蘇玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇玉的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是台灣光學網股份有限公司, 統一編號是70554904.
無其他 台灣光學網 資料。
[ 搜尋所有 台灣光學網 ... ]
根據姓名 蘇玉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇玉 ...) | 敍述者: | 上傳者: 故事行動列車(南車) | 故事類別: 其他,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 陳蘇玉里 | 發佈日期: 2014/10/24 | 故事摘要: 陳蘇玉里和兒子一起住在甲天下大樓,社區裡有朋友喜歡種花,知道陳蘇玉里喜歡種菜後,便邀她一起當小農。陳蘇玉里經營得很有興趣,社區的人都表達支持,還曾經獲獎第一名。她請里長申請樹種幼苗,自己也購買漂亮的種... @ 國民記憶庫故事資料 |
| OID: 2.16.886.110.90006.100324 | 電話: 03-5421357 | 地址: 新竹市東區三民里民生路82號 | DN: o=蘇玉釵稅務記帳士事務所,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 事務所名稱: 蘇玉釵稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 新竹市東 區三民里民生路82號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 社團法人新竹市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第00138號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 作者: 朱麗鶯, 胡清嫻, 蘇玉英, 陳靜華, 賴承誠, 蔡順柔, 黃宏恩中文口述; 蘇玉英, 蔡順柔口述整理; 辛克甄插畫繪圖 | 出版機構: 屏縣府 | 版次: | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 幼兒(3-6歲) | 頁數: 36 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7117-30-9 (平裝, NT$250, 36面, 18X18公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 公司統編: 83295016 | 花蓮縣花蓮市民享里華興街39號1樓 | 設立核准日期: 20201216 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 處分日期: 20191220 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200207 | 處分字號: 高市勞條字第10841097500號 | 違反法規內容: 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止;未使勞工每七日中有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| (中華民國)吳中平、吳昀芳、周美鳳、蘇玉晴、蘇偉綸、翁慈吟、李宗縈、沈弼晟、沈蓉鐸、陳羽歆、陳丞義、徐立祥、蕭瑞珊、蕭淵群、陳芃榳、陳姸君、連柏維、蔡逸凡 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳中平、吳昀芳、周美鳳、蘇玉晴、蘇偉綸、翁慈吟、李宗縈、沈弼晟、沈蓉鐸、陳羽歆、陳丞義、徐立祥、蕭瑞珊、蕭淵群、陳芃榳、陳姸君、連柏維、蔡逸凡 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: | 上傳者: 故事行動列車(南車) | 故事類別: 其他,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 陳蘇玉里 | 發佈日期: 2014/10/24 | 故事摘要: 陳蘇玉里和兒子一起住在甲天下大樓,社區裡有朋友喜歡種花,知道陳蘇玉里喜歡種菜後,便邀她一起當小農。陳蘇玉里經營得很有興趣,社區的人都表達支持,還曾經獲獎第一名。她請里長申請樹種幼苗,自己也購買漂亮的種... @ 國民記憶庫故事資料 |
OID: 2.16.886.110.90006.100324 | 電話: 03-5421357 | 地址: 新竹市東區三民里民生路82號 | DN: o=蘇玉釵稅務記帳士事務所,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
事務所名稱: 蘇玉釵稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 新竹市東 區三民里民生路82號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 社團法人新竹市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第00138號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
作者: 朱麗鶯, 胡清嫻, 蘇玉英, 陳靜華, 賴承誠, 蔡順柔, 黃宏恩中文口述; 蘇玉英, 蔡順柔口述整理; 辛克甄插畫繪圖 | 出版機構: 屏縣府 | 版次: | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 幼兒(3-6歲) | 頁數: 36 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7117-30-9 (平裝, NT$250, 36面, 18X18公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
公司統編: 83295016 | 花蓮縣花蓮市民享里華興街39號1樓 | 設立核准日期: 20201216 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
處分日期: 20191220 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200207 | 處分字號: 高市勞條字第10841097500號 | 違反法規內容: 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止;未使勞工每七日中有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
(中華民國)吳中平、吳昀芳、周美鳳、蘇玉晴、蘇偉綸、翁慈吟、李宗縈、沈弼晟、沈蓉鐸、陳羽歆、陳丞義、徐立祥、蕭瑞珊、蕭淵群、陳芃榳、陳姸君、連柏維、蔡逸凡 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳中平、吳昀芳、周美鳳、蘇玉晴、蘇偉綸、翁慈吟、李宗縈、沈弼晟、沈蓉鐸、陳羽歆、陳丞義、徐立祥、蕭瑞珊、蕭淵群、陳芃榳、陳姸君、連柏維、蔡逸凡 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 蘇玉 ... ]
名稱 台灣光學網 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣光學網)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣光學網股份有限公司 臺北市內湖區潭美街205號 | | 70554904 | 廢止 (文號: 2003-12-1 府建商字 第09227707300號) |
台灣光學網股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區潭美街205號 | 統編: 70554904 | 廢止 (文號: 2003-12-1 府建商字 第09227707300號) |
姓名 蘇玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蘇玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蘇玉盆商行 臺北市萬華區成都路10巷45號西門市場22號攤位 | 蘇玉盆 | 10383961 | 核准設立 - 獨資 |
蘇玉乾自營計程車行 臺南市七股區玉成里玉成63號 | 蘇玉乾 | 74705123 | 撤銷 - 獨資 |
蘇玉珍自營計程車行 新北市汐止區水碓街?0?79巷?06弄12號3樓 | 蘇玉珍 | 39608840 | 核准設立 - 獨資 |
蘇妮服飾精品 屏東縣屏東市端正里中華路79號 | 蘇玉貞 | 37707788 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960701800) |
蘇義興飲食店 新北市雙溪區中華路77號1樓 | 蘇玉萍 | 39239810 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045232616) |
謙福商店 嘉義縣六腳鄉蘇厝村蘇厝寮一二八號 | 吳蘇玉謙 | 67442309 | 歇業 - 獨資 |
玉華飾品行 臺北市中正區西寧南路101號1樓 | 蘇玉華 | 01100822 | 歇業 - 獨資 |
玉梅泰式料理 高雄市楠梓區瑞屏路82巷84號1樓 | 蘇玉梅 | 26054579 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561852700) |
蘇玉盆商行 登記地址: 臺北市萬華區成都路10巷45號西門市場22號攤位 | 負責人: 蘇玉盆 | 統編: 10383961 | 核准設立 - 獨資 |
蘇玉乾自營計程車行 登記地址: 臺南市七股區玉成里玉成63號 | 負責人: 蘇玉乾 | 統編: 74705123 | 撤銷 - 獨資 |
蘇玉珍自營計程車行 登記地址: 新北市汐止區水碓街?0?79巷?06弄12號3樓 | 負責人: 蘇玉珍 | 統編: 39608840 | 核准設立 - 獨資 |
蘇妮服飾精品 登記地址: 屏東縣屏東市端正里中華路79號 | 負責人: 蘇玉貞 | 統編: 37707788 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960701800) |
蘇義興飲食店 登記地址: 新北市雙溪區中華路77號1樓 | 負責人: 蘇玉萍 | 統編: 39239810 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045232616) |
謙福商店 登記地址: 嘉義縣六腳鄉蘇厝村蘇厝寮一二八號 | 負責人: 吳蘇玉謙 | 統編: 67442309 | 歇業 - 獨資 |
玉華飾品行 登記地址: 臺北市中正區西寧南路101號1樓 | 負責人: 蘇玉華 | 統編: 01100822 | 歇業 - 獨資 |
玉梅泰式料理 登記地址: 高雄市楠梓區瑞屏路82巷84號1樓 | 負責人: 蘇玉梅 | 統編: 26054579 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561852700) |
[ 查詢所有 蘇玉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
|