何天行
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何天行的職稱是董事長, 持有股份數是240000, 所代表法人是非行有限公司, 公司名稱是非訊股份有限公司, 統一編號是82815995.
董監事資料集 資料集的 何天行 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 何天行 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 非訊股份有限公司 | 統一編號: 82815995 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 非訊股份有限公司 | 統一編號: 82815995 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 非訊股份有限公司 | 統一編號: 82815995 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 非訊股份有限公司 | 統一編號: 82815995 |
[ 搜尋所有相關: 何天行 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 82815995 | 電話號碼: 02-25069501 | 臺北市中山區南京東路2段174號6樓 |
統一編號: 82815995 | 電話號碼: 02-25069501 | 臺北市中山區南京東路2段174號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 何天行 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: A-182815995-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 82815995 | 台北市中山區南京東路2段174號6樓 |
食品業者登錄字號: A-182815995-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 82815995 | 台北市中山區南京東路2段174號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 何天行 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 非訊 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 非訊 ...) | 證書期限: 2024/10/24 | 商品名稱: GravaStar MARS Pro 藍牙音響 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 非訊股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2026/04/18 | 商品名稱: Gravastar SuperNova 藍牙音響 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 非訊股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2026/05/16 | 商品名稱: 重力星球65W 氮化鎵 電源供應器 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 非訊股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2026/11/02 | 商品名稱: PLAUD NOTE 智慧錄音卡 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 非訊股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2026/11/27 | 商品名稱: 重力星球35W 氮化鎵 電源供應器 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 非訊股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2026/12/31 | 商品名稱: GravaStar Sirius PRO 真無線藍牙耳機 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 非訊股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2024/10/24 | 商品名稱: GravaStar MARS Pro 藍牙音響 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 非訊股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2026/04/18 | 商品名稱: Gravastar SuperNova 藍牙音響 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 非訊股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2026/05/16 | 商品名稱: 重力星球65W 氮化鎵 電源供應器 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 非訊股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2026/11/02 | 商品名稱: PLAUD NOTE 智慧錄音卡 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 非訊股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2026/11/27 | 商品名稱: 重力星球35W 氮化鎵 電源供應器 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 非訊股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2026/12/31 | 商品名稱: GravaStar Sirius PRO 真無線藍牙耳機 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 非訊股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 非訊 ... ]
根據姓名 何天行 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 何天行 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8640000 | 所代表法人: | 非行有限公司 | 統一編號: 90396242 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/09/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-587-6748 | 機構負責人姓名: 何天行 | 機構代碼: 2X1500016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市左營區翠華路601巷12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/09/30 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 07-587-6748 | 機構負責人姓名: 何天行 | 機構代碼: 2X1500016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市左營區翠華路601巷12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20190930 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 07-587-6748 | 機構負責人姓名: 何天行 | 機構代碼: 2X1500016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市左營區海勝里翠華路601巷12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20190930 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 07-587-6748 | 機構負責人姓名: 何天行 | 機構代碼: 2X1500016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市左營區海勝里翠華路601巷12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20190930 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 07-587-6748 | 機構負責人姓名: 何天行 | 機構代碼: 2X1500016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市左營區海勝里翠華路601巷12號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8640000 | 所代表法人: | 非行有限公司 | 統一編號: 90396242 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/09/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-587-6748 | 機構負責人姓名: 何天行 | 機構代碼: 2X1500016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市左營區翠華路601巷12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/09/30 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 07-587-6748 | 機構負責人姓名: 何天行 | 機構代碼: 2X1500016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市左營區翠華路601巷12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20190930 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 07-587-6748 | 機構負責人姓名: 何天行 | 機構代碼: 2X1500016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市左營區海勝里翠華路601巷12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20190930 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 07-587-6748 | 機構負責人姓名: 何天行 | 機構代碼: 2X1500016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市左營區海勝里翠華路601巷12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20190930 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 07-587-6748 | 機構負責人姓名: 何天行 | 機構代碼: 2X1500016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市左營區海勝里翠華路601巷12號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 何天行 ... ]
名稱 非訊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 非訊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
非訊股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段174號6樓 | 何天行 | 82815995 | 核准設立 |
非訊企業社 桃園市龜山區大華里頂湖路55號2樓 | 陳俊瑋 | 82260475 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089003860) |
非訊科技有限公司 高雄市苓雅區新光路38號卅樓之1 | 陳怡政 | 13146014 | 核准設立 |
博非訊管理顧問有限公司 臺中市西區華美街三八○號一樓 | | 16222491 | 撤銷 (089年08月15日 經89中字 第089667371號) |
非訊股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段174號6樓 | 負責人: 何天行 | 統編: 82815995 | 核准設立 |
非訊企業社 登記地址: 桃園市龜山區大華里頂湖路55號2樓 | 負責人: 陳俊瑋 | 統編: 82260475 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089003860) |
非訊科技有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區新光路38號卅樓之1 | 負責人: 陳怡政 | 統編: 13146014 | 核准設立 |
博非訊管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市西區華美街三八○號一樓 | 統編: 16222491 | 撤銷 (089年08月15日 經89中字 第089667371號) |
姓名 何天行 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 何天行)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
非行有限公司 臺北市中山區復興北路62號9樓之1 | 何天行 | 90396242 | 核准設立 |
非行有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路62號9樓之1 | 負責人: 何天行 | 統編: 90396242 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
|