馬 修
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名馬 修的職稱是訴訟代理人及非訴訟代理人, 持有股份數是0, 公司名稱是澳商艾喜益教育服務股份有限公司, 統一編號是70795137.
根據姓名 馬 修 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 馬 修 ...) | (英國)新冒險舞團 New Adventure | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (英國)新冒險舞團 New Adventure | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 訪談人(引言):李怡嬅、攝影師:賴福興、宜蘭縣史館 | 上傳者: 宜蘭縣史館站上傳者 | 故事類別: 愛 | 敍述的主要人物: 蔡桂蓮 | 發佈日期: 2014/01/13 | 故事摘要: 蔡桂蓮女士在還未滿18歲時就成為馬仁光修士跟診護士,這位一生為宜蘭鄉親奉獻的義大利籍醫生,相當信任蔡桂蓮女士,她不只協助診間的事務,還擔任醫生與病人間翻譯,近四十年的服務歲月,也受到馬修士既嚴謹又寬厚... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 開始時間: 2023-01-14T13:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-01-14T15:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: THE SOUND FROM TAIWAN馬修連恩來台25周年音樂會日期|2023年1月14日(六)時間|13:00-15:00地點|東部海岸國家風景區管理處都歷遊客中心/月光舞台草坪區(臺東縣成功鎮... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (法國)馬修.柯涅;(美國)阿圖羅.戴莫尼;(中華民國)郭虔哲;(中華民國)余濟倫 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (法國)馬修.柯涅;(美國)阿圖羅.戴莫尼;(中華民國)郭虔哲;(中華民國)余濟倫 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (法國)馬修.柯涅;(美國)阿圖羅.戴莫尼;(中華民國)郭虔哲;(中華民國)余濟倫 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 電話: 02-2832-2238/0981-521124(殷小姐) | 地址: 臺北市士林區文林路577號 | 簡介: 提供專業單車環島旅遊服務,包含:單車出租、單車保養、單車買賣、單車維修、單車旅遊規劃、網路行銷等服務。台大機械相關碩士畢業的馬修(老闆),熱愛騎單車當下的舒壓快感,而立之年決然辭掉高薪工程師工作,投入... | 友善項目總計: 8 @ 友善店家清冊 |
(英國)新冒險舞團 New Adventure | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(英國)新冒險舞團 New Adventure | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 訪談人(引言):李怡嬅、攝影師:賴福興、宜蘭縣史館 | 上傳者: 宜蘭縣史館站上傳者 | 故事類別: 愛 | 敍述的主要人物: 蔡桂蓮 | 發佈日期: 2014/01/13 | 故事摘要: 蔡桂蓮女士在還未滿18歲時就成為馬仁光修士跟診護士,這位一生為宜蘭鄉親奉獻的義大利籍醫生,相當信任蔡桂蓮女士,她不只協助診間的事務,還擔任醫生與病人間翻譯,近四十年的服務歲月,也受到馬修士既嚴謹又寬厚... @ 國民記憶庫故事資料 |
開始時間: 2023-01-14T13:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-01-14T15:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: THE SOUND FROM TAIWAN馬修連恩來台25周年音樂會日期|2023年1月14日(六)時間|13:00-15:00地點|東部海岸國家風景區管理處都歷遊客中心/月光舞台草坪區(臺東縣成功鎮... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(法國)馬修.柯涅;(美國)阿圖羅.戴莫尼;(中華民國)郭虔哲;(中華民國)余濟倫 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(法國)馬修.柯涅;(美國)阿圖羅.戴莫尼;(中華民國)郭虔哲;(中華民國)余濟倫 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(法國)馬修.柯涅;(美國)阿圖羅.戴莫尼;(中華民國)郭虔哲;(中華民國)余濟倫 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
電話: 02-2832-2238/0981-521124(殷小姐) | 地址: 臺北市士林區文林路577號 | 簡介: 提供專業單車環島旅遊服務,包含:單車出租、單車保養、單車買賣、單車維修、單車旅遊規劃、網路行銷等服務。台大機械相關碩士畢業的馬修(老闆),熱愛騎單車當下的舒壓快感,而立之年決然辭掉高薪工程師工作,投入... | 友善項目總計: 8 @ 友善店家清冊 |
[ 搜尋所有 馬 修 ... ]
名稱 澳商艾喜益教育服務 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 澳商艾喜益教育服務)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
澳商艾喜益教育服務股份有限公司 臺北市臺北縣板橋市國慶路一八二巷二十四弄六號 | 馬 修 MANGAN MATTHEW VINCENT | 70795137 | 核准報備 |
澳商艾喜益教育服務股份有限公司 登記地址: 臺北市臺北縣板橋市國慶路一八二巷二十四弄六號 | 負責人: 馬 修 MANGAN MATTHEW VINCENT | 統編: 70795137 | 核准報備 |
姓名 馬 修 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 馬 修)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
馬修創意有限公司 臺北市北投區中央北路2段275號1樓 | 伍馬修 | 90656703 | 核准設立 |
美商馬修網頁工作室有限公司 臺北市中山區松江路122號11樓 | 埃馬修 EPSTEIN MATHEW ARON | 53016369 | 核准報備 |
台灣江森自控科技股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段77號17樓 | 戴馬修(Matthew John Daley) | 29060809 | 解散
(108年10月15日
新北府經司字
第1088070143號) |
英屬維京群島商觀在有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段200號13樓 | 馬 修 | 27245627 | 核准設立 |
觀示苑股份有限公司天母分公司 臺北市士林區天母東路43巷5號1樓 | 馬修 | 27971112 | 廢止 |
石虎創坊有限公司 臺北市信義區基隆路2段15號10樓 | 圖馬修( Matthew Alexander Tullis) | 42856359 | 核准設立 |
法商思福力儀器有限公司 新北市新莊區自信街33-1號12樓 | 馬修 MATHIEU DESIRE ANTOINE RAMBAUD | 42979113 | 核准報備 |
蘿莎娜小廚房有限公司 臺北市松山區八德路3段12巷52弄18號1樓 | 馬修 | 43700030 | 核准設立 |
馬修創意有限公司 登記地址: 臺北市北投區中央北路2段275號1樓 | 負責人: 伍馬修 | 統編: 90656703 | 核准設立 |
美商馬修網頁工作室有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路122號11樓 | 負責人: 埃馬修 EPSTEIN MATHEW ARON | 統編: 53016369 | 核准報備 |
台灣江森自控科技股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段77號17樓 | 負責人: 戴馬修(Matthew John Daley) | 統編: 29060809 | 解散
(108年10月15日
新北府經司字
第1088070143號) |
英屬維京群島商觀在有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段200號13樓 | 負責人: 馬 修 | 統編: 27245627 | 核准設立 |
觀示苑股份有限公司天母分公司 登記地址: 臺北市士林區天母東路43巷5號1樓 | 負責人: 馬修 | 統編: 27971112 | 廢止 |
石虎創坊有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段15號10樓 | 負責人: 圖馬修( Matthew Alexander Tullis) | 統編: 42856359 | 核准設立 |
法商思福力儀器有限公司 登記地址: 新北市新莊區自信街33-1號12樓 | 負責人: 馬修 MATHIEU DESIRE ANTOINE RAMBAUD | 統編: 42979113 | 核准報備 |
蘿莎娜小廚房有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段12巷52弄18號1樓 | 負責人: 馬修 | 統編: 43700030 | 核准設立 |
[ 查詢所有 馬 修 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 巨后實業有限公司 | 統一編號: 16116533 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 767500 | 所代表法人: | 居富開發股份有限公司 | 統一編號: 16117195 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 金萬明鋼鐵有限公司 | 統一編號: 16118238 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 尚羿企業有限公司 | 統一編號: 16128307 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: 荷蘭商 Honeywell Asia Holdings B.V. | 台灣捷邁應用材料股份有限公司 | 統一編號: 16130205 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8411629 | 所代表法人: | 晶豪科技股份有限公司 | 統一編號: 16130280 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5523825 | 所代表法人: | 晶豪科技股份有限公司 | 統一編號: 16130280 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 37611803 | 所代表法人: IQE plc | 高平磊晶科技股份有限公司 | 統一編號: 16130866 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3019000 | 所代表法人: | 增霈建設有限公司 | 統一編號: 16132999 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 庭閣室內裝修有限公司 | 統一編號: 16134357 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 麗磐有限公司 | 統一編號: 16135996 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322500 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 416000 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 32250 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: 東興投資股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 巨后實業有限公司 | 統一編號: 16116533 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 767500 | 所代表法人: | 居富開發股份有限公司 | 統一編號: 16117195 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 金萬明鋼鐵有限公司 | 統一編號: 16118238 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 尚羿企業有限公司 | 統一編號: 16128307 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: 荷蘭商 Honeywell Asia Holdings B.V. | 台灣捷邁應用材料股份有限公司 | 統一編號: 16130205 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8411629 | 所代表法人: | 晶豪科技股份有限公司 | 統一編號: 16130280 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5523825 | 所代表法人: | 晶豪科技股份有限公司 | 統一編號: 16130280 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 37611803 | 所代表法人: IQE plc | 高平磊晶科技股份有限公司 | 統一編號: 16130866 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3019000 | 所代表法人: | 增霈建設有限公司 | 統一編號: 16132999 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 庭閣室內裝修有限公司 | 統一編號: 16134357 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 麗磐有限公司 | 統一編號: 16135996 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322500 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 416000 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 32250 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: 東興投資股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
|