林昇進
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林昇進的職稱是董事長, 持有股份數是1805322, 公司名稱是龍昌資產股份有限公司, 統一編號是61958779.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1662268 | 所代表法人: | 龍昌資產股份有限公司 | 統一編號: 61958779 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1662268 | 所代表法人: | 龍昌資產股份有限公司 | 統一編號: 61958779 |
[ 搜尋所有相關: 林昇進 @ 董監事資料集 ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 龍昌資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28145652 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 龍昌資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28145652 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 龍昌資產 ... ]
根據姓名 林昇進 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林昇進 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2320522 | 所代表法人: | 龍昇資產股份有限公司 | 統一編號: 61958784 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備 | 統一編號: 51932527 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區光華里長安東路五二號 @ 登記工廠名錄 |
| 團體會址: 臺中市西屯區工業區37路27號3樓 | 成立日期: 0720319 | 理事長: 林昇進 @ 全國性人民團體名冊 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2021/5/20 上午 12:00:00 | 新北市新店區安康路2段28號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2479257 | 所代表法人: | 龍昌機械股份有限公司 | 統一編號: 51932527 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 977746 | 所代表法人: | 友龍機械股份有限公司 | 統一編號: 97581186 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)洪根深;(中華民國)許叁陸;(中華民國)林昇進 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)洪根深;(中華民國)許叁陸;(中華民國)林昇進 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2320522 | 所代表法人: | 龍昇資產股份有限公司 | 統一編號: 61958784 @ 董監事資料集 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備 | 統一編號: 51932527 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區光華里長安東路五二號 @ 登記工廠名錄 |
團體會址: 臺中市西屯區工業區37路27號3樓 | 成立日期: 0720319 | 理事長: 林昇進 @ 全國性人民團體名冊 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2021/5/20 上午 12:00:00 | 新北市新店區安康路2段28號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2479257 | 所代表法人: | 龍昌機械股份有限公司 | 統一編號: 51932527 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 977746 | 所代表法人: | 友龍機械股份有限公司 | 統一編號: 97581186 @ 董監事資料集 |
(中華民國)洪根深;(中華民國)許叁陸;(中華民國)林昇進 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)洪根深;(中華民國)許叁陸;(中華民國)林昇進 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林昇進 ... ]
名稱 龍昌資產 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 龍昌資產)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
龍昌資產股份有限公司 臺中市太平區光華里長安東路52號2樓 | 林昇進 | 61958779 | 核准設立 |
龍昌資產管理股份有限公司 臺中市南區忠明南路758號23樓 | | 28145652 | 解散 (文號: 2012-9-13 經授中字 第1013249566號) |
龍昌資產股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區光華里長安東路52號2樓 | 負責人: 林昇進 | 統編: 61958779 | 核准設立 |
龍昌資產管理股份有限公司 登記地址: 臺中市南區忠明南路758號23樓 | 統編: 28145652 | 解散 (文號: 2012-9-13 經授中字 第1013249566號) |
姓名 林昇進 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 林昇進)
龍昇資產股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區光華里長安東路52號2樓 | 負責人: 林昇進 | 統編: 61958784 | 核准設立 |
龍昌機械股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區長安東路52號 | 負責人: 林昇進 | 統編: 51932527 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
|