吳美卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳美卿的職稱是監察人, 持有股份數是80000, 公司名稱是志燁股份有限公司, 統一編號是79989079.
董監事資料集 資料集的 吳美卿 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳美卿 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 志燁股份有限公司 | 統一編號: 79989079 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 志燁股份有限公司 | 統一編號: 79989079 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 志燁股份有限公司 | 統一編號: 79989079 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 志燁股份有限公司 | 統一編號: 79989079 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 志燁股份有限公司 | 統一編號: 79989079 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 志燁股份有限公司 | 統一編號: 79989079 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 志燁股份有限公司 | 統一編號: 79989079 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 志燁股份有限公司 | 統一編號: 79989079 |
[ 搜尋所有相關: 吳美卿 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 79989079 | 電話號碼: 02-2252-7278 | 新北市板橋區文化路2段500號7樓 |
統一編號: 79989079 | 電話號碼: 02-2252-7278 | 新北市板橋區文化路2段500號7樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳美卿 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 志燁 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 志燁 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 慶燁食品有限公司 | 統一編號: 42665226 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 志菁企業有限公司 | 統一編號: 86866349 @ 董監事資料集 |
| 英文品名: "INCISIVE" PULSE MASTER DENTAL LASER | 許可證字號: 衛署醫器輸字第007438號 | 有效日期: 2000/02/24 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2005/07/04 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 1000,600,300以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 志燁企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "INCISIVE" PULSE MASTER DENTAL LASER | 許可證字號: 衛署醫器輸字第007438號 | 有效日期: 20000224 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20050704 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 1000,600,300以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 志燁企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 公司名稱: 元誠通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201210 @ 遊覽車駕駛資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 慶燁食品有限公司 | 統一編號: 42665226 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 志菁企業有限公司 | 統一編號: 86866349 @ 董監事資料集 |
英文品名: "INCISIVE" PULSE MASTER DENTAL LASER | 許可證字號: 衛署醫器輸字第007438號 | 有效日期: 2000/02/24 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2005/07/04 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 1000,600,300以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 志燁企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "INCISIVE" PULSE MASTER DENTAL LASER | 許可證字號: 衛署醫器輸字第007438號 | 有效日期: 20000224 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20050704 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 1000,600,300以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 志燁企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
公司名稱: 元誠通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201210 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 志燁 ... ]
根據姓名 吳美卿 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 吳美卿 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 189000 | 所代表法人: | 荖山喜美股份有限公司 | 統一編號: 90869430 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 長盛國際企業有限公司 | 統一編號: 53232107 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 瑞暘工業有限公司 | 統一編號: 54834606 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5750 | 所代表法人: | 金泉興工業股份有限公司 | 統一編號: 86329340 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 189000 | 所代表法人: | 荖山喜美股份有限公司 | 統一編號: 90869430 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 長盛國際企業有限公司 | 統一編號: 53232107 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 瑞暘工業有限公司 | 統一編號: 54834606 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5750 | 所代表法人: | 金泉興工業股份有限公司 | 統一編號: 86329340 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳美卿 ... ]
名稱 志燁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 志燁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
志燁股份有限公司 新北市板橋區文化路2段500號7樓 | 朱令翔 | 79989079 | 核准設立 |
志燁企業有限公司 臺北市萬華區和平西路3段57之1號1樓 | | 23277197 | 解散 (文號: 2005-6-28 府建商字 第09410370510號) |
林志燁 臺北市松山區八德路3段106巷17號前 | | 78330864 | |
志燁股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區文化路2段500號7樓 | 負責人: 朱令翔 | 統編: 79989079 | 核准設立 |
志燁企業有限公司 登記地址: 臺北市萬華區和平西路3段57之1號1樓 | 統編: 23277197 | 解散 (文號: 2005-6-28 府建商字 第09410370510號) |
林志燁 登記地址: 臺北市松山區八德路3段106巷17號前 | 統編: 78330864 |
姓名 吳美卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳美卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
卿菜企業社 花蓮縣壽豐鄉豐山村忠孝街12巷85弄5號 | 吳美卿 | 26789951 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110083169) |
荖山喜美股份有限公司 花蓮縣壽豐鄉樹湖村荖山11之9號1樓 | 吳美卿 | 90869430 | 核准設立 |
佑全藥局 新北市汐止區明峰街?063號?0樓 | 吳美卿 | 02295769 | 歇業 - 獨資 |
長盛國際企業有限公司 高雄市三民區中都街75巷16號1樓 | 吳美卿 | 53232107 | 核准設立 |
瑞暘工業有限公司 臺北市中山區新生北路3段61號8樓之16 | 吳美卿 | 54834606 | 核准設立 |
曜鑫數位資訊有限公司 新北市五股區成泰路3段313號之1五樓 | 吳美卿 | 66605727 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-30) |
向陽花藝工作室 花蓮縣花蓮市富國路六十號一樓 | 吳美卿 | 78849488 | 歇業 - 獨資 |
卿菜企業社 登記地址: 花蓮縣壽豐鄉豐山村忠孝街12巷85弄5號 | 負責人: 吳美卿 | 統編: 26789951 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110083169) |
荖山喜美股份有限公司 登記地址: 花蓮縣壽豐鄉樹湖村荖山11之9號1樓 | 負責人: 吳美卿 | 統編: 90869430 | 核准設立 |
佑全藥局 登記地址: 新北市汐止區明峰街?063號?0樓 | 負責人: 吳美卿 | 統編: 02295769 | 歇業 - 獨資 |
長盛國際企業有限公司 登記地址: 高雄市三民區中都街75巷16號1樓 | 負責人: 吳美卿 | 統編: 53232107 | 核准設立 |
瑞暘工業有限公司 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段61號8樓之16 | 負責人: 吳美卿 | 統編: 54834606 | 核准設立 |
曜鑫數位資訊有限公司 登記地址: 新北市五股區成泰路3段313號之1五樓 | 負責人: 吳美卿 | 統編: 66605727 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-30) |
向陽花藝工作室 登記地址: 花蓮縣花蓮市富國路六十號一樓 | 負責人: 吳美卿 | 統編: 78849488 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳美卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
|