謝明月
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝明月的職稱是監察人, 持有股份數是2000, 公司名稱是慈暉股份有限公司, 統一編號是83117809.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 慈暉股份有限公司 | 統一編號: 83117809 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 慈暉股份有限公司 | 統一編號: 83117809 |
[ 搜尋所有相關: 謝明月 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 慈暉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 慈暉 ...) | OID: 2.16.886.119.90012.100190 | 電話: 05-6321322 | 地址: 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路166號 | DN: o=慈暉股份有限公司附設雲林縣私立慈暉長期健康管理居家式照顧機構,l=雲林縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 主事務所所在地: 234 新北市永和區中山路1段26號B1 | 董事長: 林長勲 | 設立許可日期: 1994/6/22 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: ●推動環境教育 捐建校園生態園 ●推廣閱讀風氣 發行Fabulous美雜誌免費贈閱 ●推動社會教育 落實社區服務 開辦免費公益講座 ●推廣藝術教育 舉辦藝文活動 提升文化氣息 ●設置獎助捐助 關懷弱勢... @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 敍述者: 高雄市立歷史博物館 | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 胡靜婷 | 發佈日期: 2014/07/31 | 故事摘要: 胡靜婷在高雄市私立慈暉關懷學園擔任主任,關懷學園成立以來,以志願服務的方式讓落後的孩子回到學校, 2006年開始收容協助12-18歲的中輟生,讓孩子有一個安身立命的家園。他協助安排適當學校,預備如手工... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/09/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-8814897 | 機構負責人姓名: 李宗哲 | 機構代碼: 1N1100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路166號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200930 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-8814897 | 機構負責人姓名: 李宗哲 | 機構代碼: 1N1100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路166號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8814897 | 機構負責人姓名: 李宗哲 | 機構代碼: 1N1100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路166號 @ 長照ABC據點 |
| OID: 2.16.886.104.100516 | 電話: 02-8660-0766*201 | 地址: 台北縣永和市中山路一段26號B1F | DN: o=財團法人慈暉文教基金會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.104.90029.100016 | 電話: 07-7471393 | 地址: 高雄市鳳山區鳳崗路1-3號 | DN: o=財團法人高雄市私立慈暉關懷學園,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90012.100190 | 電話: 05-6321322 | 地址: 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路166號 | DN: o=慈暉股份有限公司附設雲林縣私立慈暉長期健康管理居家式照顧機構,l=雲林縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
主事務所所在地: 234 新北市永和區中山路1段26號B1 | 董事長: 林長勲 | 設立許可日期: 1994/6/22 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: ●推動環境教育 捐建校園生態園 ●推廣閱讀風氣 發行Fabulous美雜誌免費贈閱 ●推動社會教育 落實社區服務 開辦免費公益講座 ●推廣藝術教育 舉辦藝文活動 提升文化氣息 ●設置獎助捐助 關懷弱勢... @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
敍述者: 高雄市立歷史博物館 | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 胡靜婷 | 發佈日期: 2014/07/31 | 故事摘要: 胡靜婷在高雄市私立慈暉關懷學園擔任主任,關懷學園成立以來,以志願服務的方式讓落後的孩子回到學校, 2006年開始收容協助12-18歲的中輟生,讓孩子有一個安身立命的家園。他協助安排適當學校,預備如手工... @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/09/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-8814897 | 機構負責人姓名: 李宗哲 | 機構代碼: 1N1100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路166號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200930 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-8814897 | 機構負責人姓名: 李宗哲 | 機構代碼: 1N1100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路166號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8814897 | 機構負責人姓名: 李宗哲 | 機構代碼: 1N1100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路166號 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.104.100516 | 電話: 02-8660-0766*201 | 地址: 台北縣永和市中山路一段26號B1F | DN: o=財團法人慈暉文教基金會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.104.90029.100016 | 電話: 07-7471393 | 地址: 高雄市鳳山區鳳崗路1-3號 | DN: o=財團法人高雄市私立慈暉關懷學園,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 慈暉 ... ]
根據姓名 謝明月 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝明月 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 承明玻璃有限公司 | 統一編號: 84431398 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照C據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 承明玻璃有限公司 | 統一編號: 84431398 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8681199 | 機構負責人姓名: 謝明月 | 機構代碼: A10900001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路61巷20號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 謝明月 ... ]
彰化縣慈暉愛心慈善會 | 地址: 彰化縣二林鎮原竹路903號 | 電話: 04-890-4609 |
慈暉書局有限公司 | 地址: 屏東縣屏東市廣東路187號 | 電話: 08-723-5750 |
慈暉書局 | 地址: 台東縣台東市強國街20號 | 電話: 083-275-71 |
慈暉書局 | 地址: 台東縣台東市強國街20號 | 電話: 089-360-592 |
慈暉國際開發股份有限公司 | 地址: 台中市大里區新仁路一段45號 | 電話: 04-2273-7882 |
慈暉中醫診所 | 地址: 新北市三重區福德北路43號 | 電話: 02-2972-0330 |
慈暉診所 | 地址: 新竹縣新豐鄉後湖村1鄰5–2號 | 電話: 03-568-6616 |
慈暉內兒胃腸科診所 | 地址: 新竹市中山路136號1樓 | 電話: 03-522-0145 |
慈暉幼稚園 | 地址: 新竹縣竹北市中山路258號 | 電話: 03-555-6569 |
台南市私立新慈暉托兒所 | 地址: 台南市中西區大新街22巷7號 | 電話: 06-226-2522 |
名稱 慈暉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 慈暉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慈暉書局 臺東縣臺東市中華里強國街二十號一樓 | 羅王雪芳 | 08109545 | 核准設立 - 獨資 |
慈暉禮儀社 彰化縣埔心鄉二重村南昌東路175號 | 黃治村 | 09201295 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
慈暉人力派遣企業行 高雄市苓雅區福安路252巷8號1樓 | 徐姉青 | 10219245 | 核准設立 - 獨資 |
慈暉生命禮儀社 臺南市南區大忠里國民路222號1樓 | 王杉寶 | 10870723 | 核准設立 - 獨資 |
懷恩慈暉禮儀股份有限公司 新北市三芝區曹子坑32之1號 | 林敬吾 | 13183973 | 核准設立 |
慈暉電腦有限公司 屏東縣屏東市廣東路428-430號 | 王吉俊 | 22416967 | 核准設立 |
慈暉實業社 桃園市中壢區水尾里新生路446巷8之6號1樓 | 張秀珠 | 26627746 | 歇業 - 獨資 |
慈暉企業社 桃園縣桃園市中平里中平路一巷二弄三號 | 李進財 | 34840475 | 核准設立 - 獨資 |
慈暉書局 登記地址: 臺東縣臺東市中華里強國街二十號一樓 | 負責人: 羅王雪芳 | 統編: 08109545 | 核准設立 - 獨資 |
慈暉禮儀社 登記地址: 彰化縣埔心鄉二重村南昌東路175號 | 負責人: 黃治村 | 統編: 09201295 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
慈暉人力派遣企業行 登記地址: 高雄市苓雅區福安路252巷8號1樓 | 負責人: 徐姉青 | 統編: 10219245 | 核准設立 - 獨資 |
慈暉生命禮儀社 登記地址: 臺南市南區大忠里國民路222號1樓 | 負責人: 王杉寶 | 統編: 10870723 | 核准設立 - 獨資 |
懷恩慈暉禮儀股份有限公司 登記地址: 新北市三芝區曹子坑32之1號 | 負責人: 林敬吾 | 統編: 13183973 | 核准設立 |
慈暉電腦有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市廣東路428-430號 | 負責人: 王吉俊 | 統編: 22416967 | 核准設立 |
慈暉實業社 登記地址: 桃園市中壢區水尾里新生路446巷8之6號1樓 | 負責人: 張秀珠 | 統編: 26627746 | 歇業 - 獨資 |
慈暉企業社 登記地址: 桃園縣桃園市中平里中平路一巷二弄三號 | 負責人: 李進財 | 統編: 34840475 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 慈暉 ... ]
姓名 謝明月 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝明月)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明葉工坊 臺東縣臺東市強國里廣東路三十七巷十號 | 謝明月 | 37729431 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070276576) |
承明玻璃有限公司 高雄市湖內區田尾里中山路一段460號 | 謝明月 | 84431398 | 核准設立 |
福明實業股份有限公司 新竹縣竹北市隘口里隘口一街125號1樓 | 謝明月 | 89803410 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-06) |
大大汽車企業社 高雄市楠梓區惠民里高楠公路1845號 | 謝明月 | 06772025 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361850600) |
塋盛實業有限公司 彰化縣彰化市南興里雲長路148號1樓 | 謝明月 | 28955218 | 核准設立 |
易潔化工企業行 臺北市北投區育仁路11號4樓 | 謝明月 | 31141455 | 撤銷 - 獨資 |
國仁旅社 臺南市歸仁區後市里民族北街6號 | 王謝明月 | 73228600 | 歇業 - 獨資 |
福松建設股份有限公司 新竹縣竹北市隘口里文興路二段246號2樓 | 謝明月 | 86330640 | 解散 (核准解散日期: 2021-02-26) |
明葉工坊 登記地址: 臺東縣臺東市強國里廣東路三十七巷十號 | 負責人: 謝明月 | 統編: 37729431 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070276576) |
承明玻璃有限公司 登記地址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段460號 | 負責人: 謝明月 | 統編: 84431398 | 核准設立 |
福明實業股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市隘口里隘口一街125號1樓 | 負責人: 謝明月 | 統編: 89803410 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-06) |
大大汽車企業社 登記地址: 高雄市楠梓區惠民里高楠公路1845號 | 負責人: 謝明月 | 統編: 06772025 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361850600) |
塋盛實業有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市南興里雲長路148號1樓 | 負責人: 謝明月 | 統編: 28955218 | 核准設立 |
易潔化工企業行 登記地址: 臺北市北投區育仁路11號4樓 | 負責人: 謝明月 | 統編: 31141455 | 撤銷 - 獨資 |
國仁旅社 登記地址: 臺南市歸仁區後市里民族北街6號 | 負責人: 王謝明月 | 統編: 73228600 | 歇業 - 獨資 |
福松建設股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市隘口里文興路二段246號2樓 | 負責人: 謝明月 | 統編: 86330640 | 解散 (核准解散日期: 2021-02-26) |
[ 查詢所有 謝明月 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
|