葉秀惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉秀惠的職稱是董事, 持有股份數是8000000, 所代表法人是伯諾股份有限公司, 公司名稱是三諾股份有限公司, 統一編號是83212536.
董監事資料集 資料集的 葉秀惠 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 葉秀惠 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三諾股份有限公司 | 統一編號: 83212536 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 三商行股份有限公司 | 三諾股份有限公司 | 統一編號: 83212536 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 伯諾股份有限公司 | 三諾股份有限公司 | 統一編號: 83212536 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 三商行股份有限公司 | 三諾股份有限公司 | 統一編號: 83212536 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三諾股份有限公司 | 統一編號: 83212536 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 三商行股份有限公司 | 三諾股份有限公司 | 統一編號: 83212536 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 伯諾股份有限公司 | 三諾股份有限公司 | 統一編號: 83212536 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 三商行股份有限公司 | 三諾股份有限公司 | 統一編號: 83212536 |
[ 搜尋所有相關: 葉秀惠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83212536 | 電話號碼: 02-25031111 | 臺北市中山區建國北路2段145號15樓 |
統一編號: 83212536 | 電話號碼: 02-25031111 | 臺北市中山區建國北路2段145號15樓 |
[ 搜尋所有相關: 葉秀惠 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 三諾 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 三諾 ...) | 敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 家庭/家族,移民,其他 | 敍述的主要人物: 李三諾 | 發佈日期: 2014/10/15 | 故事摘要: 民國20年出生的李三諾,自有記憶以來就不知親生父母是誰,從小由養父養育長大。20歲跟著軍隊逃出,開始四處流浪的生活,每天與游擊隊躲在山上打游擊,空投下來的救援物資也時常被搶走,只能吃山上的野菜維生。從... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 45101550 | 電話號碼: 04-8832600 | 彰化縣田尾鄉饒平村建平路一段177號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 家庭/家族,移民,其他 | 敍述的主要人物: 李三諾 | 發佈日期: 2014/10/15 | 故事摘要: 民國20年出生的李三諾,自有記憶以來就不知親生父母是誰,從小由養父養育長大。20歲跟著軍隊逃出,開始四處流浪的生活,每天與游擊隊躲在山上打游擊,空投下來的救援物資也時常被搶走,只能吃山上的野菜維生。從... @ 國民記憶庫故事資料 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 45101550 | 電話號碼: 04-8832600 | 彰化縣田尾鄉饒平村建平路一段177號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 三諾 ... ]
根據姓名 葉秀惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉秀惠 ...) | 證券代號: 6110 | 電話: 04-22268588 | 行政部門地址: 台中市民族路45號2樓(部分)、台北市忠孝東路一段85號9樓(部分)、14樓之1及15樓之1 | 營業廳: 台中市民族路45號1樓 @ 證券商基本資料 |
| 團體會址: 桃園市中壢區環西路2段306號10樓 | 成立日期: 1030927 | 理事長: 葉秀惠 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 新北市中和區中山路二段348巷4號8樓 | 成立日期: 1070410 | 理事長: 葉秀惠 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎國工程設計股份有限公司 | 統一編號: 22757612 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 630000 | 所代表法人: | 愛歐特股份有限公司 | 統一編號: 25119271 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 悅禧建設股份有限公司 | 統一編號: 27537526 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 德禧建設股份有限公司 | 統一編號: 27723839 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣長隆開發工業股份有限公司 | 統一編號: 28071531 @ 董監事資料集 |
證券代號: 6110 | 電話: 04-22268588 | 行政部門地址: 台中市民族路45號2樓(部分)、台北市忠孝東路一段85號9樓(部分)、14樓之1及15樓之1 | 營業廳: 台中市民族路45號1樓 @ 證券商基本資料 |
團體會址: 桃園市中壢區環西路2段306號10樓 | 成立日期: 1030927 | 理事長: 葉秀惠 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 新北市中和區中山路二段348巷4號8樓 | 成立日期: 1070410 | 理事長: 葉秀惠 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎國工程設計股份有限公司 | 統一編號: 22757612 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 630000 | 所代表法人: | 愛歐特股份有限公司 | 統一編號: 25119271 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 悅禧建設股份有限公司 | 統一編號: 27537526 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 德禧建設股份有限公司 | 統一編號: 27723839 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣長隆開發工業股份有限公司 | 統一編號: 28071531 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 葉秀惠 ... ]
名稱 三諾 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 三諾)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三諾國際有限公司 彰化縣田尾鄉饒平村建平路一段177號1樓 | 孫柏喬 | 45101550 | 核准設立 |
三諾股份有限公司 臺北市中山區建國北路2段145號15樓 | 陳翔玢 | 83212536 | 核准設立 |
三諾資本有限公司 新北市五股區五權五路27號3樓 | 陳芊諭 | 94078135 | 核准設立 |
三諾普股份有限公司 高雄市鼓山區華豐街120巷2號 | | 89253935 | 解散 (文號: 2001-3-2 建二公字 第05461900號) |
三諾企業有限公司 臺北市資料空白 | | 20786794 | 撤銷 (080年09月05日 建一字 第號) |
三諾電子有限公司 新北市中和區建八路2號12樓之3 | | 28663731 | 解散 (文號: 2010-3-30 北府經登字 第0993075526號) |
香港商三諾集團有限公司 新北市汐止區新台五路一段75號4樓之1 | 賴元培 | 54378620 | 核准設立 |
三諾股份有限公司天母門市部 臺北市士林區蘭興里德行西路47號1樓 | | 88277277 | |
三諾國際有限公司 登記地址: 彰化縣田尾鄉饒平村建平路一段177號1樓 | 負責人: 孫柏喬 | 統編: 45101550 | 核准設立 |
三諾股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段145號15樓 | 負責人: 陳翔玢 | 統編: 83212536 | 核准設立 |
三諾資本有限公司 登記地址: 新北市五股區五權五路27號3樓 | 負責人: 陳芊諭 | 統編: 94078135 | 核准設立 |
三諾普股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區華豐街120巷2號 | 統編: 89253935 | 解散 (文號: 2001-3-2 建二公字 第05461900號) |
三諾企業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 20786794 | 撤銷 (080年09月05日 建一字 第號) |
三諾電子有限公司 登記地址: 新北市中和區建八路2號12樓之3 | 統編: 28663731 | 解散 (文號: 2010-3-30 北府經登字 第0993075526號) |
香港商三諾集團有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路一段75號4樓之1 | 負責人: 賴元培 | 統編: 54378620 | 核准設立 |
三諾股份有限公司天母門市部 登記地址: 臺北市士林區蘭興里德行西路47號1樓 | 統編: 88277277 |
[ 查詢所有 三諾 ... ]
姓名 葉秀惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 葉秀惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秋葉服飾行 臺北市中山區南京東路1段132巷5號1樓 | 葉秀惠 | 01243498 | 撤銷 - 獨資 |
翊騰管理顧問有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段552號15樓 | 葉秀惠 | 42846487 | 核准設立 |
夢瑩冰菓室 桃園縣中壢市中建里大同路125號 | 葉秀惠 | 44665911 | 歇業 - 獨資 |
志鑽有限公司 桃園市桃園區中埔二街180號9樓 | 葉秀惠 | 45121275 | 核准設立 |
安垣石材工程行 臺中市霧峰區本堂里蘭生街52號5樓 | 葉秀惠 | 47471419 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070865489) |
台中銀證券股份有限公司 臺中市中區民族路45號1、2樓 | 葉秀惠 | 53668946 | 核准設立 |
禾家除蟲企業行 高雄市左營區民族1路1062號1樓 | 葉秀惠 | 57944676 | 核准設立 - 獨資 |
安立親子館 基隆市七堵區福五街一四五號及地下層 | 葉秀惠 | 78414104 | 核准停業 - 獨資 |
秋葉服飾行 登記地址: 臺北市中山區南京東路1段132巷5號1樓 | 負責人: 葉秀惠 | 統編: 01243498 | 撤銷 - 獨資 |
翊騰管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段552號15樓 | 負責人: 葉秀惠 | 統編: 42846487 | 核准設立 |
夢瑩冰菓室 登記地址: 桃園縣中壢市中建里大同路125號 | 負責人: 葉秀惠 | 統編: 44665911 | 歇業 - 獨資 |
志鑽有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中埔二街180號9樓 | 負責人: 葉秀惠 | 統編: 45121275 | 核准設立 |
安垣石材工程行 登記地址: 臺中市霧峰區本堂里蘭生街52號5樓 | 負責人: 葉秀惠 | 統編: 47471419 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070865489) |
台中銀證券股份有限公司 登記地址: 臺中市中區民族路45號1、2樓 | 負責人: 葉秀惠 | 統編: 53668946 | 核准設立 |
禾家除蟲企業行 登記地址: 高雄市左營區民族1路1062號1樓 | 負責人: 葉秀惠 | 統編: 57944676 | 核准設立 - 獨資 |
安立親子館 登記地址: 基隆市七堵區福五街一四五號及地下層 | 負責人: 葉秀惠 | 統編: 78414104 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 葉秀惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
|