謝坤山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝坤山的職稱是監察人, 持有股份數是40000, 公司名稱是連合旺股份有限公司, 統一編號是70710308.
無其他 連合旺 資料。
[ 搜尋所有 連合旺 ... ]
根據姓名 謝坤山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝坤山 ...) | 敍述者: 方中誠 | 上傳者: 管理者 | 故事類別: 愛,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 李清圳 | 發佈日期: 2013/11/24 | 故事摘要: 十三年前擔任台電包商領班的李清圳,在一場工地意外遭高壓電擊失去雙臂,人生一夕變色,深受打擊的李清圳曾想用自殺,但是李清圳的太太仍然無怨無悔的支持與鼓勵,待在李清圳身邊,直到偶然間李清圳聽了口足畫家謝坤... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 李億勳、李新富/紅毛港文化創意有限公司 | 新北市 | 場域: 醫療院所 | 新北市立土城醫院B1F 通往手扶梯端景牆(A) @ 文化部公共藝術 |
| 李億勳、李新富/紅毛港文化創意有限公司 | 新北市 | 場域: 醫療院所 | 新北市立土城醫院B1F 通往手扶梯端景牆(B) @ 文化部公共藝術 |
| 李億勳、李新富/紅毛港文化創意有限公司 | 新北市 | 場域: 醫療院所 | 新北市立土城醫院1F第二出入口半戶外牆面 @ 文化部公共藝術 |
| 李億勳、李新富/紅毛港文化創意有限公司 | 新北市 | 場域: 醫療院所 | 新北市立土城醫院2F通往手扶梯端景牆 @ 文化部公共藝術 |
| 黃蘭雅/蘭雅工作室 | 新北市 | 場域: 醫療院所 | 新北市立土城醫院八樓景觀花園 @ 文化部公共藝術 |
| 陳姿文、鄭聰文、洪翠娟、黃子瑄/原形場域有限公司 | 新北市 | 場域: 醫療院所 | 新北市立土城醫院13樓B病房走廊牆面、交誼廳 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)林宥辰;(中華民國)張家勳;(中華民國)陳世峰;(中華民國)陳美惠;(中華民國)曾啟雄;(中華民國)童福財;(中華民國)楊淑怡;(中華民國)溫珮妃;(中華民國)廖瑞金;(中華民國)謝坤山;... | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
敍述者: 方中誠 | 上傳者: 管理者 | 故事類別: 愛,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 李清圳 | 發佈日期: 2013/11/24 | 故事摘要: 十三年前擔任台電包商領班的李清圳,在一場工地意外遭高壓電擊失去雙臂,人生一夕變色,深受打擊的李清圳曾想用自殺,但是李清圳的太太仍然無怨無悔的支持與鼓勵,待在李清圳身邊,直到偶然間李清圳聽了口足畫家謝坤... @ 國民記憶庫故事資料 |
李億勳、李新富/紅毛港文化創意有限公司 | 新北市 | 場域: 醫療院所 | 新北市立土城醫院B1F 通往手扶梯端景牆(A) @ 文化部公共藝術 |
李億勳、李新富/紅毛港文化創意有限公司 | 新北市 | 場域: 醫療院所 | 新北市立土城醫院B1F 通往手扶梯端景牆(B) @ 文化部公共藝術 |
李億勳、李新富/紅毛港文化創意有限公司 | 新北市 | 場域: 醫療院所 | 新北市立土城醫院1F第二出入口半戶外牆面 @ 文化部公共藝術 |
李億勳、李新富/紅毛港文化創意有限公司 | 新北市 | 場域: 醫療院所 | 新北市立土城醫院2F通往手扶梯端景牆 @ 文化部公共藝術 |
黃蘭雅/蘭雅工作室 | 新北市 | 場域: 醫療院所 | 新北市立土城醫院八樓景觀花園 @ 文化部公共藝術 |
陳姿文、鄭聰文、洪翠娟、黃子瑄/原形場域有限公司 | 新北市 | 場域: 醫療院所 | 新北市立土城醫院13樓B病房走廊牆面、交誼廳 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)林宥辰;(中華民國)張家勳;(中華民國)陳世峰;(中華民國)陳美惠;(中華民國)曾啟雄;(中華民國)童福財;(中華民國)楊淑怡;(中華民國)溫珮妃;(中華民國)廖瑞金;(中華民國)謝坤山;... | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 謝坤山 ... ]
名稱 連合旺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 連合旺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
連合旺股份有限公司 桃園市中壢區文化里吉利五街二二號四樓 | | 70710308 | 解散 (文號: 2000-4-26 經89中字 第089415862號) |
連合旺股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區文化里吉利五街二二號四樓 | 統編: 70710308 | 解散 (文號: 2000-4-26 經89中字 第089415862號) |
姓名 謝坤山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝坤山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
謝坤山工作室 新北市板橋區大智街24巷7之1號(現場僅供辦公室使用) | 謝坤山 | 13797698 | 歇業 - 獨資 |
坤山防水材料行 新北市三重區泉洲街92號4樓 | 謝坤山 | 78316201 | 歇業 - 獨資 |
順益計程汽車行 南投縣竹山鎮延祥里瑞竹巷一七九弄一四號一樓 | 謝坤山 | 61869158 | 核准設立 - 獨資 |
全成汽車行 南投縣竹山鎮延祥里瑞竹巷一七九弄一四號 | 謝坤山 | 62529100 | 核准設立 - 獨資 |
達盛竹材行 南投縣竹山鎮秀林里中坑路一九三之二號 | 謝坤山 | 06136980 | 歇業 - 獨資 |
冠韋製圖行 桃園縣桃園市玉山里大同西路8巷11號1樓 | 謝坤山 | 19685951 | 歇業 - 獨資 |
寶山貿易有限公司 高雄市苓雅區林西街29號 | 謝坤山 | 27205076 | 核准設立 |
信美企業社 高雄市大寮區大寮里大寮路618巷19號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 謝坤山 | 10145315 | 核准設立 - 獨資 |
謝坤山工作室 登記地址: 新北市板橋區大智街24巷7之1號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 謝坤山 | 統編: 13797698 | 歇業 - 獨資 |
坤山防水材料行 登記地址: 新北市三重區泉洲街92號4樓 | 負責人: 謝坤山 | 統編: 78316201 | 歇業 - 獨資 |
順益計程汽車行 登記地址: 南投縣竹山鎮延祥里瑞竹巷一七九弄一四號一樓 | 負責人: 謝坤山 | 統編: 61869158 | 核准設立 - 獨資 |
全成汽車行 登記地址: 南投縣竹山鎮延祥里瑞竹巷一七九弄一四號 | 負責人: 謝坤山 | 統編: 62529100 | 核准設立 - 獨資 |
達盛竹材行 登記地址: 南投縣竹山鎮秀林里中坑路一九三之二號 | 負責人: 謝坤山 | 統編: 06136980 | 歇業 - 獨資 |
冠韋製圖行 登記地址: 桃園縣桃園市玉山里大同西路8巷11號1樓 | 負責人: 謝坤山 | 統編: 19685951 | 歇業 - 獨資 |
寶山貿易有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區林西街29號 | 負責人: 謝坤山 | 統編: 27205076 | 核准設立 |
信美企業社 登記地址: 高雄市大寮區大寮里大寮路618巷19號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 謝坤山 | 統編: 10145315 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝坤山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
|