黃陳月
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃陳月的職稱是董事, 持有股份數是2000, 公司名稱是商周企業管理顧問股份有限公司, 統一編號是70431404.
董監事資料集 資料集的 黃陳月 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃陳月 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 商周企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70431404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 96000 | 所代表法人: | 商周企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70431404 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 商周企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70431404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 商周企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70431404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 96000 | 所代表法人: | 商周企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70431404 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 商周企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70431404 |
[ 搜尋所有相關: 黃陳月 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 商周企業管理顧問 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 商周企業管理顧問 ...) | OID: 2.16.886.119.90029.101338 | 電話: 07-2152718 | 地址: 高雄市前金區中山二路507號8樓 | DN: o=商周企業管理顧問股份有限公司附設高雄市私立金牌居家長照機構,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 處分日期: 20240322 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20240510 | 處分字號: 勞局費字第11301804591號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照B據點 |
OID: 2.16.886.119.90029.101338 | 電話: 07-2152718 | 地址: 高雄市前金區中山二路507號8樓 | DN: o=商周企業管理顧問股份有限公司附設高雄市私立金牌居家長照機構,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
處分日期: 20240322 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20240510 | 處分字號: 勞局費字第11301804591號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 商周企業管理顧問 ... ]
根據姓名 黃陳月 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃陳月 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 89244015 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市歸仁區南保里大順街352號 @ 登記工廠名錄 |
| 敍述者: | 上傳者: 旅遊文學館 | 故事類別: 地方文化事件 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/11/14 | 故事摘要: 黃陳月雲是屏東縣枋山鄉楓港人,楓港靠近里龍山,早年村民不是打漁就是「做山」,就是到山裡砍柴燒成火炭下山變賣。上山工作十分辛苦,又沒有其他休閒活動,因此很多工人會以唱歌打發時間,許多工作歌唱成地方的「楓... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 千住股份有限公司 | 統一編號: 01129481 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 進順工程有限公司 | 統一編號: 16036709 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永方企業股份有限公司 | 統一編號: 55693076 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 旭泰金屬股份有限公司 | 統一編號: 84968546 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 485000 | 所代表法人: | 永鄑齒輪廠股份有限公司 | 統一編號: 89244015 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 怡通工程股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 89244015 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市歸仁區南保里大順街352號 @ 登記工廠名錄 |
敍述者: | 上傳者: 旅遊文學館 | 故事類別: 地方文化事件 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/11/14 | 故事摘要: 黃陳月雲是屏東縣枋山鄉楓港人,楓港靠近里龍山,早年村民不是打漁就是「做山」,就是到山裡砍柴燒成火炭下山變賣。上山工作十分辛苦,又沒有其他休閒活動,因此很多工人會以唱歌打發時間,許多工作歌唱成地方的「楓... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 千住股份有限公司 | 統一編號: 01129481 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 進順工程有限公司 | 統一編號: 16036709 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永方企業股份有限公司 | 統一編號: 55693076 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 旭泰金屬股份有限公司 | 統一編號: 84968546 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 485000 | 所代表法人: | 永鄑齒輪廠股份有限公司 | 統一編號: 89244015 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 怡通工程股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃陳月 ... ]
名稱 商周企業管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 商周企業管理顧問)
姓名 黃陳月 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃陳月)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉義檳榔店 桃園市桃園區東埔里中正路576號1樓 | 黃陳月枝 | 73806453 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089004356) |
月英商店 彰化縣秀水鄉鶴鳴村永豐巷20號 | 黃陳月英 | 58016780 | 撤銷 - 獨資 |
統冠食品行 臺北市松山區永吉路30巷109號1樓 | 黃陳月卿 | 01649906 | 撤銷 - 獨資 |
金和企業社 桃園縣八德市大興里介壽路2段583巷101弄4衖8號 | 黃陳月娥 | 02620879 | 歇業 - 獨資 |
和泰五金商行 臺北市中山區北安路490號 | 黃陳月蘭 | 04408557 | 歇業 - 獨資 |
雙淇西點麵包店 臺北市南港區中南街10號1樓 | 黃陳月卿 | 04816076 | 歇業 - 獨資 |
忠美服飾行 臺北市中正區中華商場信段67號1樓 | 黃陳月娥 | 05136929 | 撤銷 - 獨資 |
炳燻針織企業行 高雄市前鎮區瑞興里崗山市場巷98號 | 黃陳月芳 | 06714659 | 歇業 - 獨資 |
嘉義檳榔店 登記地址: 桃園市桃園區東埔里中正路576號1樓 | 負責人: 黃陳月枝 | 統編: 73806453 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089004356) |
月英商店 登記地址: 彰化縣秀水鄉鶴鳴村永豐巷20號 | 負責人: 黃陳月英 | 統編: 58016780 | 撤銷 - 獨資 |
統冠食品行 登記地址: 臺北市松山區永吉路30巷109號1樓 | 負責人: 黃陳月卿 | 統編: 01649906 | 撤銷 - 獨資 |
金和企業社 登記地址: 桃園縣八德市大興里介壽路2段583巷101弄4衖8號 | 負責人: 黃陳月娥 | 統編: 02620879 | 歇業 - 獨資 |
和泰五金商行 登記地址: 臺北市中山區北安路490號 | 負責人: 黃陳月蘭 | 統編: 04408557 | 歇業 - 獨資 |
雙淇西點麵包店 登記地址: 臺北市南港區中南街10號1樓 | 負責人: 黃陳月卿 | 統編: 04816076 | 歇業 - 獨資 |
忠美服飾行 登記地址: 臺北市中正區中華商場信段67號1樓 | 負責人: 黃陳月娥 | 統編: 05136929 | 撤銷 - 獨資 |
炳燻針織企業行 登記地址: 高雄市前鎮區瑞興里崗山市場巷98號 | 負責人: 黃陳月芳 | 統編: 06714659 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃陳月 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
|