簡淑芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名簡淑芬的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是企業動力科技股份有限公司, 統一編號是80535884.
無其他 企業動力科技 資料。
[ 搜尋所有 企業動力科技 ... ]
根據姓名 簡淑芬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 簡淑芬 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 博芬實業有限公司 | 統一編號: 28084233 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 簡淑芬 | 統一編號: 25168687 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市湖內區太爺里中山路2段300之10號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24340129 | 機構負責人姓名: 簡淑芬 | 機構代碼: A10300020 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區新崙里22鄰基金一路210巷58號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡淑芬 | 機構代碼: A10300020 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區新崙里22鄰基金一路210巷58號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡淑芬 | 機構代碼: A10300020 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區新崙里22鄰基金一路210巷58號 @ 長照B據點 |
| 敍述者: 李松霖 | 上傳者: 清水散步故事蒐錄站 | 故事類別: 家庭/家族,童年 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/11/21 | 故事摘要: 簡淑芬的母親經常告訴她,現在的生活跟以前差很多,以前生活困苦,老一輩的人都覺得現在的人過得很幸福。母親常常要求孩子幫忙做家務,也時常描述上一代小時候的生活,讓她覺得更應該要知福惜福。 @ 國民記憶庫故事資料 |
| 資料集識別碼: 78395 | 品質檢測: http://data.nantou.gov.tw/dataset/1c8d8182-e595-48b7-8eab-5db5d5705466/resource/b68e8607-1c18-48e1-a... | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 106年南投縣流感疫苗接種合約院所一覽表 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 南投縣政府 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/04/03 | 特約迄日: 2020/04/02 | 機構電話: 02-24340239 | 機構負責人姓名: 簡淑芬 | 機構代碼: A10300036 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區基金一路210巷58號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 博芬實業有限公司 | 統一編號: 28084233 @ 董監事資料集 |
負責人: 簡淑芬 | 統一編號: 25168687 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市湖內區太爺里中山路2段300之10號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24340129 | 機構負責人姓名: 簡淑芬 | 機構代碼: A10300020 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區新崙里22鄰基金一路210巷58號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡淑芬 | 機構代碼: A10300020 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區新崙里22鄰基金一路210巷58號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡淑芬 | 機構代碼: A10300020 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區新崙里22鄰基金一路210巷58號 @ 長照B據點 |
敍述者: 李松霖 | 上傳者: 清水散步故事蒐錄站 | 故事類別: 家庭/家族,童年 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/11/21 | 故事摘要: 簡淑芬的母親經常告訴她,現在的生活跟以前差很多,以前生活困苦,老一輩的人都覺得現在的人過得很幸福。母親常常要求孩子幫忙做家務,也時常描述上一代小時候的生活,讓她覺得更應該要知福惜福。 @ 國民記憶庫故事資料 |
資料集識別碼: 78395 | 品質檢測: http://data.nantou.gov.tw/dataset/1c8d8182-e595-48b7-8eab-5db5d5705466/resource/b68e8607-1c18-48e1-a... | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 106年南投縣流感疫苗接種合約院所一覽表 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 南投縣政府 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/04/03 | 特約迄日: 2020/04/02 | 機構電話: 02-24340239 | 機構負責人姓名: 簡淑芬 | 機構代碼: A10300036 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區基金一路210巷58號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 簡淑芬 ... ]
名稱 企業動力科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 企業動力科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
企業動力科技股份有限公司 臺北市中山區松江路54號4樓之4 | | 80535884 | 解散 (文號: 2009-3-5 府產業商字 第09882000100號) |
企業動力科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路54號4樓之4 | 統編: 80535884 | 解散 (文號: 2009-3-5 府產業商字 第09882000100號) |
姓名 簡淑芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 簡淑芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
博芬實業有限公司 新北市三重區捷運路19巷6弄18號2樓 | 簡淑芬 | 28084233 | 核准設立 |
嘉南文具行 高雄市三民區寶獅里覺民路316號 | 簡淑芬 | 06754223 | 歇業 - 獨資 |
大曜房屋仲介企業股份有限公司桃園分公司 桃園市中平路145號3樓 | 簡淑芬 | 12655616 | 核准設立 |
仙婷國際企業有限公司 新北市永和區永和路1段9號7樓 | 簡淑芬 | 12891392 | 核准設立 |
晉江米粉湯店 臺北市中正區晉江街104號1樓 | 簡淑芬 | 14326204 | 歇業 - 獨資 |
深景企業社 臺北市萬華區洛陽街55號2樓之6 | 簡淑芬 | 15645872 | 歇業 - 獨資 |
三兄弟飲料店 臺北市士林區文林路101巷2號1樓 | 簡淑芬 | 17747782 | 歇業 - 獨資 |
佳緣商行 高雄市大寮區山頂里鳳林三路639號1樓 | 李簡淑芬 | 18016362 | 歇業 - 獨資 |
博芬實業有限公司 登記地址: 新北市三重區捷運路19巷6弄18號2樓 | 負責人: 簡淑芬 | 統編: 28084233 | 核准設立 |
嘉南文具行 登記地址: 高雄市三民區寶獅里覺民路316號 | 負責人: 簡淑芬 | 統編: 06754223 | 歇業 - 獨資 |
大曜房屋仲介企業股份有限公司桃園分公司 登記地址: 桃園市中平路145號3樓 | 負責人: 簡淑芬 | 統編: 12655616 | 核准設立 |
仙婷國際企業有限公司 登記地址: 新北市永和區永和路1段9號7樓 | 負責人: 簡淑芬 | 統編: 12891392 | 核准設立 |
晉江米粉湯店 登記地址: 臺北市中正區晉江街104號1樓 | 負責人: 簡淑芬 | 統編: 14326204 | 歇業 - 獨資 |
深景企業社 登記地址: 臺北市萬華區洛陽街55號2樓之6 | 負責人: 簡淑芬 | 統編: 15645872 | 歇業 - 獨資 |
三兄弟飲料店 登記地址: 臺北市士林區文林路101巷2號1樓 | 負責人: 簡淑芬 | 統編: 17747782 | 歇業 - 獨資 |
佳緣商行 登記地址: 高雄市大寮區山頂里鳳林三路639號1樓 | 負責人: 李簡淑芬 | 統編: 18016362 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 簡淑芬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
|