李一
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李一的職稱是董事, 持有股份數是2500000, 公司名稱是極旺建設有限公司, 統一編號是83094637.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 極旺建設有限公司 | 統一編號: 83094637 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 極旺建設有限公司 | 統一編號: 83094637 |
[ 搜尋所有相關: 李一 @ 董監事資料集 ]
無其他 極旺建設 資料。
[ 搜尋所有 極旺建設 ... ]
根據姓名 李一 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李一 ...) | (南韓)孫在馨;(南韓)玄中和;(南韓)金基昇;(南韓)柳熙綱;(南韓)宋成鏞;(南韓)李喆卿;(南韓)李基雨;(南韓)金忠顯;(南韓)金膺顯;(南韓)徐喜煥;(南韓)權昌倫;(南韓)朴元圭;(南韓)... | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (南韓)孫在馨;(南韓)玄中和;(南韓)金基昇;(南韓)柳熙綱;(南韓)宋成鏞;(南韓)李喆卿;(南韓)李基雨;(南韓)金忠顯;(南韓)金膺顯;(南韓)徐喜煥;(南韓)權昌倫;(南韓)朴元圭;(南韓)... | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 關山鎮生活美學協會故事蒐錄團隊 | 上傳者: 臺東縣關山鎮生活美學協會站管理者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 李一玓 | 發佈日期: 2014/10/14 | 故事摘要: 李一玓小時候偶然參加美術比賽,竟意外獲得第一名,父母覺得她有美術天份,國中在媽媽的半強迫下報考美術班,以備取第一名考上。剛上國中時挫折感很重,沒有經過正規美術訓練的她,作品在全班老是最後一名,而國三一... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 作者: 李一冰著 | 出版機構: 聯經 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 432 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-08-6610-0 (平裝, 432面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 李一冰著 | 出版機構: 聯經 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-08-6678-0 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 李一冰著 | 出版機構: 聯經 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-08-6679-7 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 74000407 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市學甲區秀昌里一秀162之26號 @ 登記工廠名錄 |
| 敍述者: 王郁馨、林士堯、卓怡萱 | 上傳者: 郭政佑 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 李一芳 | 發佈日期: 2014/11/18 | 故事摘要: 莫啡定律店在日據時期是新港支廳長菅宮勝太郎居所,後由新港長老高端立醫生接手為安診所,再由教會買下後作為靈修會館之用。莫啡定律店長李一芳是位有趣的教會姐妹,除了對咖啡很有研究、作麵包有自己的堅持之外,對... @ 國民記憶庫故事資料 |
(南韓)孫在馨;(南韓)玄中和;(南韓)金基昇;(南韓)柳熙綱;(南韓)宋成鏞;(南韓)李喆卿;(南韓)李基雨;(南韓)金忠顯;(南韓)金膺顯;(南韓)徐喜煥;(南韓)權昌倫;(南韓)朴元圭;(南韓)... | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(南韓)孫在馨;(南韓)玄中和;(南韓)金基昇;(南韓)柳熙綱;(南韓)宋成鏞;(南韓)李喆卿;(南韓)李基雨;(南韓)金忠顯;(南韓)金膺顯;(南韓)徐喜煥;(南韓)權昌倫;(南韓)朴元圭;(南韓)... | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 關山鎮生活美學協會故事蒐錄團隊 | 上傳者: 臺東縣關山鎮生活美學協會站管理者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 李一玓 | 發佈日期: 2014/10/14 | 故事摘要: 李一玓小時候偶然參加美術比賽,竟意外獲得第一名,父母覺得她有美術天份,國中在媽媽的半強迫下報考美術班,以備取第一名考上。剛上國中時挫折感很重,沒有經過正規美術訓練的她,作品在全班老是最後一名,而國三一... @ 國民記憶庫故事資料 |
作者: 李一冰著 | 出版機構: 聯經 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 432 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-08-6610-0 (平裝, 432面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 李一冰著 | 出版機構: 聯經 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-08-6678-0 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 李一冰著 | 出版機構: 聯經 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-08-6679-7 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 74000407 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市學甲區秀昌里一秀162之26號 @ 登記工廠名錄 |
敍述者: 王郁馨、林士堯、卓怡萱 | 上傳者: 郭政佑 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 李一芳 | 發佈日期: 2014/11/18 | 故事摘要: 莫啡定律店在日據時期是新港支廳長菅宮勝太郎居所,後由新港長老高端立醫生接手為安診所,再由教會買下後作為靈修會館之用。莫啡定律店長李一芳是位有趣的教會姐妹,除了對咖啡很有研究、作麵包有自己的堅持之外,對... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 李一 ... ]
名稱 極旺建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 極旺建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
極旺建設有限公司 屏東縣屏東市大連里豐華街120巷34弄25號1樓 | 李寬裕 | 83094637 | 核准設立 |
極旺建設有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市大連里豐華街120巷34弄25號1樓 | 負責人: 李寬裕 | 統編: 83094637 | 核准設立 |
姓名 李一 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李一)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李一中個人計程車 基隆市信義區東信路三五巷一五號之一 | 李一中 | 00862533 | 核准設立 - 獨資 |
李一琴自營計程車行 臺北市松山區新東街20巷13號3樓 | 李一琴 | 21204803 | 廢止 - 獨資 |
李一雄自營計程車行 臺南市新營區王公里民族路72號 | 李一雄 | 72154334 | 歇業 - 獨資 |
李記燒腊小吃店 臺中市太平區宜欣里宜昌路409號1樓 | 李一平 | 08776027 | 歇業 - 獨資 |
恒達通信行 基隆市信義區信一路一O九號一樓 | 李一助 | 76671984 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
暖心創意有限公司 新北市新莊區五權一路12巷25弄15號7樓 | 李一宏 | 83117293 | 核准設立 |
蒔黛設計室內裝修有限公司 臺中市南屯區文心一路373號11樓之1 | 李一中 | 94242852 | 核准設立 |
立益機車百貨行 南投縣埔里鎮蜈蚣里中山路一段二一二號 | 李一民 | 06128813 | 核准停業 - 獨資 |
李一中個人計程車 登記地址: 基隆市信義區東信路三五巷一五號之一 | 負責人: 李一中 | 統編: 00862533 | 核准設立 - 獨資 |
李一琴自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區新東街20巷13號3樓 | 負責人: 李一琴 | 統編: 21204803 | 廢止 - 獨資 |
李一雄自營計程車行 登記地址: 臺南市新營區王公里民族路72號 | 負責人: 李一雄 | 統編: 72154334 | 歇業 - 獨資 |
李記燒腊小吃店 登記地址: 臺中市太平區宜欣里宜昌路409號1樓 | 負責人: 李一平 | 統編: 08776027 | 歇業 - 獨資 |
恒達通信行 登記地址: 基隆市信義區信一路一O九號一樓 | 負責人: 李一助 | 統編: 76671984 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
暖心創意有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路12巷25弄15號7樓 | 負責人: 李一宏 | 統編: 83117293 | 核准設立 |
蒔黛設計室內裝修有限公司 登記地址: 臺中市南屯區文心一路373號11樓之1 | 負責人: 李一中 | 統編: 94242852 | 核准設立 |
立益機車百貨行 登記地址: 南投縣埔里鎮蜈蚣里中山路一段二一二號 | 負責人: 李一民 | 統編: 06128813 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李一 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
|