李婉菁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李婉菁的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是冠軍開發有限公司, 統一編號是66603973.
| 負責人姓名: 李婉菁 | 統一編號: 66603973 | 所在地: 新北市新莊區中港路605巷2號 |
負責人姓名: 李婉菁 | 統一編號: 66603973 | 所在地: 新北市新莊區中港路605巷2號 |
[ 搜尋所有相關: 李婉菁 @ 不動產經紀業備查資料 ]
根據名稱 冠軍開發 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 冠軍開發 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: | 冠軍開發建設有限公司 | 統一編號: 53492709 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 金冠軍開發貿易股份有限公司 | 統一編號: 84094662 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1970000 | 所代表法人: 利勤建設有限公司 | 冠軍開發企業有限公司 | 統一編號: 91018774 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: | 冠軍開發建設有限公司 | 統一編號: 53492709 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 金冠軍開發貿易股份有限公司 | 統一編號: 84094662 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1970000 | 所代表法人: 利勤建設有限公司 | 冠軍開發企業有限公司 | 統一編號: 91018774 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 冠軍開發 ... ]
根據姓名 李婉菁 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 李婉菁 ...) | 開始時間: 2023-09-19T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-11-05T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2023聲音藝術節【聲音藝術展覽】10/7-11/5 mamoru|Stef Veldhuis|丁昶文|廖于萓|楊欽榮|蔡咅璟|王宥婷|原型樂團|C-LAB臺灣聲響實驗室共製作品:王福瑞|蘇文琪x一當... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟裕國際股份有限公司 | 統一編號: 16791036 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 谷基股份有限公司 | 統一編號: 23655254 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 佳翰針織廠股份有限公司 | 統一編號: 34531111 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 百邑國際建築股份有限公司 | 統一編號: 82878029 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 雲起作文有限公司 | 統一編號: 90876299 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 晉崧科技有限公司 | 統一編號: 96754934 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2023-09-19T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-11-05T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2023聲音藝術節【聲音藝術展覽】10/7-11/5 mamoru|Stef Veldhuis|丁昶文|廖于萓|楊欽榮|蔡咅璟|王宥婷|原型樂團|C-LAB臺灣聲響實驗室共製作品:王福瑞|蘇文琪x一當... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟裕國際股份有限公司 | 統一編號: 16791036 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 谷基股份有限公司 | 統一編號: 23655254 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 佳翰針織廠股份有限公司 | 統一編號: 34531111 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 百邑國際建築股份有限公司 | 統一編號: 82878029 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 雲起作文有限公司 | 統一編號: 90876299 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 晉崧科技有限公司 | 統一編號: 96754934 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李婉菁 ... ]
名稱 冠軍開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 冠軍開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠軍開發有限公司 新北市新莊區中港路605巷2號 | 李婉菁 | 66603973 | 核准設立 |
冠軍開發企業有限公司 花蓮縣吉安鄉勝安村自強路356號1樓 | 王智弘 | 91018774 | 核准設立 |
冠軍開發事業有限公司 新北市樹林區學勤路328號13樓 | 楊全彬 | 83743339 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-15) |
冠軍開發建設有限公司 新竹縣竹北市斗崙里縣政二路20號1樓 | 黃志民 | 53492709 | 核准設立 |
金冠軍開發貿易股份有限公司 臺中市東勢區中寧里本街中正一巷十四號 | | 84094662 | 解散 (文號: 2004-10-5 經授中字 第0933280700號) |
冠軍開發有限公司 登記地址: 新北市新莊區中港路605巷2號 | 負責人: 李婉菁 | 統編: 66603973 | 核准設立 |
冠軍開發企業有限公司 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村自強路356號1樓 | 負責人: 王智弘 | 統編: 91018774 | 核准設立 |
冠軍開發事業有限公司 登記地址: 新北市樹林區學勤路328號13樓 | 負責人: 楊全彬 | 統編: 83743339 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-15) |
冠軍開發建設有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里縣政二路20號1樓 | 負責人: 黃志民 | 統編: 53492709 | 核准設立 |
金冠軍開發貿易股份有限公司 登記地址: 臺中市東勢區中寧里本街中正一巷十四號 | 統編: 84094662 | 解散 (文號: 2004-10-5 經授中字 第0933280700號) |
姓名 李婉菁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李婉菁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
綠菁藝術工坊 臺南市永康區塩行里仁愛街78號1樓 | 李婉菁 | 37575338 | 核准設立 - 獨資 |
品王咖啡坊 臺南市仁德區二行里中正西路23號1樓 | 李婉菁 | 09063321 | 歇業 - 獨資 |
尚旺日式涮涮鍋店 新北市永和區保生路22巷3、5號1、2樓 | 李婉菁 | 09731132 | 歇業 - 獨資 |
尚穎茶行 基隆市安樂區麥金路439巷17號1樓 | 李婉菁 | 26561435 | 核准設立 - 獨資 |
首頁生活有限公司 臺北市中山區松江路100巷13之1號1樓 | 李婉菁 | 80546475 | 核准設立 |
雲起作文有限公司 新竹市北區大同里世界街138號2樓 | 李婉菁 | 90876299 | 核准設立 |
晉崧科技有限公司 基隆市七堵區東新街47號 | 李婉菁 | 96754934 | 核准設立 |
綠菁藝術工坊 登記地址: 臺南市永康區塩行里仁愛街78號1樓 | 負責人: 李婉菁 | 統編: 37575338 | 核准設立 - 獨資 |
品王咖啡坊 登記地址: 臺南市仁德區二行里中正西路23號1樓 | 負責人: 李婉菁 | 統編: 09063321 | 歇業 - 獨資 |
尚旺日式涮涮鍋店 登記地址: 新北市永和區保生路22巷3、5號1、2樓 | 負責人: 李婉菁 | 統編: 09731132 | 歇業 - 獨資 |
尚穎茶行 登記地址: 基隆市安樂區麥金路439巷17號1樓 | 負責人: 李婉菁 | 統編: 26561435 | 核准設立 - 獨資 |
首頁生活有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路100巷13之1號1樓 | 負責人: 李婉菁 | 統編: 80546475 | 核准設立 |
雲起作文有限公司 登記地址: 新竹市北區大同里世界街138號2樓 | 負責人: 李婉菁 | 統編: 90876299 | 核准設立 |
晉崧科技有限公司 登記地址: 基隆市七堵區東新街47號 | 負責人: 李婉菁 | 統編: 96754934 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李婉菁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|