劉曉玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉曉玲的職稱是董事, 持有股份數是250000, 公司名稱是今亞有限公司, 統一編號是70473804.
| 統一編號: 70473804 | 電話號碼: 02-2837-8370 | 臺北市大安區安和路2段71巷15號2樓 |
統一編號: 70473804 | 電話號碼: 02-2837-8370 | 臺北市大安區安和路2段71巷15號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 劉曉玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 今亞 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 今亞 ...) | 主要專長: 新事業規劃, 店面輔導, 商業模式, 創業計畫書撰寫, 人力資源 | 所在地: 臺北市 | 現職: 創識智庫國際有限公司/執行長 | 主要經歷: 108/6-至今/創識智庫國際有限公司執行長/顧問業/5/穩定經營
108/8-至今/亞太知識創生發展協會副理事長/非營利組織/20/穩定經營
101/4-102/6/至柔行銷共同創辦人/零售業/... @ 創業顧問名單 |
| 開始時間: 2023-06-13T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-06-17T16:00:00+08:00 | 電話: 886-2-27783616 | 地點: 南投縣埔里福興壘球場 | 地址: 南投縣埔里鎮福興路301號 | 參與者: | 收費: | 描述: 本次U15亞洲盃女子壘球賽 (2023 U15 Women Softball Asia Cup)為第一屆舉辦,也是這個年齡層級比賽首度舉辦,原訂於2020年假中國平潭市辦理,惟因疫情影響延宕至今。亞洲... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3368846 | 所代表法人: | 今展科技股份有限公司 | 統一編號: 12688172 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 今展科 | 公司代號: 6432 | 出表日期: 1130913 @ 上櫃公司持股逾 10% 大股東名單 |
| 統一編號: 28448749 | 電話號碼: 02-29998313 | 臺北市松山區南京東路5段70號5樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 今亞中投資股份有限公司 | 統一編號: 28448749 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 今亞中投資股份有限公司 | 統一編號: 28448749 @ 董監事資料集 |
主要專長: 新事業規劃, 店面輔導, 商業模式, 創業計畫書撰寫, 人力資源 | 所在地: 臺北市 | 現職: 創識智庫國際有限公司/執行長 | 主要經歷: 108/6-至今/創識智庫國際有限公司執行長/顧問業/5/穩定經營
108/8-至今/亞太知識創生發展協會副理事長/非營利組織/20/穩定經營
101/4-102/6/至柔行銷共同創辦人/零售業/... @ 創業顧問名單 |
開始時間: 2023-06-13T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-06-17T16:00:00+08:00 | 電話: 886-2-27783616 | 地點: 南投縣埔里福興壘球場 | 地址: 南投縣埔里鎮福興路301號 | 參與者: | 收費: | 描述: 本次U15亞洲盃女子壘球賽 (2023 U15 Women Softball Asia Cup)為第一屆舉辦,也是這個年齡層級比賽首度舉辦,原訂於2020年假中國平潭市辦理,惟因疫情影響延宕至今。亞洲... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3368846 | 所代表法人: | 今展科技股份有限公司 | 統一編號: 12688172 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 今展科 | 公司代號: 6432 | 出表日期: 1130913 @ 上櫃公司持股逾 10% 大股東名單 |
統一編號: 28448749 | 電話號碼: 02-29998313 | 臺北市松山區南京東路5段70號5樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 今亞中投資股份有限公司 | 統一編號: 28448749 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 今亞中投資股份有限公司 | 統一編號: 28448749 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 今亞 ... ]
根據姓名 劉曉玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉曉玲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3250 | 所代表法人: | 茂羣實業股份有限公司 | 統一編號: 22077220 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 力林科技股份有限公司 | 統一編號: 25078525 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 飛馬交通有限公司 | 統一編號: 33217901 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 新中和交通股份有限公司 | 統一編號: 33325009 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 富和中汽車企業有限公司 | 統一編號: 33974221 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 飛騰交通有限公司 | 統一編號: 34178315 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 匯元生活事業有限公司 | 統一編號: 83065942 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 徠邑股份有限公司 | 統一編號: 93640136 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3250 | 所代表法人: | 茂羣實業股份有限公司 | 統一編號: 22077220 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 力林科技股份有限公司 | 統一編號: 25078525 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 飛馬交通有限公司 | 統一編號: 33217901 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 新中和交通股份有限公司 | 統一編號: 33325009 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 富和中汽車企業有限公司 | 統一編號: 33974221 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 飛騰交通有限公司 | 統一編號: 34178315 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 匯元生活事業有限公司 | 統一編號: 83065942 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 徠邑股份有限公司 | 統一編號: 93640136 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉曉玲 ... ]
今亞有限公司 | 地址: 新北市淡水區民權路19號13樓之11 | 電話: 02-2808-6643 |
今亞有限公司 | 地址: 新北市淡水區民權路19號13樓之11 | 電話: 02-2808-6640 |
今亞有限公司 | 地址: 台北市士林區前街39號 | 電話: 02-2837-8323 |
名稱 今亞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 今亞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
今亞中投資股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段70號5樓之2 | 王琴賢 | 28448749 | 核准設立 |
今亞有限公司 臺北市大安區安和路2段71巷15號2樓 | 劉曉玲 | 70473804 | 核准設立 |
今亞企業股份有限公司 臺北市資料空白 | | 11873494 | 撤銷 (079年12月15日 建一字 第號) |
今亞有限公司 新北市瑞芳區一坑路三四之三號 | | 23581628 | 解散 (文號: 1997-1-10 建三壬字 第086105164號) |
今亞鞋茶行 雲林縣土庫鎮忠正里中山路二一0號 | 林明顯 | 64955121 | 歇業 - 獨資 |
今亞國際有限公司 臺北市北投區石牌路2段89之1號4樓 | | 80276211 | 解散 (文號: 2003-9-29 府建商字 第09219866400號) |
今亞中投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段70號5樓之2 | 負責人: 王琴賢 | 統編: 28448749 | 核准設立 |
今亞有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段71巷15號2樓 | 負責人: 劉曉玲 | 統編: 70473804 | 核准設立 |
今亞企業股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 11873494 | 撤銷 (079年12月15日 建一字 第號) |
今亞有限公司 登記地址: 新北市瑞芳區一坑路三四之三號 | 統編: 23581628 | 解散 (文號: 1997-1-10 建三壬字 第086105164號) |
今亞鞋茶行 登記地址: 雲林縣土庫鎮忠正里中山路二一0號 | 負責人: 林明顯 | 統編: 64955121 | 歇業 - 獨資 |
今亞國際有限公司 登記地址: 臺北市北投區石牌路2段89之1號4樓 | 統編: 80276211 | 解散 (文號: 2003-9-29 府建商字 第09219866400號) |
[ 查詢所有 今亞 ... ]
姓名 劉曉玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉曉玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
珞玲珠寶行 臺北市松山區民生東路3段113巷25弄4之1號1樓 | 劉曉玲 | 17746778 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064211499) |
華邦文化工作室 新北市板橋區館前東路104號2樓(現場僅供辦公室使用) | 劉曉玲 | 10562937 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108173352) |
下蚶商行 屏東縣萬丹鄉北村下蚶一四七之三號一樓 | 劉曉玲 | 15693085 | 歇業 - 獨資 |
超豐便利商店 屏東縣里港鄉三村三和路七六號一樓 | 劉曉玲 | 15696196 | 歇業 - 獨資 |
長虹電子遊戲場 屏東縣里港鄉三廍村三和路七六號一樓 | 劉曉玲 | 15696560 | 廢止 - 獨資 |
麥登商號 花蓮縣花蓮市民勤里府前路一三六號一樓 | 劉曉玲 | 20062094 | 歇業 - 獨資 |
葛芮絲之屋 臺北市松山區復興北路231巷8號 | 劉曉玲 | 25580743 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1046008393) |
淯棚餐館 臺北市萬華區康定路18之3號 | 劉曉玲 | 31866210 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1030003720) |
珞玲珠寶行 登記地址: 臺北市松山區民生東路3段113巷25弄4之1號1樓 | 負責人: 劉曉玲 | 統編: 17746778 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064211499) |
華邦文化工作室 登記地址: 新北市板橋區館前東路104號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 劉曉玲 | 統編: 10562937 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108173352) |
下蚶商行 登記地址: 屏東縣萬丹鄉北村下蚶一四七之三號一樓 | 負責人: 劉曉玲 | 統編: 15693085 | 歇業 - 獨資 |
超豐便利商店 登記地址: 屏東縣里港鄉三村三和路七六號一樓 | 負責人: 劉曉玲 | 統編: 15696196 | 歇業 - 獨資 |
長虹電子遊戲場 登記地址: 屏東縣里港鄉三廍村三和路七六號一樓 | 負責人: 劉曉玲 | 統編: 15696560 | 廢止 - 獨資 |
麥登商號 登記地址: 花蓮縣花蓮市民勤里府前路一三六號一樓 | 負責人: 劉曉玲 | 統編: 20062094 | 歇業 - 獨資 |
葛芮絲之屋 登記地址: 臺北市松山區復興北路231巷8號 | 負責人: 劉曉玲 | 統編: 25580743 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1046008393) |
淯棚餐館 登記地址: 臺北市萬華區康定路18之3號 | 負責人: 劉曉玲 | 統編: 31866210 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1030003720) |
[ 查詢所有 劉曉玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
|