王震傑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王震傑的職稱是董事, 持有股份數是8000000, 所代表法人是海昌生化科技股份有限公司, 公司名稱是生立生物科技股份有限公司, 統一編號是70578687.
董監事資料集 資料集的 王震傑 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王震傑 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 海昌生化科技股份有限公司 | 生立生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70578687 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 海昌生化科技股份有限公司 | 生立生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70578687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 海昌生化科技股份有限公司 | 生立生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70578687 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 海昌生化科技股份有限公司 | 生立生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70578687 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 海昌生化科技股份有限公司 | 生立生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70578687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 海昌生化科技股份有限公司 | 生立生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70578687 |
[ 搜尋所有相關: 王震傑 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 70578687 | 電話號碼: 04-7625818 | 彰化縣秀水鄉安溪村彰水路一段485號2樓 |
統一編號: 70578687 | 電話號碼: 04-7625818 | 彰化縣秀水鄉安溪村彰水路一段485號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 王震傑 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 生立生物科技 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 生立生物科技 ...) | 英文品名: “Pro top & Mediking” Ophthalmic Surgical Marker (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001627號 | 有效日期: 2011/09/12 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2006/12/07 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「眼科手術標記器(M.4570)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 美迪津股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Pro top & Mediking” Ophthalmic Surgical Marker (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001627號 | 有效日期: 20110912 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20061207 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 美迪津股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: OculusGen Biodegradable Collagen Matrix Implant | 許可證字號: 衛署醫器製字第002179號 | 有效日期: 2011/09/08 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2007/01/11 | 註銷理由: 檢附資料與規定不符 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如仿單核定本 | 限制項目: 外銷專用 | 申請商名稱: 美迪津股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 電話: 0287706070 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市松山區民生東路三段109號11樓 @ 醫療器材商資料集 |
英文品名: “Pro top & Mediking” Ophthalmic Surgical Marker (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001627號 | 有效日期: 2011/09/12 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2006/12/07 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「眼科手術標記器(M.4570)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 美迪津股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Pro top & Mediking” Ophthalmic Surgical Marker (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001627號 | 有效日期: 20110912 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20061207 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 美迪津股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: OculusGen Biodegradable Collagen Matrix Implant | 許可證字號: 衛署醫器製字第002179號 | 有效日期: 2011/09/08 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2007/01/11 | 註銷理由: 檢附資料與規定不符 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如仿單核定本 | 限制項目: 外銷專用 | 申請商名稱: 美迪津股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
電話: 0287706070 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市松山區民生東路三段109號11樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 生立生物科技 ... ]
無其他 王震傑 資料。
[ 搜尋所有 王震傑 ... ]
名稱 生立生物科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 生立生物科技)
姓名 王震傑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 王震傑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鮮屋食堂 花蓮縣花蓮市國富里莊敬路303號1樓 | 王震傑 | 30208891 | 歇業 - 獨資 |
窩聚食堂 新北市金山區信義路39號 | 王震傑 | 31693604 | 歇業 - 獨資 |
鮮屋食堂 登記地址: 花蓮縣花蓮市國富里莊敬路303號1樓 | 負責人: 王震傑 | 統編: 30208891 | 歇業 - 獨資 |
窩聚食堂 登記地址: 新北市金山區信義路39號 | 負責人: 王震傑 | 統編: 31693604 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|