張鐸耀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張鐸耀的職稱是董事長, 持有股份數是2900000, 公司名稱是建佑醫院管理顧問有限公司, 統一編號是80641941.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 建佑醫院管理顧問有限公司 | 統一編號: 80641941 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 建佑醫院管理顧問有限公司 | 統一編號: 80641941 |
[ 搜尋所有相關: 張鐸耀 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80641941 | 電話號碼: 04-23119491 | 臺中市西屯區四川三街14之3之2號 |
統一編號: 80641941 | 電話號碼: 04-23119491 | 臺中市西屯區四川三街14之3之2號 |
[ 搜尋所有相關: 張鐸耀 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 張鐸耀 ...) | 英文品名: “KMES”Medical Image communication device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第006271號 | 有效日期: 2012/11/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2014/04/30 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 建佑醫院管理顧問有限公司 |
| 英文品名: “KMES”Medical Image communication device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第006271號 | 有效日期: 20121101 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20140430 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 建佑醫院管理顧問有限公司 |
| 英文品名: “MEDIEN” Medical Image communication device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008035號 | 有效日期: 2019/09/03 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/17 | 註銷理由: 許可證已逾有效期;;自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 建佑醫院管理顧問有限公司 |
| 英文品名: “MEDIEN” Medical Image communication device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008035號 | 有效日期: 20190903 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 建佑醫院管理顧問有限公司 |
英文品名: “KMES”Medical Image communication device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第006271號 | 有效日期: 2012/11/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2014/04/30 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 建佑醫院管理顧問有限公司 |
英文品名: “KMES”Medical Image communication device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第006271號 | 有效日期: 20121101 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20140430 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 建佑醫院管理顧問有限公司 |
英文品名: “MEDIEN” Medical Image communication device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008035號 | 有效日期: 2019/09/03 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/17 | 註銷理由: 許可證已逾有效期;;自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 建佑醫院管理顧問有限公司 |
英文品名: “MEDIEN” Medical Image communication device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008035號 | 有效日期: 20190903 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 建佑醫院管理顧問有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 張鐸耀 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 電話: 04-23125261,23119491 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市西屯區四川三街14之3之2號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 04-23125261,23119491 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市西屯區四川三街14之3之2號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 建佑醫院管理顧問 ... ]
根據姓名 張鐸耀 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 張鐸耀 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 仟耀辦公用品有限公司 | 統一編號: 16925443 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 181化學原材料、184塑膠及合成橡膠原料、199未分類其他化學製品、220塑膠製品、243銅、254金屬加工處理 | 統一編號: 11384806 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣苗栗市文聖里21鄰文山245號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 181化學原材料、184塑膠及合成橡膠原料、199未分類其他化學製品、220塑膠製品、339未分類其他製品 | 統一編號: 11384806 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣苗栗市福安里27鄰福星246、246之3號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 27677088 | 地址鄉鎮市區: 信義區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 張鐸耀 @ 藥局基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 71271277 | 所代表法人: 長春石油化學股份有限公司 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 統一編號: 11384708 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 仟耀辦公用品有限公司 | 統一編號: 16925443 @ 董監事資料集 |
主要產品: 181化學原材料、184塑膠及合成橡膠原料、199未分類其他化學製品、220塑膠製品、243銅、254金屬加工處理 | 統一編號: 11384806 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣苗栗市文聖里21鄰文山245號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 181化學原材料、184塑膠及合成橡膠原料、199未分類其他化學製品、220塑膠製品、339未分類其他製品 | 統一編號: 11384806 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣苗栗市福安里27鄰福星246、246之3號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 27677088 | 地址鄉鎮市區: 信義區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 張鐸耀 @ 藥局基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 71271277 | 所代表法人: 長春石油化學股份有限公司 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 統一編號: 11384708 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張鐸耀 ... ]
名稱 建佑醫院管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 建佑醫院管理顧問)
建佑醫院管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市西屯區四川三街14之3之2號 | 負責人: 張鐸耀 | 統編: 80641941 | 核准設立 |
姓名 張鐸耀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 張鐸耀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
仟耀辦公用品有限公司 新北市三重區仁愛街一二五巷八三號五樓 | 張鐸耀 | 16925443 | 核准設立 |
伊芙生技有限公司 臺北市松山區復興北路181號2樓之3 | 張鐸耀 | 42647282 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-03) |
台島商行 宜蘭縣五結鄉大吉村大吉三路308號一樓 | 張鐸耀 | 49809965 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080904082) |
慧德青草舖 南投縣草屯鎮中山里中山街一六七號一樓 | 張鐸耀 | 77374110 | 歇業 - 獨資 |
雅喬工程行 高雄市新興區林森一路255巷22號 | 張鐸耀 | 88086397 | 核准設立 - 獨資 |
仟耀辦公用品有限公司 登記地址: 新北市三重區仁愛街一二五巷八三號五樓 | 負責人: 張鐸耀 | 統編: 16925443 | 核准設立 |
伊芙生技有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路181號2樓之3 | 負責人: 張鐸耀 | 統編: 42647282 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-03) |
台島商行 登記地址: 宜蘭縣五結鄉大吉村大吉三路308號一樓 | 負責人: 張鐸耀 | 統編: 49809965 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080904082) |
慧德青草舖 登記地址: 南投縣草屯鎮中山里中山街一六七號一樓 | 負責人: 張鐸耀 | 統編: 77374110 | 歇業 - 獨資 |
雅喬工程行 登記地址: 高雄市新興區林森一路255巷22號 | 負責人: 張鐸耀 | 統編: 88086397 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|