謝清江
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝清江的職稱是董事, 持有股份數是145253238, 所代表法人是聯發科技股份有限公司, 公司名稱是晨星半導體股份有限公司, 統一編號是80336647.
董監事資料集 資料集的 謝清江 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝清江 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 145253238 | 所代表法人: 聯發科技股份有限公司 | 晨星半導體股份有限公司 | 統一編號: 80336647 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 145253238 | 所代表法人: 聯發科技股份有限公司 | 晨星半導體股份有限公司 | 統一編號: 80336647 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 145253238 | 所代表法人: 聯發科技股份有限公司 | 晨星半導體股份有限公司 | 統一編號: 80336647 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 145253238 | 所代表法人: 聯發科技股份有限公司 | 晨星半導體股份有限公司 | 統一編號: 80336647 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 145253238 | 所代表法人: 聯發科技股份有限公司 | 晨星半導體股份有限公司 | 統一編號: 80336647 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 145253238 | 所代表法人: 聯發科技股份有限公司 | 晨星半導體股份有限公司 | 統一編號: 80336647 |
[ 搜尋所有相關: 謝清江 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 80336647 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 80336647 ...)
根據名稱 晨星半導體 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 晨星半導體 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-10-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-06 16:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 地點名稱: 明新科技大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 敍述者: 蔡子薪 | 上傳者: 高雄市站管理者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 陳信旭 | 發佈日期: 2014/11/27 | 故事摘要: 陳信旭先後就讀於南榮工專電子科和元智大學資訊工程系,畢業後投入剛發展不久的網路工程,慢慢挖掘出自己的興趣,希望能把硬體工程與軟體工程並用發展。進入網通業大公司後待了3、4年,跳槽到人稱地獄的晨星半導體... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 聯絡人及電話: 郭美伶03-5526006#7392 | 歷任董事長: 梁公偉 | 成立日期: 35285 @ 新竹縣慈善基金會 |
| 統一編號: 26653292 | 機關所在縣市: 新竹縣 | 最近異動日期: 1070613 | 原因說明文字: 一般註銷 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 裝設地址: 台北市內湖區堤頂大道一段1號 | 裝設金融機構名稱: 台北富邦商業銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 012 | 台北市 @ 金融機構ATM位置查詢一覽表 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-10-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-06 16:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 地點名稱: 明新科技大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
敍述者: 蔡子薪 | 上傳者: 高雄市站管理者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 陳信旭 | 發佈日期: 2014/11/27 | 故事摘要: 陳信旭先後就讀於南榮工專電子科和元智大學資訊工程系,畢業後投入剛發展不久的網路工程,慢慢挖掘出自己的興趣,希望能把硬體工程與軟體工程並用發展。進入網通業大公司後待了3、4年,跳槽到人稱地獄的晨星半導體... @ 國民記憶庫故事資料 |
聯絡人及電話: 郭美伶03-5526006#7392 | 歷任董事長: 梁公偉 | 成立日期: 35285 @ 新竹縣慈善基金會 |
統一編號: 26653292 | 機關所在縣市: 新竹縣 | 最近異動日期: 1070613 | 原因說明文字: 一般註銷 @ 非營利事業機關團體資料集 |
裝設地址: 台北市內湖區堤頂大道一段1號 | 裝設金融機構名稱: 台北富邦商業銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 012 | 台北市 @ 金融機構ATM位置查詢一覽表 |
[ 搜尋所有 晨星半導體 ... ]
根據姓名 謝清江 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝清江 ...) | 總機電話: (03)6128800 | 公司代號: 6526 | 住址: 新竹市科學園區篤行路6-5號5樓 | 成立日期: 20010814 | 達發科技股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 總機電話: (03)6128800 | 公司代號: 6526 | 住址: 新竹市科學園區篤行路6-5號5樓 | 成立日期: 20010814 | 達發科技股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 總機電話: (03)6128800 | 公司代號: 6526 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 12883169 | 住址: 新竹縣竹北市台元二街12號14樓之1 | 董事長: 謝清江 | 成立日期: 20010814 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
| 總機電話: 03-5750275 | 公司代號: 8040 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 16069953 | 住址: 新竹市光復路2段2巷47號10樓之1 | 董事長: 謝清江 | 成立日期: 19970719 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 111235745 | 所代表法人: 聯發科技股份有限公司 | 達發科技股份有限公司 | 統一編號: 12883169 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 175264005 | 所代表法人: 聯發科技股份有限公司 | 雷凌科技股份有限公司 | 統一編號: 12983081 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1099000 | 所代表法人: | 健合營造股份有限公司 | 統一編號: 23110541 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6200000 | 所代表法人: | 金防企業有限公司 | 統一編號: 76481767 @ 董監事資料集 |
總機電話: (03)6128800 | 公司代號: 6526 | 住址: 新竹市科學園區篤行路6-5號5樓 | 成立日期: 20010814 | 達發科技股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
總機電話: (03)6128800 | 公司代號: 6526 | 住址: 新竹市科學園區篤行路6-5號5樓 | 成立日期: 20010814 | 達發科技股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
總機電話: (03)6128800 | 公司代號: 6526 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 12883169 | 住址: 新竹縣竹北市台元二街12號14樓之1 | 董事長: 謝清江 | 成立日期: 20010814 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
總機電話: 03-5750275 | 公司代號: 8040 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 16069953 | 住址: 新竹市光復路2段2巷47號10樓之1 | 董事長: 謝清江 | 成立日期: 19970719 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 111235745 | 所代表法人: 聯發科技股份有限公司 | 達發科技股份有限公司 | 統一編號: 12883169 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 175264005 | 所代表法人: 聯發科技股份有限公司 | 雷凌科技股份有限公司 | 統一編號: 12983081 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1099000 | 所代表法人: | 健合營造股份有限公司 | 統一編號: 23110541 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6200000 | 所代表法人: | 金防企業有限公司 | 統一編號: 76481767 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝清江 ... ]
名稱 晨星半導體 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 晨星半導體)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
晨星半導體股份有限公司 新竹縣竹北市台元街26號4樓之1 | 梁公偉 | 80336647 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-24) |
晨星半導體股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市台元街26號4樓之1 | 負責人: 梁公偉 | 統編: 80336647 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-24) |
姓名 謝清江 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝清江)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰華海事公證有限公司 高雄市苓雅區身修路37號3樓之7 | 謝清江 | 86466343 | 核准設立 |
宗昌工程行 新北市板橋區忠孝路201巷87號6樓 | 謝清江 | 08573894 | 核准設立 - 獨資 |
南洋風茶坊 南投縣南投市崇文里復興路151號1樓 | 謝清江 | 08774180 | 歇業 - 獨資 |
達發科技股份有限公司 新竹縣竹北市台元二街12號14樓之1 | 謝清江 | 12883169 | 核准設立 |
雷凌科技股份有限公司 新竹科學工業園區新竹縣竹北市台元一街5號5樓之1 | 謝清江 | 12983081 | 合併解散 (103年05月23日 竹商字字 第1030015266號) |
九暘電子股份有限公司 新竹市光復路2段2巷47號10樓之1 | 謝清江 | 16069953 | 核准設立 |
鴻羽企業社 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村中正南路一段二四二巷二0號(限使用第一層) | 謝清江 | 19587419 | 歇業 - 獨資 |
曉明國際股份有限公司 新竹縣竹北市台元一街5號3樓之7 | 謝清江 | 24358725 | 合併解散 (107年01月29日 經授商字 第10701007980號) |
泰華海事公證有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區身修路37號3樓之7 | 負責人: 謝清江 | 統編: 86466343 | 核准設立 |
宗昌工程行 登記地址: 新北市板橋區忠孝路201巷87號6樓 | 負責人: 謝清江 | 統編: 08573894 | 核准設立 - 獨資 |
南洋風茶坊 登記地址: 南投縣南投市崇文里復興路151號1樓 | 負責人: 謝清江 | 統編: 08774180 | 歇業 - 獨資 |
達發科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市台元二街12號14樓之1 | 負責人: 謝清江 | 統編: 12883169 | 核准設立 |
雷凌科技股份有限公司 登記地址: 新竹科學工業園區新竹縣竹北市台元一街5號5樓之1 | 負責人: 謝清江 | 統編: 12983081 | 合併解散 (103年05月23日 竹商字字 第1030015266號) |
九暘電子股份有限公司 登記地址: 新竹市光復路2段2巷47號10樓之1 | 負責人: 謝清江 | 統編: 16069953 | 核准設立 |
鴻羽企業社 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村中正南路一段二四二巷二0號(限使用第一層) | 負責人: 謝清江 | 統編: 19587419 | 歇業 - 獨資 |
曉明國際股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市台元一街5號3樓之7 | 負責人: 謝清江 | 統編: 24358725 | 合併解散 (107年01月29日 經授商字 第10701007980號) |
[ 查詢所有 謝清江 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
|