梁琇媚
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名梁琇媚的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是龍通有限公司, 統一編號是83089894.
根據名稱 龍通 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 龍通 ...) | 敍述者: 方宣喻 | 上傳者: 故事行動列車(南車) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 曾龍通 | 發佈日期: 2014/01/27 | 故事摘要: 住在屏東縣瑪家鄉涼山村的曾龍通,小時候日據時代由於天災以及疾病,村人滅亡將近一半,當時他父親接到日本政府的命令,帶領村人們大舉遷村至現今涼山村的位置。光復後,村人們群龍無首,原要推舉他父親擔任頭目,但... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 尊龍通運有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整,並限期於113年3月5日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按次處罰。(註:如於違反時間後已完成檢測,則無須理會本限期改善通知部分之處分。) | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2024-01-16 | 違反時間: 2023-09-18 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| (中華民國)根誌優;(中華民國)張義勝;(中華民國)張明純;(中華民國)林淑珍;(中華民國)俞龍通 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/08/05 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)根誌優;(中華民國)張義勝;(中華民國)張明純;(中華民國)林淑珍;(中華民國)俞龍通 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/08/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 嘉龍通運有限公司 | 裁處金額: 2400 | 主旨: 罰鍰新臺幣2400元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 一般廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2024-02-16 | 違反時間: 2023-09-15 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 電話: | 等級: 乙 | 證照號碼: N104000002 | 到期日期: 20250202 | 取消日期: 0 | 統一編號: 84988374 | 地址: 永安街181巷8號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 電子工程學系 | 學校名稱: 中原大學 | 教師專長: 通訊訊號處理技術、數位通訊、行動通訊、FPGA實現 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 電腦與通訊系 | 學校名稱: 樹德科技大學 | 教師專長: 通訊系統、無信通訊、編碼理論、訊號分析 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
敍述者: 方宣喻 | 上傳者: 故事行動列車(南車) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 曾龍通 | 發佈日期: 2014/01/27 | 故事摘要: 住在屏東縣瑪家鄉涼山村的曾龍通,小時候日據時代由於天災以及疾病,村人滅亡將近一半,當時他父親接到日本政府的命令,帶領村人們大舉遷村至現今涼山村的位置。光復後,村人們群龍無首,原要推舉他父親擔任頭目,但... @ 國民記憶庫故事資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 尊龍通運有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整,並限期於113年3月5日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按次處罰。(註:如於違反時間後已完成檢測,則無須理會本限期改善通知部分之處分。) | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2024-01-16 | 違反時間: 2023-09-18 @ 列管事業污染源裁處資料 |
(中華民國)根誌優;(中華民國)張義勝;(中華民國)張明純;(中華民國)林淑珍;(中華民國)俞龍通 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/08/05 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)根誌優;(中華民國)張義勝;(中華民國)張明純;(中華民國)林淑珍;(中華民國)俞龍通 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/08/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 嘉龍通運有限公司 | 裁處金額: 2400 | 主旨: 罰鍰新臺幣2400元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 一般廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2024-02-16 | 違反時間: 2023-09-15 @ 列管事業污染源裁處資料 |
電話: | 等級: 乙 | 證照號碼: N104000002 | 到期日期: 20250202 | 取消日期: 0 | 統一編號: 84988374 | 地址: 永安街181巷8號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 電子工程學系 | 學校名稱: 中原大學 | 教師專長: 通訊訊號處理技術、數位通訊、行動通訊、FPGA實現 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 電腦與通訊系 | 學校名稱: 樹德科技大學 | 教師專長: 通訊系統、無信通訊、編碼理論、訊號分析 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
[ 搜尋所有 龍通 ... ]
無其他 梁琇媚 資料。
[ 搜尋所有 梁琇媚 ... ]
龍通義仲布行 | 地址: 嘉義縣朴子市第一市場3號 | 電話: 05-379-3346 |
新加坡商成龍通有限公司台灣分公司 | 地址: 桃園市桃園區中正路62巷32號 | 電話: 03-338-0008 |
繼龍通信有限公司 | 地址: 新北市中和區中山路二段363巷63號5樓 | 電話: 02-2223-6728 |
協龍通運有限公司 | 地址: 新北市淡水區中正東路一段119號之1,D棟11樓 | 電話: 02-2621-5667 |
尊龍通運有限公司 | 地址: 彰化縣溪湖鎮湖西段422地號 | 電話: 04-882-9337 |
寶龍通運股份有限公司 | 地址: 高雄市三民區皓東路106號 | 電話: 07-282-2819 |
欣龍通商股份有限公司 | 地址: 台中市北屯區文心路四段81號10樓之1 | 電話: 04-2293-8253 |
欣龍通商股份有限公司 | 地址: 台中市梧棲區四維中路236號 | 電話: 04-2657-3138 |
九龍通運有限公司 | 地址: 台北市中正區信義路二段7號3樓之1 | 電話: 02-2397-3636 |
協龍通運股份有限公司 | 地址: 新北市淡水區新市一路二段251號之1 | 電話: 02-2621-1988 |
名稱 龍通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 龍通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
龍通電器工程有限公司 苗栗縣後龍鎮中龍里館前街16號 | 黃李滿妹 | 23838938 | 核准設立 |
穎龍通信企業行 高雄市鳳山區黃埔路55巷36號1樓 | 周楷源 | 18020154 | 核准設立 - 獨資 |
如龍通訊行 臺中市豐原區府前街61之1號1樓 | 詹益來 | 47475891 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080868249) |
漢龍通運有限公司 桃園市蘆竹區上興路77巷48號1樓 | 潘進龍 | 28670022 | 核准設立 |
翔龍通訊企業社 桃園市平鎮區南勢里中豐路南勢2段133號1樓 | 林柏龍 | 82028391 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119016585) |
文樂龍通信行 高雄市新興區林森一路206號1樓 | 蘇聖凱 | 25900491 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262601300) |
洪龍通訊行 新北市新莊區新泰路313號 | 高振豪 | 37866722 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088123760) |
飛龍通訊 桃園市八德區大正里介壽路一段432號1樓 | 侯克武 | 41025027 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119016599) |
龍通電器工程有限公司 登記地址: 苗栗縣後龍鎮中龍里館前街16號 | 負責人: 黃李滿妹 | 統編: 23838938 | 核准設立 |
穎龍通信企業行 登記地址: 高雄市鳳山區黃埔路55巷36號1樓 | 負責人: 周楷源 | 統編: 18020154 | 核准設立 - 獨資 |
如龍通訊行 登記地址: 臺中市豐原區府前街61之1號1樓 | 負責人: 詹益來 | 統編: 47475891 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080868249) |
漢龍通運有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區上興路77巷48號1樓 | 負責人: 潘進龍 | 統編: 28670022 | 核准設立 |
翔龍通訊企業社 登記地址: 桃園市平鎮區南勢里中豐路南勢2段133號1樓 | 負責人: 林柏龍 | 統編: 82028391 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119016585) |
文樂龍通信行 登記地址: 高雄市新興區林森一路206號1樓 | 負責人: 蘇聖凱 | 統編: 25900491 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262601300) |
洪龍通訊行 登記地址: 新北市新莊區新泰路313號 | 負責人: 高振豪 | 統編: 37866722 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088123760) |
飛龍通訊 登記地址: 桃園市八德區大正里介壽路一段432號1樓 | 負責人: 侯克武 | 統編: 41025027 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119016599) |
[ 查詢所有 龍通 ... ]
姓名 梁琇媚 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 梁琇媚)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
卡菲小姐影像工作室 南投縣草屯鎮炎峰里大成街153號 | 梁琇媚 | 72428860 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060003255) |
龍通有限公司 高雄市小港區桂明街60號2樓 | 梁琇媚 | 83089894 | 核准設立 |
卡菲小姐影像工作室 登記地址: 南投縣草屯鎮炎峰里大成街153號 | 負責人: 梁琇媚 | 統編: 72428860 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060003255) |
龍通有限公司 登記地址: 高雄市小港區桂明街60號2樓 | 負責人: 梁琇媚 | 統編: 83089894 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
|