李麗好
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李麗好的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是鴻發興業有限公司, 統一編號是82935984.
根據名稱 鴻發興業 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 鴻發興業 ...) | 英文品名: BABY LIQUID VITAMINS | 許可證字號: 衛署藥輸字第010503號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1988/10/20 | 註銷理由: | 有效日期: 1987/09/17 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 嬰兒及小孩因缺乏維他命所引起之症狀 | 劑型: 內服液劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: PYRIDOXINE HCL;;SODIUM ASCORBATE;;NIACINAMIDE (NICOTINAMIDE);;PANTHENOL;;THIAMINE HYDROCHLORIDE;;RIB... | 製造商名稱: MAURRY BIOLOGICAL CO. INC. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: COR-OTICIN | 許可證字號: 衛署藥輸字第010791號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2010/05/31 | 註銷理由: 屆期未申請展延 | 有效日期: 1988/01/15 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 水泡性角膜結膜炎、眼部帶狀?疹、過敏性結膜炎、角膜炎、深在性角膜炎、鞏膜角膜炎 | 劑型: 點眼液劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: NEOMYCIN (SULFATE);;HYDROCORTISONE ACETATE | 製造商名稱: MAURRY BIOLOGICAL CO. INC. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: SULF-10 | 許可證字號: 衛署藥輸字第011028號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2010/05/31 | 註銷理由: 屆期未申請展延 | 有效日期: 1988/03/26 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 結膜炎、角膜潰瘍和眼球表面之細菌傳染 | 劑型: 點眼液劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: SULFACETAMIDE SODIUM | 製造商名稱: MAURRY BIOLOGICAL CO. INC. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 鴻發興業建設股份有限公司 | 統一編號: 22077903 @ 董監事資料集 |
英文品名: BABY LIQUID VITAMINS | 許可證字號: 衛署藥輸字第010503號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1988/10/20 | 註銷理由: | 有效日期: 1987/09/17 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 嬰兒及小孩因缺乏維他命所引起之症狀 | 劑型: 內服液劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: PYRIDOXINE HCL;;SODIUM ASCORBATE;;NIACINAMIDE (NICOTINAMIDE);;PANTHENOL;;THIAMINE HYDROCHLORIDE;;RIB... | 製造商名稱: MAURRY BIOLOGICAL CO. INC. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: COR-OTICIN | 許可證字號: 衛署藥輸字第010791號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2010/05/31 | 註銷理由: 屆期未申請展延 | 有效日期: 1988/01/15 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 水泡性角膜結膜炎、眼部帶狀?疹、過敏性結膜炎、角膜炎、深在性角膜炎、鞏膜角膜炎 | 劑型: 點眼液劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: NEOMYCIN (SULFATE);;HYDROCORTISONE ACETATE | 製造商名稱: MAURRY BIOLOGICAL CO. INC. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: SULF-10 | 許可證字號: 衛署藥輸字第011028號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2010/05/31 | 註銷理由: 屆期未申請展延 | 有效日期: 1988/03/26 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 結膜炎、角膜潰瘍和眼球表面之細菌傳染 | 劑型: 點眼液劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: SULFACETAMIDE SODIUM | 製造商名稱: MAURRY BIOLOGICAL CO. INC. @ 全部藥品許可證資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 鴻發興業建設股份有限公司 | 統一編號: 22077903 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鴻發興業 ... ]
| 作者: 林雅玲, 李麗好, 尹誠文; 劉家暉圖 | 出版機構: 基隆市堵南國小 | 版次: | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 32 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5417-42-0 (精裝, NT$250, 32面, 22X30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 林雅玲, 李麗好, 尹誠文; 劉家暉圖 | 出版機構: 基隆市堵南國小 | 版次: | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 32 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5417-42-0 (精裝, NT$250, 32面, 22X30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 李麗好 ... ]
名稱 鴻發興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 鴻發興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻發興業社 臺南市仁德區二行里中正西路261號 | 曾榮發 | 13717914 | 核准設立 - 獨資 |
鴻發興業有限公司 新北市新莊區永安街126號 | 李麗好 | 82935984 | 核准設立 |
鴻發興業社 新北市汐止區新台五路2段240之2號5樓 | 蔡岱砡 | 87510085 | 核准設立 - 獨資 |
鴻發興業建設股份有限公司 臺北市大同區五原路13號8樓 | 李段興 | 22077903 | 核准設立 |
鴻發興業有限公司 臺北市松山區八德路4段123號5樓 | | 16138277 | 解散 (091年03月11日 府建商字 第091030180號) |
鴻發興業社 登記地址: 臺南市仁德區二行里中正西路261號 | 負責人: 曾榮發 | 統編: 13717914 | 核准設立 - 獨資 |
鴻發興業有限公司 登記地址: 新北市新莊區永安街126號 | 負責人: 李麗好 | 統編: 82935984 | 核准設立 |
鴻發興業社 登記地址: 新北市汐止區新台五路2段240之2號5樓 | 負責人: 蔡岱砡 | 統編: 87510085 | 核准設立 - 獨資 |
鴻發興業建設股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區五原路13號8樓 | 負責人: 李段興 | 統編: 22077903 | 核准設立 |
鴻發興業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段123號5樓 | 統編: 16138277 | 解散 (091年03月11日 府建商字 第091030180號) |
姓名 李麗好 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 李麗好)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
興隆行 基隆市七堵區百二街五三號 | 李麗好 | 00715619 | 核准設立 - 獨資 |
興隆行 登記地址: 基隆市七堵區百二街五三號 | 負責人: 李麗好 | 統編: 00715619 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
|