蔡惠如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡惠如的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是惠益健康福祉事業有限公司, 統一編號是83204819.
根據姓名 蔡惠如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡惠如 ...) | 姓名: 蔡惠如 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-7350517 | 苗栗縣苗栗市中正路1190號 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 惠誠實業有限公司 | 統一編號: 59297437 @ 董監事資料集 |
| 連絡電話: (07)385-1176 | 光富路51號1樓 | 廠商序號: C2021050000027 @ 寵物食品業者資料 |
| 電話: | 理事長及主要人員: 蔡惠如 | 手機號碼: 925984656 | 馬公市東文里東文澳100-1號 @ 澎湖縣現有宗親會團體組織概況 |
| 理事長: 蔡惠如 | 會址: 桃園市蘆竹區南崁路二段9號3樓之1 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7495468 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: B11500038 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市苓雅區建軍路5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 955302469 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: BF0400137 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市大園區大園里和平東路89號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7495468 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: B11500038 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市苓雅區建軍路5號 @ 長照C據點 |
姓名: 蔡惠如 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-7350517 | 苗栗縣苗栗市中正路1190號 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 惠誠實業有限公司 | 統一編號: 59297437 @ 董監事資料集 |
連絡電話: (07)385-1176 | 光富路51號1樓 | 廠商序號: C2021050000027 @ 寵物食品業者資料 |
電話: | 理事長及主要人員: 蔡惠如 | 手機號碼: 925984656 | 馬公市東文里東文澳100-1號 @ 澎湖縣現有宗親會團體組織概況 |
理事長: 蔡惠如 | 會址: 桃園市蘆竹區南崁路二段9號3樓之1 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7495468 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: B11500038 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市苓雅區建軍路5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 955302469 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: BF0400137 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市大園區大園里和平東路89號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7495468 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: B11500038 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市苓雅區建軍路5號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 蔡惠如 ... ]
名稱 惠益健康福祉事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 惠益健康福祉事業)
惠益健康福祉事業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區環中東路201號(1樓) | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 83204819 | 核准設立 |
姓名 蔡惠如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蔡惠如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠誠實業有限公司 高雄市仁武區慈惠三街176號1樓 | 蔡惠如 | 59297437 | 核准設立 |
慧如企業社 苗栗縣苗栗市文山里11鄰橫車路325號1樓 | 蔡惠如 | 47440036 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1051002453) |
如億靚衣舖 高雄市新興區復橫一路269號 | 蔡惠如 | 93241877 | 核准設立 - 獨資 |
惠傑企業社 桃園縣龜山鄉中興村萬壽路2段1186號3樓之2 | 蔡惠如 | 09750051 | 核准設立 - 獨資 |
蔡老師鋼琴工作室 新竹市香山區香山里牛埔東路33巷53號一樓 | 蔡惠如 | 85415228 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100001331) |
蔡會長食品企業社 嘉義市西區保生里保安一路170號一樓 | 蔡惠如 | 92371680 | 核准設立 - 獨資 |
惠陽行 南投縣埔里鎮清新里育英街二三三號一樓 | 蔡惠如 | 14604754 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030002921) |
惠誠實業有限公司 登記地址: 高雄市仁武區慈惠三街176號1樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 59297437 | 核准設立 |
慧如企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市文山里11鄰橫車路325號1樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 47440036 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1051002453) |
如億靚衣舖 登記地址: 高雄市新興區復橫一路269號 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 93241877 | 核准設立 - 獨資 |
惠傑企業社 登記地址: 桃園縣龜山鄉中興村萬壽路2段1186號3樓之2 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 09750051 | 核准設立 - 獨資 |
蔡老師鋼琴工作室 登記地址: 新竹市香山區香山里牛埔東路33巷53號一樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 85415228 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100001331) |
蔡會長食品企業社 登記地址: 嘉義市西區保生里保安一路170號一樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 92371680 | 核准設立 - 獨資 |
惠陽行 登記地址: 南投縣埔里鎮清新里育英街二三三號一樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 14604754 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030002921) |
[ 查詢所有 蔡惠如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
|