黃文英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃文英的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是埔美木業股份有限公司, 統一編號是62136111.
無其他 埔美木業 資料。
[ 搜尋所有 埔美木業 ... ]
根據姓名 黃文英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃文英 ...) | (中華民國)臺中市纖維工藝博物館、黃文英、吳佩珊 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)臺中市纖維工藝博物館、黃文英、吳佩珊 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 徐永旭 | 臺南市 | 場域: 學校 | 72045臺南市官田區大崎村66號 國立臺南藝術大學 @ 文化部公共藝術 |
| 總機電話: (02)2365-5677 | 公司代號: 7754 | 住址: 台北市忠孝東路七段508號16樓之6 | 成立日期: 20141215 | 安基生技新藥股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 總機電話: (02)2365-5677 | 公司代號: 7754 | 住址: 台北市忠孝東路七段508號16樓之6 | 成立日期: 20141215 | 安基生技新藥股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 黃文英 | 新竹市 | 場域: 園區 | 新竹 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)第七屆纖維創作獎得獎者、粘碧華、黃文英 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/12/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)第七屆纖維創作獎得獎者、粘碧華、黃文英 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/12/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中市纖維工藝博物館、黃文英、吳佩珊 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)臺中市纖維工藝博物館、黃文英、吳佩珊 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
徐永旭 | 臺南市 | 場域: 學校 | 72045臺南市官田區大崎村66號 國立臺南藝術大學 @ 文化部公共藝術 |
總機電話: (02)2365-5677 | 公司代號: 7754 | 住址: 台北市忠孝東路七段508號16樓之6 | 成立日期: 20141215 | 安基生技新藥股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
總機電話: (02)2365-5677 | 公司代號: 7754 | 住址: 台北市忠孝東路七段508號16樓之6 | 成立日期: 20141215 | 安基生技新藥股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
黃文英 | 新竹市 | 場域: 園區 | 新竹 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)第七屆纖維創作獎得獎者、粘碧華、黃文英 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/12/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)第七屆纖維創作獎得獎者、粘碧華、黃文英 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/12/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃文英 ... ]
名稱 埔美木業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 埔美木業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
埔美木業股份有限公司 南投縣埔里鎮桃南路七一號 | | 62136111 | 解散 (文號: 1992-12-2 建三子字 第081403039號) |
埔美木業股份有限公司 登記地址: 南投縣埔里鎮桃南路七一號 | 統編: 62136111 | 解散 (文號: 1992-12-2 建三子字 第081403039號) |
姓名 黃文英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃文英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
海螺城貝殼手工藝社 高雄市苓雅區英明里英義街112巷10號 | 黃文英 | 06677514 | 核准設立 - 獨資 |
大好天光文化創意股份有限公司 臺北市大同區迪化街1段72巷7號2樓 | 黃文英 | 83512647 | 核准設立 |
三視多媒體網路股份有限公司 臺北市大同區迪化街1段72巷7號2樓 | 黃文英 | 70655641 | 核准設立 |
雋林商行 嘉義市西區北榮里文化路432巷58號八樓2 | 黃文英 | 94367450 | 核准設立 - 獨資 |
旭通機械行 屏東縣長治鄉潭頭村合興路112號1樓 | 黃文英 | 08012155 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10685120900) |
駕絲齋影像美術設計 新北市新店區安興路21之1號16樓 | 黃文英 | 17047134 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098118739) |
農新企業社 高雄市林園區溪州二路62號1樓 | 黃文英 | 38716510 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360785900) |
小文商行 臺北市中山區民權西路10巷2號2之1號1樓 | 黃文英 | 77490429 | 歇業 - 獨資 |
海螺城貝殼手工藝社 登記地址: 高雄市苓雅區英明里英義街112巷10號 | 負責人: 黃文英 | 統編: 06677514 | 核准設立 - 獨資 |
大好天光文化創意股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段72巷7號2樓 | 負責人: 黃文英 | 統編: 83512647 | 核准設立 |
三視多媒體網路股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段72巷7號2樓 | 負責人: 黃文英 | 統編: 70655641 | 核准設立 |
雋林商行 登記地址: 嘉義市西區北榮里文化路432巷58號八樓2 | 負責人: 黃文英 | 統編: 94367450 | 核准設立 - 獨資 |
旭通機械行 登記地址: 屏東縣長治鄉潭頭村合興路112號1樓 | 負責人: 黃文英 | 統編: 08012155 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10685120900) |
駕絲齋影像美術設計 登記地址: 新北市新店區安興路21之1號16樓 | 負責人: 黃文英 | 統編: 17047134 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098118739) |
農新企業社 登記地址: 高雄市林園區溪州二路62號1樓 | 負責人: 黃文英 | 統編: 38716510 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360785900) |
小文商行 登記地址: 臺北市中山區民權西路10巷2號2之1號1樓 | 負責人: 黃文英 | 統編: 77490429 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃文英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
|