黃國書
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃國書的職稱是董事, 持有股份數是300, 公司名稱是慶三鋼鐵股份有限公司, 統一編號是65686503.
董監事資料集 資料集的 黃國書 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃國書 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 65686503 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 65686503 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 262 | 所代表法人: | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 65686503 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 65686503 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 65686503 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 65686503 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 65686503 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 65686503 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 262 | 所代表法人: | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 65686503 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 65686503 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 65686503 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 65686503 |
[ 搜尋所有相關: 黃國書 @ 董監事資料集 ]
無其他 慶三鋼鐵 資料。
[ 搜尋所有 慶三鋼鐵 ... ]
根據姓名 黃國書 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃國書 ...) | (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 06-2200259 | 開放時間: | 分類: 宗教廟宇 | 700 臺南市中西區友愛街40巷11號 @ 臺南景點 |
| 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 彰化縣政府 | 指定登錄理由: 1.仁和宮所在的二林鎮,因早期商業鼎盛,空間有限,仁和宮主體建築兩側亦受到此一空間限制,故採縱深發展,整體格局較為狹長,屬於街屋式廟宇。
2.仁和宮雖歷經數度重修,但仍保存著傳統閩南的建築風格,整體空... @ 文資局古蹟 |
| 作者: 白淑甄, 吳美珠, 沈素妙, 林羿汝, 林國鈿, 張耿聞, 曾家麒, 黃俐菱, 黃國書, 劉怡君, 葉博榮(葉思)編寫 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 120 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263734463 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定登錄理由: 1.圓山別莊為日治時期大稻埕富商陳朝駿所建,孫中山先生在東京組中華革命黨時由吳文秀引導來臺,在此宅籌募款項,光復後,此別莊曾由前立法院長黃國書所有,是近代史上的重要見證,具有歷史價值。
2.仿英國都... @ 文資局古蹟 |
| 開放時間: 台北故事館 10:00~17:30;週一公休。定時導覽:每日 11:00、15:30。故事書坊 10:00~17:30;週一公休。 | | 電話: 886-2-66177979 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 作者: 粘振裕, 林尚瑛, 張祐創, 林炳耀, 周彥汝, 林旭彥, 劉明興, 陳柏欽, 林其本, 周益宏, 曾瓊慧, 鐘郁演, 周秀姿, 陳雲安, 廖健雄, 張政傑, 游英俊, 靳佩芳, 許楹和, 楊宏祥, ... | 出版機構: 文化部文化資產局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 268 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263950429 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 06-2200259 | 開放時間: | 分類: 宗教廟宇 | 700 臺南市中西區友愛街40巷11號 @ 臺南景點 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 彰化縣政府 | 指定登錄理由: 1.仁和宮所在的二林鎮,因早期商業鼎盛,空間有限,仁和宮主體建築兩側亦受到此一空間限制,故採縱深發展,整體格局較為狹長,屬於街屋式廟宇。
2.仁和宮雖歷經數度重修,但仍保存著傳統閩南的建築風格,整體空... @ 文資局古蹟 |
作者: 白淑甄, 吳美珠, 沈素妙, 林羿汝, 林國鈿, 張耿聞, 曾家麒, 黃俐菱, 黃國書, 劉怡君, 葉博榮(葉思)編寫 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 120 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263734463 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定登錄理由: 1.圓山別莊為日治時期大稻埕富商陳朝駿所建,孫中山先生在東京組中華革命黨時由吳文秀引導來臺,在此宅籌募款項,光復後,此別莊曾由前立法院長黃國書所有,是近代史上的重要見證,具有歷史價值。
2.仿英國都... @ 文資局古蹟 |
開放時間: 台北故事館 10:00~17:30;週一公休。定時導覽:每日 11:00、15:30。故事書坊 10:00~17:30;週一公休。 | | 電話: 886-2-66177979 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
作者: 粘振裕, 林尚瑛, 張祐創, 林炳耀, 周彥汝, 林旭彥, 劉明興, 陳柏欽, 林其本, 周益宏, 曾瓊慧, 鐘郁演, 周秀姿, 陳雲安, 廖健雄, 張政傑, 游英俊, 靳佩芳, 許楹和, 楊宏祥, ... | 出版機構: 文化部文化資產局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 268 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263950429 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 黃國書 ... ]
名稱 慶三鋼鐵 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 慶三鋼鐵)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慶三鋼鐵股份有限公司 高雄市大寮區大寮里興業路13號 | 杜玉金 | 65686503 | 核准設立 |
慶三鋼鐵股份有限公司 登記地址: 高雄市大寮區大寮里興業路13號 | 負責人: 杜玉金 | 統編: 65686503 | 核准設立 |
姓名 黃國書 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃國書)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國書醫療用品有限公司 高雄市鳳山區經武路91號1樓 | 黃國書 | 90716575 | 核准設立 |
陽光國際行銷有限公司 新北市板橋區瑞安街12之3號 | 黃國書 | 28559673 | 核准設立 |
黃惠泉自營計程車行 新北市板橋區民有街45-1號2樓 | 黃惠泉歿 黃國書代 | 34669683 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035243726) |
寰緱社有限公司 屏東縣屏東市厚生里建武路88號1樓 | 黃國書 | 42962133 | 核准設立 |
國書行 嘉義縣大林鎮蘭洲街一四鄰九號 | 黃國書 | 78462724 | 歇業 - 獨資 |
恆達企業社 臺東縣臺東市東海里長沙街四五八號一樓 | 黃國書 | 19816948 | 歇業 - 獨資 |
力達貼紙印刷社 新竹市北區士林里吉羊路九十九號一樓 | 黃國書 | 73847362 | 核准設立 - 獨資 |
叁食行 桃園市桃園區建國里建國路8號(1樓) | 黃國書 | 87587627 | 核准設立 - 獨資 |
國書醫療用品有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區經武路91號1樓 | 負責人: 黃國書 | 統編: 90716575 | 核准設立 |
陽光國際行銷有限公司 登記地址: 新北市板橋區瑞安街12之3號 | 負責人: 黃國書 | 統編: 28559673 | 核准設立 |
黃惠泉自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區民有街45-1號2樓 | 負責人: 黃惠泉歿 黃國書代 | 統編: 34669683 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035243726) |
寰緱社有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市厚生里建武路88號1樓 | 負責人: 黃國書 | 統編: 42962133 | 核准設立 |
國書行 登記地址: 嘉義縣大林鎮蘭洲街一四鄰九號 | 負責人: 黃國書 | 統編: 78462724 | 歇業 - 獨資 |
恆達企業社 登記地址: 臺東縣臺東市東海里長沙街四五八號一樓 | 負責人: 黃國書 | 統編: 19816948 | 歇業 - 獨資 |
力達貼紙印刷社 登記地址: 新竹市北區士林里吉羊路九十九號一樓 | 負責人: 黃國書 | 統編: 73847362 | 核准設立 - 獨資 |
叁食行 登記地址: 桃園市桃園區建國里建國路8號(1樓) | 負責人: 黃國書 | 統編: 87587627 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃國書 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
|