林陳金鳳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林陳金鳳的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是慶宗股份有限公司, 統一編號是69439792.
根據名稱 慶宗 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 慶宗 ...) | 温慶宗、薛美慧 | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/08/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 温慶宗、薛美慧 | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/08/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 温慶宗、薛美慧 | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/08/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 温慶宗、薛美慧 | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/08/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 黃敏婷 | 上傳者: 陳玲珠 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 張慶宗 | 發佈日期: 2014/01/08 | 故事摘要: 到外地看到其他地方的歷史都做了完善的保存,覺得自己的家鄉—大甲,也是個歷史豐富的地方,怎麼沒有人深入的了解呢,因此,張慶宗退休後,開始著手進行大甲城的鄉野調查,逐步建構大甲城過去的歷史記憶。蒐集在地歷... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 宗教團體: 靈仙宗道院 | 日期: 11/13 | 類別: | 臺中市太平區旱溪西路二段267號 @ 全國宗教資訊系統資料-慶(祭)典 |
| 縣市別: 嘉義市 | 商圈範圍: 五福街、大同新村、大埤脚、大雅路、大業街、小雅路、山子頂、工業街、中山路、中正路、仁和新村、公明路、公園街、公義路、文化路、文心街、文昌街、文雅街、日新街、水源地、王田、世賢路、北門街、北榮街、台斗街... | 理事長姓名: 劉慶宗 @ 全國商圈盤點清冊 |
| 縣市別: 嘉義市 | 商圈範圍: 五福街、大同新村、大埤脚、大雅路、大業街、小雅路、山子頂、工業街、中山路、中正路、仁和新村、公明路、公園街、公義路、文化路、文心街、文昌街、文雅街、日新街、水源地、王田、世賢路、北門街、北榮街、台斗街... | 理事長姓名: 劉慶宗 @ 全國商圈盤點清冊 |
温慶宗、薛美慧 | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/08/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
温慶宗、薛美慧 | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/08/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
温慶宗、薛美慧 | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/08/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
温慶宗、薛美慧 | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/08/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 黃敏婷 | 上傳者: 陳玲珠 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 張慶宗 | 發佈日期: 2014/01/08 | 故事摘要: 到外地看到其他地方的歷史都做了完善的保存,覺得自己的家鄉—大甲,也是個歷史豐富的地方,怎麼沒有人深入的了解呢,因此,張慶宗退休後,開始著手進行大甲城的鄉野調查,逐步建構大甲城過去的歷史記憶。蒐集在地歷... @ 國民記憶庫故事資料 |
宗教團體: 靈仙宗道院 | 日期: 11/13 | 類別: | 臺中市太平區旱溪西路二段267號 @ 全國宗教資訊系統資料-慶(祭)典 |
縣市別: 嘉義市 | 商圈範圍: 五福街、大同新村、大埤脚、大雅路、大業街、小雅路、山子頂、工業街、中山路、中正路、仁和新村、公明路、公園街、公義路、文化路、文心街、文昌街、文雅街、日新街、水源地、王田、世賢路、北門街、北榮街、台斗街... | 理事長姓名: 劉慶宗 @ 全國商圈盤點清冊 |
縣市別: 嘉義市 | 商圈範圍: 五福街、大同新村、大埤脚、大雅路、大業街、小雅路、山子頂、工業街、中山路、中正路、仁和新村、公明路、公園街、公義路、文化路、文心街、文昌街、文雅街、日新街、水源地、王田、世賢路、北門街、北榮街、台斗街... | 理事長姓名: 劉慶宗 @ 全國商圈盤點清冊 |
[ 搜尋所有 慶宗 ... ]
根據姓名 林陳金鳳 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 林陳金鳳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 益堡土木包工業有限公司 | 統一編號: 53029786 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 泰憶工業股份有限公司 | 統一編號: 88741541 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 益堡土木包工業有限公司 | 統一編號: 53029786 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 泰憶工業股份有限公司 | 統一編號: 88741541 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林陳金鳳 ... ]
林慶宗 | 地址: 新竹縣竹北市中華路98號 | 電話: 03-551-0153 |
林慶宗 | 地址: 新竹市光復路二段152號 | 電話: 03-572-5556 |
吳慶宗 | 地址: 台南市安南區長和路二段191號 | 電話: 06-356-0189 |
慶宗企業行 | 地址: 屏東縣高樹鄉南興路51號之9 | 電話: 08-796-4270 |
曾慶宗 | 地址: 屏東縣屏東市復興南路一段557號之1 | 電話: 08-755-3311 |
吳慶宗 | 地址: 彰化縣溪州鄉庄中路5號 | 電話: 04-880-4911 |
慶宗鐘錶 | 地址: 高雄市三民區覺民路292號 | 電話: 07-384-9998 |
慶宗實業有限公司 | 地址: 台中市太平區太平路175號 | 電話: 04-2201-5166 |
黃慶宗皮膚專科診所 | 地址: 彰化縣彰化市和平路116號 | 電話: 04-722-2727 |
慶宗汽車材料行 | 地址: 高雄市三民區莊敬路79號 | 電話: 07-896-11 |
名稱 慶宗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 慶宗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慶宗企業行 屏東縣高樹鄉高樹村南興路51-9號一樓 | 吳慶宗 | 18154815 | 核准設立 - 獨資 |
劉慶宗自營計程車行 新北市土城區中正路4段115巷11弄21-2號3樓 | 劉慶宗 | 34669656 | 核准設立 - 獨資 |
慶宗企業社 嘉義縣民雄鄉金興村立德街65號 | 張慶宗 | 62995750 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089301555) |
慶宗工程顧問有限公司 新北市中和區大勇街60巷39號 | 林宗慶 | 80563163 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-21) |
慶宗農產行 南投縣水里鄉民和村下城路97號1樓 | 黃慶宗 | 92261109 | 核准設立 - 獨資 |
慶宗汽車裝潢行 臺南市永康區西灣里永大路二段311號1樓 | 李慶宗 | 94963844 | 核准設立 - 獨資 |
慶宗室內設計 臺南市南區同安里明興路1285巷30弄62號1樓 | 吳宗庭 | 37558289 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120039684) |
慶宗企業有限公司 臺北市松山區光復北路158號1樓 | 陳宗延 | 55851601 | 核准設立 |
慶宗企業行 登記地址: 屏東縣高樹鄉高樹村南興路51-9號一樓 | 負責人: 吳慶宗 | 統編: 18154815 | 核准設立 - 獨資 |
劉慶宗自營計程車行 登記地址: 新北市土城區中正路4段115巷11弄21-2號3樓 | 負責人: 劉慶宗 | 統編: 34669656 | 核准設立 - 獨資 |
慶宗企業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉金興村立德街65號 | 負責人: 張慶宗 | 統編: 62995750 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089301555) |
慶宗工程顧問有限公司 登記地址: 新北市中和區大勇街60巷39號 | 負責人: 林宗慶 | 統編: 80563163 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-21) |
慶宗農產行 登記地址: 南投縣水里鄉民和村下城路97號1樓 | 負責人: 黃慶宗 | 統編: 92261109 | 核准設立 - 獨資 |
慶宗汽車裝潢行 登記地址: 臺南市永康區西灣里永大路二段311號1樓 | 負責人: 李慶宗 | 統編: 94963844 | 核准設立 - 獨資 |
慶宗室內設計 登記地址: 臺南市南區同安里明興路1285巷30弄62號1樓 | 負責人: 吳宗庭 | 統編: 37558289 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120039684) |
慶宗企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復北路158號1樓 | 負責人: 陳宗延 | 統編: 55851601 | 核准設立 |
[ 查詢所有 慶宗 ... ]
姓名 林陳金鳳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 林陳金鳳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明和工程行 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯一二四號 | 林陳金鳳 | 78918822 | 廢止 - 獨資 |
順達雜貨行 新北市土城區貨饒里裕民路55巷19弄2號1樓 | 林陳金鳳 | 01856117 | 歇業 - 獨資 |
天琦商店 新北市三重區3張街?03?7號?0樓 | 林陳金鳳 | 02176412 | 核准設立 - 獨資 |
信一商號 新北市三峽區大同路?0?03號 | 林陳金鳳 | 34204524 | 核准設立 - 獨資 |
益堡土木包工業有限公司 嘉義縣新港鄉西庄村西庄80之5號 | 林陳金鳳 | 53029786 | 核准設立 |
森堡工程行 嘉義縣新港鄉西庄村西庄八○之四號一樓 | 林陳金鳳 | 87985863 | 歇業 - 獨資 |
明和工程行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯一二四號 | 負責人: 林陳金鳳 | 統編: 78918822 | 廢止 - 獨資 |
順達雜貨行 登記地址: 新北市土城區貨饒里裕民路55巷19弄2號1樓 | 負責人: 林陳金鳳 | 統編: 01856117 | 歇業 - 獨資 |
天琦商店 登記地址: 新北市三重區3張街?03?7號?0樓 | 負責人: 林陳金鳳 | 統編: 02176412 | 核准設立 - 獨資 |
信一商號 登記地址: 新北市三峽區大同路?0?03號 | 負責人: 林陳金鳳 | 統編: 34204524 | 核准設立 - 獨資 |
益堡土木包工業有限公司 登記地址: 嘉義縣新港鄉西庄村西庄80之5號 | 負責人: 林陳金鳳 | 統編: 53029786 | 核准設立 |
森堡工程行 登記地址: 嘉義縣新港鄉西庄村西庄八○之四號一樓 | 負責人: 林陳金鳳 | 統編: 87985863 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林陳金鳳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
|