林春輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林春輝的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是寶雅企業股份有限公司, 統一編號是80460835.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1490000 | 所代表法人: | 寶雅企業股份有限公司 | 統一編號: 80460835 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1490000 | 所代表法人: | 寶雅企業股份有限公司 | 統一編號: 80460835 |
[ 搜尋所有相關: 林春輝 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80460835 | 電話號碼: 04-24927768 | 臺中市大里區慈德路35號2樓 |
統一編號: 80460835 | 電話號碼: 04-24927768 | 臺中市大里區慈德路35號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 林春輝 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 寶雅企業 資料。
[ 搜尋所有 寶雅企業 ... ]
根據姓名 林春輝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林春輝 ...) | (中華民國)温其偉;(中華民國)黃品媛;(中華民國)賴耘琪 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (中華民國)温其偉;(中華民國)黃品媛;(中華民國)賴耘琪 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 嘉大台文中心蒐錄團隊 | 上傳者: 朴子故事蒐錄站上傳者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 林春暉 | 發佈日期: 2014/11/28 | 故事摘要: 林春輝從事手捏壺的工作將近二十年,從小就喜歡接觸泥土的手感,也因為很喜歡泡茶和茶壺,因此心想若能夠自己製作茶壺,而且是全世界獨一無二的那有多好!因為不喜歡靠機器製做,所以選擇親手慢慢捏出很圓很漂亮的茶... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 202000 | 所代表法人: | 楊林養生有限公司 | 統一編號: 52808379 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 金伯林實業有限公司 | 統一編號: 53135695 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 254金屬加工處理、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 23397664 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區榮泉里中山路三段登寺巷46號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 78994004 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區新順里永安路71巷10號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0920007080 | 機構負責人姓名: 林春輝 | 機構代碼: BF1700139 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮成功里體育路40號 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)温其偉;(中華民國)黃品媛;(中華民國)賴耘琪 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(中華民國)温其偉;(中華民國)黃品媛;(中華民國)賴耘琪 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 嘉大台文中心蒐錄團隊 | 上傳者: 朴子故事蒐錄站上傳者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 林春暉 | 發佈日期: 2014/11/28 | 故事摘要: 林春輝從事手捏壺的工作將近二十年,從小就喜歡接觸泥土的手感,也因為很喜歡泡茶和茶壺,因此心想若能夠自己製作茶壺,而且是全世界獨一無二的那有多好!因為不喜歡靠機器製做,所以選擇親手慢慢捏出很圓很漂亮的茶... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 202000 | 所代表法人: | 楊林養生有限公司 | 統一編號: 52808379 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 金伯林實業有限公司 | 統一編號: 53135695 @ 董監事資料集 |
主要產品: 254金屬加工處理、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 23397664 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區榮泉里中山路三段登寺巷46號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 78994004 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區新順里永安路71巷10號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0920007080 | 機構負責人姓名: 林春輝 | 機構代碼: BF1700139 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮成功里體育路40號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林春輝 ... ]
名稱 寶雅企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 寶雅企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寶雅企業社 臺中市西屯區福雅里福雅路88號地下一樓 | 詹淑惠 | 87185953 | 核准設立 - 獨資 |
寶雅企業股份有限公司 臺中市大里區塗城路852巷91號1樓 | 林鳳姿 | 80460835 | 核准設立 |
寶雅企業行 高雄市仁武區仁和里澄清段第65-8地號(仁雅街與仁山街交叉口) | | 91482553 | |
伊寶雅企業有限公司 臺北市大同區民權西路136號9樓之8 | | 27548973 | 廢止 (文號: 2009-12-9 府產業商字 第09837400400號) |
寶雅企業行 高雄市三民區河北1路94號 | 林雪容 | 14241228 | 歇業 - 獨資 |
寶雅企業社 登記地址: 臺中市西屯區福雅里福雅路88號地下一樓 | 負責人: 詹淑惠 | 統編: 87185953 | 核准設立 - 獨資 |
寶雅企業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區塗城路852巷91號1樓 | 負責人: 林鳳姿 | 統編: 80460835 | 核准設立 |
寶雅企業行 登記地址: 高雄市仁武區仁和里澄清段第65-8地號(仁雅街與仁山街交叉口) | 統編: 91482553 |
伊寶雅企業有限公司 登記地址: 臺北市大同區民權西路136號9樓之8 | 統編: 27548973 | 廢止 (文號: 2009-12-9 府產業商字 第09837400400號) |
寶雅企業行 登記地址: 高雄市三民區河北1路94號 | 負責人: 林雪容 | 統編: 14241228 | 歇業 - 獨資 |
姓名 林春輝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林春輝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永春家具行 臺南市北區大豐里文賢路337號1樓 | 林春輝 | 83960692 | 核准設立 - 獨資 |
新祥輝電器行 宜蘭縣羅東鎮南豪里新興路31號 | 林春輝 | 02424124 | 廢止 - 獨資 |
冠輝機械企業社 臺南市永康區塩洲里國聖街170號 | 林春輝 | 10845416 | 歇業 - 合夥 |
冠輝機械企業社 臺南市安南區安順里開安路65號 | 林春輝 | 26457284 | 廢止 (103年08月20日 字第 1030782844 號) - 獨資 |
振春企業社 高雄市仁武區文武里中正路399巷401-18號 | 林春輝 | 78393157 | 歇業 - 獨資 |
楊林養生有限公司 臺北市中山區民權西路20號7樓 | 楊林春輝 | 52808379 | 核准設立 |
金伯林實業有限公司 臺中市大里區慈德路35號3樓 | 林春輝 | 53135695 | 核准設立 |
昕昕小吃店 臺中市大雅區員林里中清路三段14-1號﹝限一樓﹞ | 林春輝 | 99935299 | 歇業 - 獨資 |
永春家具行 登記地址: 臺南市北區大豐里文賢路337號1樓 | 負責人: 林春輝 | 統編: 83960692 | 核准設立 - 獨資 |
新祥輝電器行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮南豪里新興路31號 | 負責人: 林春輝 | 統編: 02424124 | 廢止 - 獨資 |
冠輝機械企業社 登記地址: 臺南市永康區塩洲里國聖街170號 | 負責人: 林春輝 | 統編: 10845416 | 歇業 - 合夥 |
冠輝機械企業社 登記地址: 臺南市安南區安順里開安路65號 | 負責人: 林春輝 | 統編: 26457284 | 廢止 (103年08月20日 字第 1030782844 號) - 獨資 |
振春企業社 登記地址: 高雄市仁武區文武里中正路399巷401-18號 | 負責人: 林春輝 | 統編: 78393157 | 歇業 - 獨資 |
楊林養生有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權西路20號7樓 | 負責人: 楊林春輝 | 統編: 52808379 | 核准設立 |
金伯林實業有限公司 登記地址: 臺中市大里區慈德路35號3樓 | 負責人: 林春輝 | 統編: 53135695 | 核准設立 |
昕昕小吃店 登記地址: 臺中市大雅區員林里中清路三段14-1號﹝限一樓﹞ | 負責人: 林春輝 | 統編: 99935299 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林春輝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
|