楊靜江
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊靜江的職稱是董事, 持有股份數是80000, 公司名稱是羅信實業有限公司, 統一編號是82874889.
無其他 羅信實業 資料。
[ 搜尋所有 羅信實業 ... ]
根據姓名 楊靜江 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 楊靜江 ...) | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 郭月貞 | 上傳者: 雷恩 | 故事類別: 家庭/家族,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 楊靜江 | 發佈日期: 2014/04/29 | 故事摘要: 楊靜江參加女青年大隊招考,考上時還被舅舅念說女孩子讀那麼多書做什麼,但她還是很執著的去臺北報到了。在部隊裡上政治課、三民主義,很不習慣大夥一起洗澡。民國46年被派到金門負責教學及心理輔導等,當時很疑惑... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 團體會址: 臺北市大安區羅斯福路3段153-5號4樓 | 成立日期: 1060504 | 理事長: 楊靜江 @ 全國性人民團體名冊 |
| 負責人: 楊靜江 | 設立時間: 1060504 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 郭月貞 | 上傳者: 雷恩 | 故事類別: 家庭/家族,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 楊靜江 | 發佈日期: 2014/04/29 | 故事摘要: 楊靜江參加女青年大隊招考,考上時還被舅舅念說女孩子讀那麼多書做什麼,但她還是很執著的去臺北報到了。在部隊裡上政治課、三民主義,很不習慣大夥一起洗澡。民國46年被派到金門負責教學及心理輔導等,當時很疑惑... @ 國民記憶庫故事資料 |
團體會址: 臺北市大安區羅斯福路3段153-5號4樓 | 成立日期: 1060504 | 理事長: 楊靜江 @ 全國性人民團體名冊 |
負責人: 楊靜江 | 設立時間: 1060504 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 楊靜江 ... ]
名稱 羅信實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 羅信實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
羅信實業有限公司 臺中市北區健行里忠明路502之7號12樓之5 | 楊靜江 | 82874889 | 核准設立 |
羅信實業有限公司 南投縣草屯鎮碧洲里碧興路一段三七號 | | 27268938 | 廢止 (文號: 2005-5-6 經授中字 第0943470791號) |
羅信實業有限公司 登記地址: 臺中市北區健行里忠明路502之7號12樓之5 | 負責人: 楊靜江 | 統編: 82874889 | 核准設立 |
羅信實業有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮碧洲里碧興路一段三七號 | 統編: 27268938 | 廢止 (文號: 2005-5-6 經授中字 第0943470791號) |
姓名 楊靜江 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 楊靜江)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
文明電動玩具行 臺東縣成功鎮忠智里民生路六十三號一樓 | 莊楊靜江 | 12064197 | 歇業 - 獨資 |
文明電動玩具行 登記地址: 臺東縣成功鎮忠智里民生路六十三號一樓 | 負責人: 莊楊靜江 | 統編: 12064197 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|