黃宗義
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃宗義的職稱是董事, 持有股份數是1250000, 公司名稱是俊銘有限公司, 統一編號是80320785.
根據名稱 俊銘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 俊銘 ...) | 陳齊川/陳齊川工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市安南區安明路三段500號(國立成功大學安南校區養蝦試驗場辦公室正門右側外牆) @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 沈俊銘 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市鳳山區經武路270號6樓 @ 地政士開業資料 |
陳齊川/陳齊川工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市安南區安明路三段500號(國立成功大學安南校區養蝦試驗場辦公室正門右側外牆) @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 沈俊銘 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市鳳山區經武路270號6樓 @ 地政士開業資料 |
[ 搜尋所有 俊銘 ... ]
根據姓名 黃宗義 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃宗義 ...) | (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 89206357 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市觀音區崙坪里崙坪五路151號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市中和區中山路二段三一一之二號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 89206357 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市觀音區崙坪里崙坪五路151號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: | 廠址: 新北市中和區中山路二段三一一之二號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 黃宗義 ... ]
黃俊銘 | 地址: 雲林縣斗六市民生南路209號 | 電話: 05-533-2524 |
林俊銘 | 地址: 台南市永康區中山南路222號 | 電話: 06-232-1532 |
俊銘機車行 | 地址: 高雄市小港區龍華街80號 | 電話: 07-806-6778 |
陳俊銘中醫診所 | 地址: 台南市東區東平路60號 | 電話: 06-234-6057 |
曾俊銘牙醫診所 | 地址: 高雄市鹽埕區新興街206號 | 電話: 07-521-4148 |
藍天綜藝團(陳俊銘) | 地址: 屏東縣林邊鄉和平路41號之20 | 電話: 08-875-7888 |
莊俊銘診所 | 地址: 新竹縣湖口鄉中正路一段48號 | 電話: 03-590-1579 |
林俊銘皮膚科診所 | 地址: 新北市永和區中正路336號2樓 | 電話: 02-2946-9111 |
俊銘藥局 | 地址: 高雄市大樹區中興街22號 | 電話: 07-651-2787 |
陳俊銘 | 地址: 高雄市三民區力行路99號 | 電話: 07-311-4423 |
名稱 俊銘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 俊銘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
俊銘蔘藥行 高雄市仁武區仁和里澄合一街6號1樓 | 劉俊銘 | 13326183 | 核准設立 - 獨資 |
俊銘企業社 彰化縣大村鄉加錫村加錫三巷3-18號 | 謝俊銘 | 39773003 | 核准設立 - 獨資 |
俊銘企業社 新竹縣竹北市白地里8鄰中正西路1586巷128號 | 李俊銘 | 50555721 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050301565) |
俊銘精密有限公司 桃園市桃園區汴洲里鹽庫街68巷8號1樓 | 王俊銘 | 53068703 | 核准設立 |
百承蘇俊銘土地開發有限公司 臺中市潭子區中山路一段298之7號 | 蘇俊銘 | 53485405 | 核准設立 |
俊銘企業社 高雄市前鎮區德昌街5巷24之3號 | 陳俊銘 | 69836933 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660345900) |
俊銘農產行 臺東縣池上鄉大埔村大埔九之五號 | 林俊銘 | 81298065 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070051923) |
蘇俊銘商行 花蓮縣鳳林鎮鳳仁里光復路157號1樓 | 蘇俊銘 | 82178412 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070239242) |
俊銘蔘藥行 登記地址: 高雄市仁武區仁和里澄合一街6號1樓 | 負責人: 劉俊銘 | 統編: 13326183 | 核准設立 - 獨資 |
俊銘企業社 登記地址: 彰化縣大村鄉加錫村加錫三巷3-18號 | 負責人: 謝俊銘 | 統編: 39773003 | 核准設立 - 獨資 |
俊銘企業社 登記地址: 新竹縣竹北市白地里8鄰中正西路1586巷128號 | 負責人: 李俊銘 | 統編: 50555721 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050301565) |
俊銘精密有限公司 登記地址: 桃園市桃園區汴洲里鹽庫街68巷8號1樓 | 負責人: 王俊銘 | 統編: 53068703 | 核准設立 |
百承蘇俊銘土地開發有限公司 登記地址: 臺中市潭子區中山路一段298之7號 | 負責人: 蘇俊銘 | 統編: 53485405 | 核准設立 |
俊銘企業社 登記地址: 高雄市前鎮區德昌街5巷24之3號 | 負責人: 陳俊銘 | 統編: 69836933 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660345900) |
俊銘農產行 登記地址: 臺東縣池上鄉大埔村大埔九之五號 | 負責人: 林俊銘 | 統編: 81298065 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070051923) |
蘇俊銘商行 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮鳳仁里光復路157號1樓 | 負責人: 蘇俊銘 | 統編: 82178412 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070239242) |
[ 查詢所有 俊銘 ... ]
姓名 黃宗義 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃宗義)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立義企業社 嘉義縣民雄鄉大崎村十四甲379號 | 黃宗義 | 09566920 | 核准設立 - 獨資 |
義和佛具店 桃園縣桃園市中北里中山路18號 | 黃宗義 | 43776880 | 歇業 - 獨資 |
奇美電動玩具店 嘉義市東區安平里成仁街2■3號 | 黃宗義 | 66307059 | 核准設立 - 獨資 |
書聲雜誌社 臺北市北投區立農街393號1樓 | 黃宗義 | 01374239 | 撤銷 - 獨資 |
向日葵徵信社 臺北市中山區民生東路1段30號1樓 | 黃宗義 | 13457446 | 歇業 - 獨資 |
和祿堂中藥行 臺南市東區後甲里裕農路847號1樓 | 黃宗義 | 14390296 | 核准設立 - 獨資 |
保盈商行 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 黃宗義 | 26161326 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000306) |
保賺商行 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 黃宗義 | 42050918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000292) |
立義企業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉大崎村十四甲379號 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 09566920 | 核准設立 - 獨資 |
義和佛具店 登記地址: 桃園縣桃園市中北里中山路18號 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 43776880 | 歇業 - 獨資 |
奇美電動玩具店 登記地址: 嘉義市東區安平里成仁街2■3號 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 66307059 | 核准設立 - 獨資 |
書聲雜誌社 登記地址: 臺北市北投區立農街393號1樓 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 01374239 | 撤銷 - 獨資 |
向日葵徵信社 登記地址: 臺北市中山區民生東路1段30號1樓 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 13457446 | 歇業 - 獨資 |
和祿堂中藥行 登記地址: 臺南市東區後甲里裕農路847號1樓 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 14390296 | 核准設立 - 獨資 |
保盈商行 登記地址: 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 26161326 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000306) |
保賺商行 登記地址: 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 42050918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000292) |
[ 查詢所有 黃宗義 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
|