南科三路17號2樓之1A132室 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市大里區國光路二段500號7樓之2 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 06-2516341.0966856863 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺南市新市區南科三路17號2樓之1A132室 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市大里區國光路二段500號7樓之2 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 芮科生醫 ... ]
根據姓名 呂慧菁 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 呂慧菁 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 良圓投資股份有限公司 | 統一編號: 50947699 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頤康生技股份有限公司 | 統一編號: 54880143 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 普立投資股份有限公司 | 統一編號: 70410288 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 樂愛投資股份有限公司 | 統一編號: 85096717 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 良圓投資股份有限公司 | 統一編號: 50947699 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頤康生技股份有限公司 | 統一編號: 54880143 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 普立投資股份有限公司 | 統一編號: 70410288 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 樂愛投資股份有限公司 | 統一編號: 85096717 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 呂慧菁 ... ]
名稱 芮科生醫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 芮科生醫)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芮科生醫股份有限公司 臺南市新市區南科三路17號2樓之1A132室 | 蘇英傑 | 60238231 | 核准設立 |
芮科生醫股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區南科三路17號2樓之1A132室 | 負責人: 蘇英傑 | 統編: 60238231 | 核准設立 |
姓名 呂慧菁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 呂慧菁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
石頭莊企業社 新北市金山區清水路52號 | 呂慧菁 | 19747133 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045243924) |
丰月室內裝修設計室 高雄市楠梓區土庫路110號1樓 | 呂慧菁 | 93309502 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262386600) |
石頭莊企業社 登記地址: 新北市金山區清水路52號 | 負責人: 呂慧菁 | 統編: 19747133 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045243924) |
丰月室內裝修設計室 登記地址: 高雄市楠梓區土庫路110號1樓 | 負責人: 呂慧菁 | 統編: 93309502 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262386600) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
|