蔡財源
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡財源的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是金日盛股份有限公司, 統一編號是80369533.
董監事資料集 資料集的 蔡財源 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡財源 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金日盛股份有限公司 | 統一編號: 80369533 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 165000 | 所代表法人: | 金日盛股份有限公司 | 統一編號: 80369533 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 金得利興業有限公司 | 金日盛股份有限公司 | 統一編號: 80369533 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 金日盛股份有限公司 | 統一編號: 80369533 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金日盛股份有限公司 | 統一編號: 80369533 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 165000 | 所代表法人: | 金日盛股份有限公司 | 統一編號: 80369533 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 金得利興業有限公司 | 金日盛股份有限公司 | 統一編號: 80369533 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 金日盛股份有限公司 | 統一編號: 80369533 |
[ 搜尋所有相關: 蔡財源 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 金日盛 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 金日盛 ...) | 統一編號: 26534368 | 電話號碼: 02-66271099 | 新北市新莊區新樹路258巷3之2號(9樓) @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 金日盛鐘錶有限公司 | 統一編號: 27694861 @ 董監事資料集 |
統一編號: 26534368 | 電話號碼: 02-66271099 | 新北市新莊區新樹路258巷3之2號(9樓) @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 金日盛鐘錶有限公司 | 統一編號: 27694861 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 金日盛 ... ]
根據姓名 蔡財源 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡財源 ...) | 敍述者: 高雄市立歷史博物館 | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 災難,政治社會事件 | 敍述的主要人物: 董自得 | 發佈日期: 2014/07/26 | 故事摘要: 董自得1962年因涉入「興臺會」案而被捕。「興臺會」為「臺灣獨立聯盟」案的分支,該案包含了3個組織:「興臺會」、「亞細亞同盟」及「自治互助會」。因此案而與施明德、蔡財源與陳三興熟識,而施明德、蔡財源又... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 源平科技有限公司 | 統一編號: 00050383 @ 董監事資料集 |
| 電話: 07-6791890 | 地址: 高雄市六龜區新發里新開二二鄰三七號 | 主祀神祇: 釋迦牟尼佛 | 教別: 佛教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 蔡財源 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 敍述者: | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 災難,政治社會事件 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/05 | 故事摘要: 蔡財源自幼成績優異,成為少數高雄中學畢業而讀陸軍官校的異類。受一位踏入政府反共自覺運動的興臺會友人所累,1962年6月於陸軍官校上課時被捕,被起訴的時候23歲,判處12年有期徒刑。出獄前兩年,1971... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 舞津濃創意生活股份有限公司 | 統一編號: 24469617 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20428000 | 所代表法人: | 吉本投資有限公司 | 統一編號: 42623113 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1560000 | 所代表法人: 吉本投資有限公司 | 達科曼股份有限公司 | 統一編號: 50904376 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1358000 | 所代表法人: 吉本投資有限公司 | 桑士達實業股份有限公司 | 統一編號: 97273688 @ 董監事資料集 |
敍述者: 高雄市立歷史博物館 | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 災難,政治社會事件 | 敍述的主要人物: 董自得 | 發佈日期: 2014/07/26 | 故事摘要: 董自得1962年因涉入「興臺會」案而被捕。「興臺會」為「臺灣獨立聯盟」案的分支,該案包含了3個組織:「興臺會」、「亞細亞同盟」及「自治互助會」。因此案而與施明德、蔡財源與陳三興熟識,而施明德、蔡財源又... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 源平科技有限公司 | 統一編號: 00050383 @ 董監事資料集 |
電話: 07-6791890 | 地址: 高雄市六龜區新發里新開二二鄰三七號 | 主祀神祇: 釋迦牟尼佛 | 教別: 佛教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 蔡財源 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
敍述者: | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 災難,政治社會事件 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/05 | 故事摘要: 蔡財源自幼成績優異,成為少數高雄中學畢業而讀陸軍官校的異類。受一位踏入政府反共自覺運動的興臺會友人所累,1962年6月於陸軍官校上課時被捕,被起訴的時候23歲,判處12年有期徒刑。出獄前兩年,1971... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 舞津濃創意生活股份有限公司 | 統一編號: 24469617 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20428000 | 所代表法人: | 吉本投資有限公司 | 統一編號: 42623113 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1560000 | 所代表法人: 吉本投資有限公司 | 達科曼股份有限公司 | 統一編號: 50904376 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1358000 | 所代表法人: 吉本投資有限公司 | 桑士達實業股份有限公司 | 統一編號: 97273688 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡財源 ... ]
名稱 金日盛 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 金日盛)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金日盛電子材料行 新北市新莊區新樹路258巷3之2號(9樓) | 何金銀 | 26534368 | 核准設立 - 獨資 |
金日盛工程行 新北市板橋區僑中二街126巷26號 | 施進鴻 | 02133630 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
金日盛建設有限公司 臺中市西屯區西平里西安街277巷25弄56號1樓 | 黃添財 | 28664669 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-30) |
金日盛企業社 桃園縣平鎮市義民里復旦路二段211巷7號6樓 | 潘重源 | 26627751 | 核准設立 - 獨資 |
金日盛開發建設有限公司 新北市新莊區化成路63巷5號5樓 | 陳虹娥 | 29139756 | 廢止 |
金日盛冷氣五金行 新北市金山區中正路110號 | 郭玉茹 | 02246070 | 歇業 - 獨資 |
金日盛珠寶行 臺北市松山區民生東路4段110號1樓 | 張國華 | 15632412 | 歇業 - 獨資 |
金日盛股份有限公司 高雄市三民區大昌二路358號 | 金志國 | 80369533 | 核准設立 |
金日盛電子材料行 登記地址: 新北市新莊區新樹路258巷3之2號(9樓) | 負責人: 何金銀 | 統編: 26534368 | 核准設立 - 獨資 |
金日盛工程行 登記地址: 新北市板橋區僑中二街126巷26號 | 負責人: 施進鴻 | 統編: 02133630 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
金日盛建設有限公司 登記地址: 臺中市西屯區西平里西安街277巷25弄56號1樓 | 負責人: 黃添財 | 統編: 28664669 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-30) |
金日盛企業社 登記地址: 桃園縣平鎮市義民里復旦路二段211巷7號6樓 | 負責人: 潘重源 | 統編: 26627751 | 核准設立 - 獨資 |
金日盛開發建設有限公司 登記地址: 新北市新莊區化成路63巷5號5樓 | 負責人: 陳虹娥 | 統編: 29139756 | 廢止 |
金日盛冷氣五金行 登記地址: 新北市金山區中正路110號 | 負責人: 郭玉茹 | 統編: 02246070 | 歇業 - 獨資 |
金日盛珠寶行 登記地址: 臺北市松山區民生東路4段110號1樓 | 負責人: 張國華 | 統編: 15632412 | 歇業 - 獨資 |
金日盛股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區大昌二路358號 | 負責人: 金志國 | 統編: 80369533 | 核准設立 |
[ 查詢所有 金日盛 ... ]
姓名 蔡財源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡財源)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
源平科技有限公司 新北市新店區中正路442號3樓 | 蔡財源 | 00050383 | 核准設立 |
源芳電器行 高雄市岡山區仁壽里中華路37號1樓 | 蔡財源 | 88741155 | 核准設立 - 獨資 |
明星行 基隆市仁愛區愛一路九一號 | 蔡財源 | 00160701 | 核准設立 - 獨資 |
舞津濃創意生活股份有限公司 臺北市中山區復興北路150號12樓之7 | 蔡財源 | 24469617 | 核准設立 |
佳興機車行 嘉義縣中埔鄉和美村仁義路188號1樓 | 蔡財源 | 26498026 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079301342) |
錢進企業社 嘉義縣太保市太保里1鄰太保26號一樓 | 蔡財源 | 37713901 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039301898) |
吉本投資有限公司 臺北市中山區復興北路150號12樓之5 | 蔡財源 | 42623113 | 核准設立 |
達科曼股份有限公司 臺北市中山區復興北路150號12樓之6 | 蔡財源 | 50904376 | 核准設立 |
源平科技有限公司 登記地址: 新北市新店區中正路442號3樓 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 00050383 | 核准設立 |
源芳電器行 登記地址: 高雄市岡山區仁壽里中華路37號1樓 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 88741155 | 核准設立 - 獨資 |
明星行 登記地址: 基隆市仁愛區愛一路九一號 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 00160701 | 核准設立 - 獨資 |
舞津濃創意生活股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路150號12樓之7 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 24469617 | 核准設立 |
佳興機車行 登記地址: 嘉義縣中埔鄉和美村仁義路188號1樓 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 26498026 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079301342) |
錢進企業社 登記地址: 嘉義縣太保市太保里1鄰太保26號一樓 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 37713901 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039301898) |
吉本投資有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路150號12樓之5 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 42623113 | 核准設立 |
達科曼股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路150號12樓之6 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 50904376 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蔡財源 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
|