吳憶玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳憶玲的職稱是監察人, 持有股份數是900, 公司名稱是創信工業股份有限公司, 統一編號是80624984.
董監事資料集 資料集的 吳憶玲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳憶玲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 創信工業股份有限公司 | 統一編號: 80624984 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 創信工業股份有限公司 | 統一編號: 80624984 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 創信工業股份有限公司 | 統一編號: 80624984 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 創信工業股份有限公司 | 統一編號: 80624984 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 創信工業股份有限公司 | 統一編號: 80624984 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 創信工業股份有限公司 | 統一編號: 80624984 |
[ 搜尋所有相關: 吳憶玲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80624984 | 電話號碼: 049-2264568 | 彰化縣福興鄉廈粘村管厝街6-31號 |
統一編號: 80624984 | 電話號碼: 049-2264568 | 彰化縣福興鄉廈粘村管厝街6-31號 |
[ 搜尋所有相關: 吳憶玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 創信工業 資料。
[ 搜尋所有 創信工業 ... ]
根據姓名 吳憶玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳憶玲 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 吳憶玲 | 機構代碼: BE0700010 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里4鄰水波32-11號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳憶玲 ... ]
名稱 創信工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 創信工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
創信工業股份有限公司 彰化縣福興鄉廈粘村管厝街6-31號 | 高德龍 | 80624984 | 核准設立 |
創信工業股份有限公司 登記地址: 彰化縣福興鄉廈粘村管厝街6-31號 | 負責人: 高德龍 | 統編: 80624984 | 核准設立 |
姓名 吳憶玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 吳憶玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
儷鑫髮型設計店 臺中市北區長青里陝西路70號1樓 | 吳憶玲 | 21434896 | 歇業 - 獨資 |
達優石有限公司 臺北市士林區通河東街2段3號地下1層 | 吳憶玲 | 24569138 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-14) |
儷鑫髮型設計店 登記地址: 臺中市北區長青里陝西路70號1樓 | 負責人: 吳憶玲 | 統編: 21434896 | 歇業 - 獨資 |
達優石有限公司 登記地址: 臺北市士林區通河東街2段3號地下1層 | 負責人: 吳憶玲 | 統編: 24569138 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-14) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
|