蔡承佑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡承佑的職稱是董事長, 持有股份數是49500, 公司名稱是風通節能工程股份有限公司, 統一編號是69709628.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 風通節能工程股份有限公司 | 統一編號: 69709628 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 風通節能工程股份有限公司 | 統一編號: 69709628 |
[ 搜尋所有相關: 蔡承佑 @ 董監事資料集 ]
無其他 風通節能工程 資料。
[ 搜尋所有 風通節能工程 ... ]
根據姓名 蔡承佑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡承佑 ...) | (中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 許耀文 | 上傳者: 新竹生活美學館(青年志工) | 故事類別: 朋友 | 敍述的主要人物: 蔡承佑 | 發佈日期: 2014/11/20 | 故事摘要: 在外人眼中,蔡承佑是一個體型過重、運動神經不發達、且沉迷於電玩的宅男,但他選擇了騎單車圓夢。第一次的經驗幾乎快把他累死,但他還是繼續努力,從車道練習,再到公路、爬山,最後成功完成環島夢想。他的故事似乎... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 姓名: 蔡承佑 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 屏東縣九如鄉耆老村耆老路188號 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 長承有限公司 | 統一編號: 83627958 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4200000 | 所代表法人: | 承心食品實業有限公司 | 統一編號: 94130287 @ 董監事資料集 |
| 作者: 蔡朝洋, 蔡承佑編著 | 出版機構: 全華圖書 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/04 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 392 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-328-447-0 (上冊:平裝, 392面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 蔡朝洋, 蔡承佑編著 | 出版機構: 全華圖書 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-328-677-1 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 許耀文 | 上傳者: 新竹生活美學館(青年志工) | 故事類別: 朋友 | 敍述的主要人物: 蔡承佑 | 發佈日期: 2014/11/20 | 故事摘要: 在外人眼中,蔡承佑是一個體型過重、運動神經不發達、且沉迷於電玩的宅男,但他選擇了騎單車圓夢。第一次的經驗幾乎快把他累死,但他還是繼續努力,從車道練習,再到公路、爬山,最後成功完成環島夢想。他的故事似乎... @ 國民記憶庫故事資料 |
姓名: 蔡承佑 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 屏東縣九如鄉耆老村耆老路188號 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 長承有限公司 | 統一編號: 83627958 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4200000 | 所代表法人: | 承心食品實業有限公司 | 統一編號: 94130287 @ 董監事資料集 |
作者: 蔡朝洋, 蔡承佑編著 | 出版機構: 全華圖書 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/04 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 392 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-328-447-0 (上冊:平裝, 392面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 蔡朝洋, 蔡承佑編著 | 出版機構: 全華圖書 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-328-677-1 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 蔡承佑 ... ]
名稱 風通節能工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 風通節能工程)
風通節能工程股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區興安路45巷11號 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 69709628 | 核准設立 |
姓名 蔡承佑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡承佑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
幸佑實業有限公司 桃園市觀音區大潭里桃大一街116號 | 蔡承佑 | 53076859 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-19) |
佑盈企業社 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 | 蔡承佑 | 93447147 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
承心食品實業有限公司 臺北市中山區新生北路3段87巷22號1樓 | 蔡承佑 | 94130287 | 核准設立 |
俊佑國際有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段293號6樓之2 | 蔡承佑 | 24754555 | 解散 (核准解散日期: 2016-10-07) |
全能統包企業社 桃園市中壢區華勛里仁美47之7號1樓 | 蔡承佑 | 34808720 | 廢止 (105年05月26日 字第 1050128590 號) - 獨資 |
全能統包企業社 桃園市八德區陸光里仁愛街8巷10號8樓 | 蔡承佑 | 82026892 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099015131) |
長承有限公司 臺北市大安區建國南路1段42號14樓之5 | 蔡承佑 | 83627958 | 核准設立 |
紫精承通訊行 桃園市龜山區長庚里長慶二街15號 | 蔡承佑 | 92683255 | 核准設立 - 獨資 |
幸佑實業有限公司 登記地址: 桃園市觀音區大潭里桃大一街116號 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 53076859 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-19) |
佑盈企業社 登記地址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 93447147 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
承心食品實業有限公司 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段87巷22號1樓 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 94130287 | 核准設立 |
俊佑國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段293號6樓之2 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 24754555 | 解散 (核准解散日期: 2016-10-07) |
全能統包企業社 登記地址: 桃園市中壢區華勛里仁美47之7號1樓 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 34808720 | 廢止 (105年05月26日 字第 1050128590 號) - 獨資 |
全能統包企業社 登記地址: 桃園市八德區陸光里仁愛街8巷10號8樓 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 82026892 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099015131) |
長承有限公司 登記地址: 臺北市大安區建國南路1段42號14樓之5 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 83627958 | 核准設立 |
紫精承通訊行 登記地址: 桃園市龜山區長庚里長慶二街15號 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 92683255 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡承佑 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
|