張雨柔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張雨柔的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是致展有限公司, 統一編號是69747290.
根據名稱 致展 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 致展 ...) | (中華民國)苗栗縣政府原住民族及族群發展處 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 鶯歌光點美學館-光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 鶯歌光點美學館-光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張美雲 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張美雲 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 886-49-2770329 | 地址: 南投縣水里鄉頂崁村水信路一段429巷16號 | 級別: | 服務資訊: 餐廳,有線網路,無線網路,國民旅遊卡,停車場,, | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 數十年的木材廠,在面臨沒落時,經過主人的巧思,搖身一變而成為優質的民宿。廣闊的庭園,除了保留舊木材廠的面貌,更揉合了現代生活的景致,展現出主人融入大自然生活的品味。極富伐木人文歷史的木材博物館,讓您了... @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)劉美加 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉美加 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)苗栗縣政府原住民族及族群發展處 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鶯歌光點美學館-光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
鶯歌光點美學館-光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張美雲 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張美雲 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 886-49-2770329 | 地址: 南投縣水里鄉頂崁村水信路一段429巷16號 | 級別: | 服務資訊: 餐廳,有線網路,無線網路,國民旅遊卡,停車場,, | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 數十年的木材廠,在面臨沒落時,經過主人的巧思,搖身一變而成為優質的民宿。廣闊的庭園,除了保留舊木材廠的面貌,更揉合了現代生活的景致,展現出主人融入大自然生活的品味。極富伐木人文歷史的木材博物館,讓您了... @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)劉美加 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉美加 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 致展 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 達詳有限公司 | 統一編號: 94045331 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 達詳有限公司 | 統一編號: 94045331 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張雨柔 ... ]
致展實業有限公司 | 地址: 新北市板橋區中正路236巷128號之3 | 電話: 02-2966-1942 |
名稱 致展 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 致展)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
致展企業有限公司 新北市板橋區國慶路149巷2弄10號 | 蔡學 | 34509271 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-29) |
致展有限公司 桃園市新屋區永興里1鄰大牛欄142之3號 | 張雨柔 | 69747290 | 核准設立 |
致展實業有限公司 新北市板橋區中正路236巷128-3號 | 吳懷忠 | 70617020 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-02) |
致展科技有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段282號4樓 | | 12947277 | 解散 (096年10月01日 府產業商字 第09689954500號) |
吉致展示架店 桃園縣桃園市長安里愛一街11之2號3樓 | 林美蘭 | 14940237 | 歇業 - 獨資 |
吉致展示架有限公司 桃園市桃園區園一街166號 | 聶維良 | 27784624 | 核准設立 |
致展工程行 新北市三重區龍濱路219巷43號3樓 | 黃志誠 | 41073857 | 廢止 (105年08月18日 字第 1055256431 號) - 獨資 |
致展企業有限公司 登記地址: 新北市板橋區國慶路149巷2弄10號 | 負責人: 蔡學 | 統編: 34509271 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-29) |
致展有限公司 登記地址: 桃園市新屋區永興里1鄰大牛欄142之3號 | 負責人: 張雨柔 | 統編: 69747290 | 核准設立 |
致展實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區中正路236巷128-3號 | 負責人: 吳懷忠 | 統編: 70617020 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-02) |
致展科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路3段282號4樓 | 統編: 12947277 | 解散 (096年10月01日 府產業商字 第09689954500號) |
吉致展示架店 登記地址: 桃園縣桃園市長安里愛一街11之2號3樓 | 負責人: 林美蘭 | 統編: 14940237 | 歇業 - 獨資 |
吉致展示架有限公司 登記地址: 桃園市桃園區園一街166號 | 負責人: 聶維良 | 統編: 27784624 | 核准設立 |
致展工程行 登記地址: 新北市三重區龍濱路219巷43號3樓 | 負責人: 黃志誠 | 統編: 41073857 | 廢止 (105年08月18日 字第 1055256431 號) - 獨資 |
[ 查詢所有 致展 ... ]
姓名 張雨柔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 張雨柔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
達詳有限公司 新北市三重區福德北路12號3樓 | 張雨柔 | 94045331 | 核准設立 |
達詳有限公司 登記地址: 新北市三重區福德北路12號3樓 | 負責人: 張雨柔 | 統編: 94045331 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
|