黃秀玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃秀玲的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是範昇有限公司, 統一編號是70697537.
根據名稱 範昇 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 範昇 ...) | 英文品名: "Endo Inventions" Dental handpiece and accessories (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第003953號 | 有效日期: 2024/09/06 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「牙科手機及其附件(F.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;委託製造;;輸 入 | 申請商名稱: 美商登士柏西諾德股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Endo Inventions" Dental handpiece and accessories (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第003953號 | 有效日期: 20240906 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科手機及其附件(F.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 ;;委託製造;;大陸生產 | 申請商名稱: 美商登士柏西諾德股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Endo Inventions" Dental handpiece and accessories (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第003953號 | 有效日期: 2024/09/06 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「牙科手機及其附件(F.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;委託製造;;輸 入 | 申請商名稱: 美商登士柏西諾德股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Endo Inventions" Dental handpiece and accessories (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第003953號 | 有效日期: 20240906 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科手機及其附件(F.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 ;;委託製造;;大陸生產 | 申請商名稱: 美商登士柏西諾德股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 範昇 ... ]
根據姓名 黃秀玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃秀玲 ...) | (中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀異永華文化有限公司 | 統一編號: 83539651 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 05953097 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市忠權里西勢街274號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000129 | 到期日期: 20151216 | 取消日期: 0 | 統一編號: 09234747 | 地址: 大同路605號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
| 總機電話: (02)2657-8811 | 公司代號: 3048 | 產業別: 29 | 營利事業統一編號: 97099302 | 住址: 台北市內湖區基湖路10巷50號8樓 | 董事長: 曾禹旖 | 成立日期: 19960711 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
| 總機電話: (03)328-9000 | 公司代號: 3706 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 53677966 | 住址: 桃園市龜山區文化二路202號 | 董事長: 苗豐強 | 成立日期: 20130912 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-578-161 | 機構負責人姓名: 黃秀玲 | 機構代碼: BF1400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市七股區樹林里5號之8 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀異永華文化有限公司 | 統一編號: 83539651 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 05953097 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市忠權里西勢街274號1樓 @ 登記工廠名錄 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000129 | 到期日期: 20151216 | 取消日期: 0 | 統一編號: 09234747 | 地址: 大同路605號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
總機電話: (02)2657-8811 | 公司代號: 3048 | 產業別: 29 | 營利事業統一編號: 97099302 | 住址: 台北市內湖區基湖路10巷50號8樓 | 董事長: 曾禹旖 | 成立日期: 19960711 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
總機電話: (03)328-9000 | 公司代號: 3706 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 53677966 | 住址: 桃園市龜山區文化二路202號 | 董事長: 苗豐強 | 成立日期: 20130912 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-578-161 | 機構負責人姓名: 黃秀玲 | 機構代碼: BF1400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市七股區樹林里5號之8 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃秀玲 ... ]
名稱 範昇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 範昇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
範昇有限公司 嘉義市西區書院里民族路六九六號 | 黃秀玲 | 70697537 | 核准設立 |
範昇實業有限公司 新北市中和區景新街二八八號二樓 | | 80242374 | 解散 (文號: 2004-9-9 經授中字 第0933269633號) |
範昇有限公司 登記地址: 嘉義市西區書院里民族路六九六號 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 70697537 | 核准設立 |
範昇實業有限公司 登記地址: 新北市中和區景新街二八八號二樓 | 統編: 80242374 | 解散 (文號: 2004-9-9 經授中字 第0933269633號) |
姓名 黃秀玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃秀玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀玲服飾 高雄市苓雅區文昌路10號1樓 | 黃秀玲 | 38706914 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
秀異永華文化有限公司 臺東縣臺東市民生里中正路361號1樓 | 黃秀玲 | 83539651 | 核准設立 |
阿宏映象工作室 新北市永和區秀朗路1段135巷22號9樓之3 | 黃秀玲 | 85347469 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128158757) |
尚格行 臺北市中山區民權東路2段152巷6弄14號 | 魏黃秀玲 | 01482758 | 歇業 - 獨資 |
東昌機車行 宜蘭縣壯圍鄉大福村大福路一段二四八號 | 黃秀玲 | 02416193 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080901379) |
總練企業社 臺中市新社區新社里興安路18-8號壹樓 | 黃秀玲 | 05889737 | 核准設立 - 獨資 |
超強電子遊戲場業 高雄市新興區六合2路10號1樓 | 黃秀玲 | 07982908 | 停業 (停業起迄日期 105年06月03日 至 106年06月02日) - 獨資 |
拿鐵廣告創意館 臺中市北區崇德里崇興路2段6號1樓 | 黃秀玲 | 09174776 | 歇業 - 獨資 |
秀玲服飾 登記地址: 高雄市苓雅區文昌路10號1樓 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 38706914 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
秀異永華文化有限公司 登記地址: 臺東縣臺東市民生里中正路361號1樓 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 83539651 | 核准設立 |
阿宏映象工作室 登記地址: 新北市永和區秀朗路1段135巷22號9樓之3 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 85347469 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128158757) |
尚格行 登記地址: 臺北市中山區民權東路2段152巷6弄14號 | 負責人: 魏黃秀玲 | 統編: 01482758 | 歇業 - 獨資 |
東昌機車行 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉大福村大福路一段二四八號 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 02416193 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080901379) |
總練企業社 登記地址: 臺中市新社區新社里興安路18-8號壹樓 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 05889737 | 核准設立 - 獨資 |
超強電子遊戲場業 登記地址: 高雄市新興區六合2路10號1樓 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 07982908 | 停業 (停業起迄日期 105年06月03日 至 106年06月02日) - 獨資 |
拿鐵廣告創意館 登記地址: 臺中市北區崇德里崇興路2段6號1樓 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 09174776 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃秀玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
|