陳秋雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳秋雄的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是忠泰營造股份有限公司, 統一編號是72160119.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 忠泰營造股份有限公司 | 統一編號: 72160119 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 忠泰營造股份有限公司 | 統一編號: 72160119 |
[ 搜尋所有相關: 陳秋雄 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 72160119 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 72160119 ...)
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 忠泰營造股份有限公司 | 裁處金額: 126000 | 主旨: 罰鍰新臺幣126000元整。處環境講習8小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-09-14 | 違反時間: 2023-06-13 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 忠泰營造股份有限公司 | 裁處金額: 126000 | 主旨: 罰鍰新臺幣126000元整。處環境講習8小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-09-14 | 違反時間: 2023-06-13 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 忠泰營造 ... ]
根據姓名 陳秋雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳秋雄 ...) | 敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 故事行動列車(南車) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 林秋雄 | 發佈日期: 2014/01/16 | 故事摘要: 陳秋雄先生在十幾年前因為女兒發生車禍,深知生命的重要性,於是決心當志工一當就是13年。志工隊在他住院時,還會主動來照顧他,有生之年讓他覺得很欣慰。他對於麥寮國小有深厚的感情,不想讓外地人覺得麥寮是個不... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 84533971 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區蘆竹里富國路3段1182號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 丘林實業股份有限公司 | 統一編號: 22698240 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1700 | 所代表法人: | 中山開發股份有限公司 | 統一編號: 23888970 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 頂泰建設股份有限公司 | 統一編號: 53119941 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 945000 | 所代表法人: 宜鼎國際股份有限公司 | 維新應用科技股份有限公司 | 統一編號: 53968351 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23884103 | 所代表法人: 宜鼎國際股份有限公司 | 安提國際股份有限公司 | 統一編號: 54301806 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 聚泰公寓大廈管理維護股份有限公司 | 統一編號: 54330773 @ 董監事資料集 |
敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 故事行動列車(南車) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 林秋雄 | 發佈日期: 2014/01/16 | 故事摘要: 陳秋雄先生在十幾年前因為女兒發生車禍,深知生命的重要性,於是決心當志工一當就是13年。志工隊在他住院時,還會主動來照顧他,有生之年讓他覺得很欣慰。他對於麥寮國小有深厚的感情,不想讓外地人覺得麥寮是個不... @ 國民記憶庫故事資料 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 84533971 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區蘆竹里富國路3段1182號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 丘林實業股份有限公司 | 統一編號: 22698240 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1700 | 所代表法人: | 中山開發股份有限公司 | 統一編號: 23888970 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 頂泰建設股份有限公司 | 統一編號: 53119941 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 945000 | 所代表法人: 宜鼎國際股份有限公司 | 維新應用科技股份有限公司 | 統一編號: 53968351 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23884103 | 所代表法人: 宜鼎國際股份有限公司 | 安提國際股份有限公司 | 統一編號: 54301806 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 聚泰公寓大廈管理維護股份有限公司 | 統一編號: 54330773 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳秋雄 ... ]
名稱 忠泰營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 忠泰營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
忠泰營造股份有限公司 臺北市大安區市民大道3段178號9樓之2 | 洪調進 | 72160119 | 核准設立 |
忠泰營造工程有限公司 臺南市仁德區仁義里仁義一街一○二巷四號一樓 | | 16410607 | 廢止 (095年12月18日 經授中字 第0953488829號) |
忠泰營造股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區市民大道3段178號9樓之2 | 負責人: 洪調進 | 統編: 72160119 | 核准設立 |
忠泰營造工程有限公司 登記地址: 臺南市仁德區仁義里仁義一街一○二巷四號一樓 | 統編: 16410607 | 廢止 (095年12月18日 經授中字 第0953488829號) |
姓名 陳秋雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳秋雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳秋雄自營計程車行 臺北市文山區木新路3段50巷10弄5號4樓 | 陳秋雄 | 04905099 | 廢止 - 獨資 |
陳秋雄自營計程車行 新北市蘆洲區成?2路?79巷?00號?0?0?0?0?0?0 | 陳秋雄 | 36354625 | 核准設立 - 獨資 |
秋雄企業社 臺中市北區賴村里梅亭街429號二樓 | 陳秋雄 | 18001157 | 核准設立 - 獨資 |
冠軍商店 高雄市前鎮區武慶1路264號 | 陳秋雄 | 06703885 | 核准設立 - 獨資 |
禾雄電機有限公司 臺南市永康區三民里中正北路985號1樓 | 陳秋雄 | 24912935 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-25) |
太一冷凍材料有限公司 高雄市苓雅區義勇路115巷13號1樓 | 陳秋雄 | 84726631 | 核准設立 |
允泰電業行 高雄市岡山區嘉華路225巷17號1樓 | 陳秋雄 | 99212081 | 核准設立 - 獨資 |
冠吉企業社 高雄市鼓山區光榮里九如4路1422巷37弄4號 | 陳秋雄 | 06776943 | 核准設立 - 獨資 |
陳秋雄自營計程車行 登記地址: 臺北市文山區木新路3段50巷10弄5號4樓 | 負責人: 陳秋雄 | 統編: 04905099 | 廢止 - 獨資 |
陳秋雄自營計程車行 登記地址: 新北市蘆洲區成?2路?79巷?00號?0?0?0?0?0?0 | 負責人: 陳秋雄 | 統編: 36354625 | 核准設立 - 獨資 |
秋雄企業社 登記地址: 臺中市北區賴村里梅亭街429號二樓 | 負責人: 陳秋雄 | 統編: 18001157 | 核准設立 - 獨資 |
冠軍商店 登記地址: 高雄市前鎮區武慶1路264號 | 負責人: 陳秋雄 | 統編: 06703885 | 核准設立 - 獨資 |
禾雄電機有限公司 登記地址: 臺南市永康區三民里中正北路985號1樓 | 負責人: 陳秋雄 | 統編: 24912935 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-25) |
太一冷凍材料有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區義勇路115巷13號1樓 | 負責人: 陳秋雄 | 統編: 84726631 | 核准設立 |
允泰電業行 登記地址: 高雄市岡山區嘉華路225巷17號1樓 | 負責人: 陳秋雄 | 統編: 99212081 | 核准設立 - 獨資 |
冠吉企業社 登記地址: 高雄市鼓山區光榮里九如4路1422巷37弄4號 | 負責人: 陳秋雄 | 統編: 06776943 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳秋雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
|