蔡思慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡思慧的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是可圓有限公司, 統一編號是82810942.
根據名稱 可圓 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 可圓 ...) | 電話: 06-2872132 | 開放時間: | 分類: 飲料冰品、柑仔店 | 消費分類: 美食 | 709 臺南市安南區南興里安興街388號 @ 臺南餐飲 |
| 包裝規格: 60公克/盒 | 產品分類: 烘焙炊蒸製品 | 公司名稱: 郭元益食品股份有限公司 | 有效起始日: 2023/01/02 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: H-131264218-00001-3-09020000-0000000067 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
| 統一編號: 25855159 | 聯絡電話: 0937215466 | 臺東縣蘭嶼鄉 | 設立日期: 2010/9/29 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
| 英文品名: “Biosense Webster” nMARQ Circular and Crescent Irrigated Catheter | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028522號 | 有效日期: 2021/04/28 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/10/12 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: D132214, D132215以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 壯生醫療器材股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Biosense Webster” nMARQ Circular and Crescent Irrigated Catheter | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028522號 | 有效日期: 20210428 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: D132214, D132215以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 壯生醫療器材股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Biosense Webster” nMARQ Circular and Crescent Irrigated Catheter | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028522號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: 台灣可圓國際開發股份有限公司 | 御碩管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 12860721 @ 董監事資料集 |
電話: 06-2872132 | 開放時間: | 分類: 飲料冰品、柑仔店 | 消費分類: 美食 | 709 臺南市安南區南興里安興街388號 @ 臺南餐飲 |
包裝規格: 60公克/盒 | 產品分類: 烘焙炊蒸製品 | 公司名稱: 郭元益食品股份有限公司 | 有效起始日: 2023/01/02 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: H-131264218-00001-3-09020000-0000000067 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
統一編號: 25855159 | 聯絡電話: 0937215466 | 臺東縣蘭嶼鄉 | 設立日期: 2010/9/29 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
英文品名: “Biosense Webster” nMARQ Circular and Crescent Irrigated Catheter | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028522號 | 有效日期: 2021/04/28 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/10/12 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: D132214, D132215以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 壯生醫療器材股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Biosense Webster” nMARQ Circular and Crescent Irrigated Catheter | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028522號 | 有效日期: 20210428 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: D132214, D132215以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 壯生醫療器材股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Biosense Webster” nMARQ Circular and Crescent Irrigated Catheter | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028522號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: 台灣可圓國際開發股份有限公司 | 御碩管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 12860721 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 可圓 ... ]
根據姓名 蔡思慧 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡思慧 ...) | 連絡電話: 05-221338 | 興南村工業三路9-2號 | 廠商序號: C2017120000022 @ 寵物食品業者資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 89000 | 所代表法人: | 全泰綠能環保股份有限公司 | 統一編號: 83011670 @ 董監事資料集 |
連絡電話: 05-221338 | 興南村工業三路9-2號 | 廠商序號: C2017120000022 @ 寵物食品業者資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 89000 | 所代表法人: | 全泰綠能環保股份有限公司 | 統一編號: 83011670 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡思慧 ... ]
名稱 可圓 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 可圓)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
可圓企業社 彰化縣鹿港鎮頭崙里頂草路2段197巷36號1樓 | 王張玉霞 | 87207268 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120819000) |
皆可圓室內設計工程行 臺東縣蘭嶼鄉東清村東清路六十七號 | 鄭柏恩 | 25855159 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090138792) |
可圓服飾行 臺中市大里區立德里立元路11號1樓 | 許婷婷 | 72554958 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070874380) |
可圓有限公司 臺北市信義區松仁路101號12樓之1 | 蔡思慧 | 82810942 | 核准設立 |
可圓兄弟工作室 新北市汐止區福安街59巷10號 | 陳恩恩 | 91707639 | 核准設立 - 獨資 |
可圓商行 新北市蘆洲區三民路372號16樓之5 | 何美玉 | 72677403 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118165315) |
可圓企業社 桃園市中壢區興南里慈惠三街35號 | 陳俐帆 | 01271590 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039010830) |
大可圓工程有限公司
| | 12622502 | 解散已清算完結 (096年01月12日 雄院隆民禮96司5字字 第2336號) |
可圓企業社 登記地址: 彰化縣鹿港鎮頭崙里頂草路2段197巷36號1樓 | 負責人: 王張玉霞 | 統編: 87207268 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120819000) |
皆可圓室內設計工程行 登記地址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村東清路六十七號 | 負責人: 鄭柏恩 | 統編: 25855159 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090138792) |
可圓服飾行 登記地址: 臺中市大里區立德里立元路11號1樓 | 負責人: 許婷婷 | 統編: 72554958 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070874380) |
可圓有限公司 登記地址: 臺北市信義區松仁路101號12樓之1 | 負責人: 蔡思慧 | 統編: 82810942 | 核准設立 |
可圓兄弟工作室 登記地址: 新北市汐止區福安街59巷10號 | 負責人: 陳恩恩 | 統編: 91707639 | 核准設立 - 獨資 |
可圓商行 登記地址: 新北市蘆洲區三民路372號16樓之5 | 負責人: 何美玉 | 統編: 72677403 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118165315) |
可圓企業社 登記地址: 桃園市中壢區興南里慈惠三街35號 | 負責人: 陳俐帆 | 統編: 01271590 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039010830) |
大可圓工程有限公司 登記地址: | 統編: 12622502 | 解散已清算完結 (096年01月12日 雄院隆民禮96司5字字 第2336號) |
[ 查詢所有 可圓 ... ]
姓名 蔡思慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 蔡思慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
洛克馬企業社 彰化縣花壇鄉白沙村觀音巷80弄12-6號1樓 | 蔡思慧 | 47550265 | 停業 (停業起迄日期 107年04月30日 至 108年04月29日) - 獨資 |
統一油行 雲林縣元長鄉長南村中山路九號 | 蔡思慧 | 63869507 | 歇業 - 獨資 |
全泰綠能環保股份有限公司 彰化縣鹿港鎮海埔里工業東二路6號 | 蔡思慧 | 83011670 | 核准設立 |
洛克馬企業社 登記地址: 彰化縣花壇鄉白沙村觀音巷80弄12-6號1樓 | 負責人: 蔡思慧 | 統編: 47550265 | 停業 (停業起迄日期 107年04月30日 至 108年04月29日) - 獨資 |
統一油行 登記地址: 雲林縣元長鄉長南村中山路九號 | 負責人: 蔡思慧 | 統編: 63869507 | 歇業 - 獨資 |
全泰綠能環保股份有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮海埔里工業東二路6號 | 負責人: 蔡思慧 | 統編: 83011670 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
|