蔡世元
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡世元的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是敦富開發股份有限公司, 統一編號是80730866.
董監事資料集 資料集的 蔡世元 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡世元 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 218000 | 所代表法人: | 敦富開發股份有限公司 | 統一編號: 80730866 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 敦富開發股份有限公司 | 統一編號: 80730866 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 敦富開發股份有限公司 | 統一編號: 80730866 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 218000 | 所代表法人: | 敦富開發股份有限公司 | 統一編號: 80730866 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 敦富開發股份有限公司 | 統一編號: 80730866 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 敦富開發股份有限公司 | 統一編號: 80730866 |
[ 搜尋所有相關: 蔡世元 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 敦富開發 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 敦富開發 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 敦富開發建設股份有限公司 | 統一編號: 42866407 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 敦富開發建設股份有限公司 | 統一編號: 42866407 @ 董監事資料集 |
| 組織識別碼: EB42866407 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 14:33:46 @ 公文電子交換系統地址簿 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 敦富開發建設股份有限公司 | 統一編號: 42866407 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 敦富開發建設股份有限公司 | 統一編號: 42866407 @ 董監事資料集 |
組織識別碼: EB42866407 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 14:33:46 @ 公文電子交換系統地址簿 |
[ 搜尋所有 敦富開發 ... ]
根據姓名 蔡世元 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡世元 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20190101 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20190101 | 機構電話: 0988-279500 | 機構負責人姓名: 蔡世元 | 機構代碼: B40100004 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市信義區永吉路491巷46號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 蔡世元 ... ]
敦富開發股份有限公司 | 地址: 台中市南屯區永平路409號1樓 | 電話: 04-2385-0159 |
名稱 敦富開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 敦富開發)
敦富開發股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區豐樂里永平路409號1樓 | 負責人: 吳崇銘 | 統編: 80730866 | 核准設立 |
敦富開發建設股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路5段2號6樓 | 負責人: 陳清堯 | 統編: 42866407 | 核准設立 |
姓名 蔡世元 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 蔡世元)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
四元設計工作室 雲林縣四湖鄉萡東村萡子寮路3-16號 | 蔡世元 | 88474559 | 核准設立 - 獨資 |
順和企業社 臺中市清水區武鹿里中清路九段571巷2號 | 蔡世元 | 39696273 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070868728) |
脊立安健康管理顧問有限公司 新北市新莊區中原路263號6樓 | 蔡世元 | 83688390 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-14) |
四元設計工作室 登記地址: 雲林縣四湖鄉萡東村萡子寮路3-16號 | 負責人: 蔡世元 | 統編: 88474559 | 核准設立 - 獨資 |
順和企業社 登記地址: 臺中市清水區武鹿里中清路九段571巷2號 | 負責人: 蔡世元 | 統編: 39696273 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070868728) |
脊立安健康管理顧問有限公司 登記地址: 新北市新莊區中原路263號6樓 | 負責人: 蔡世元 | 統編: 83688390 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-14) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
|