蕭富鴻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蕭富鴻的職稱是董事長, 持有股份數是70000, 公司名稱是尚桌股份有限公司, 統一編號是83244761.
董監事資料集 資料集的 蕭富鴻 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蕭富鴻 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 尚桌股份有限公司 | 統一編號: 83244761 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 尚桌股份有限公司 | 統一編號: 83244761 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 尚桌股份有限公司 | 統一編號: 83244761 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 尚桌股份有限公司 | 統一編號: 83244761 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 尚桌股份有限公司 | 統一編號: 83244761 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 尚桌股份有限公司 | 統一編號: 83244761 |
[ 搜尋所有相關: 蕭富鴻 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83244761 | 電話號碼: 02-25996306 | 臺北市大同區重慶北路3段223巷9號1樓 |
統一編號: 83244761 | 電話號碼: 02-25996306 | 臺北市大同區重慶北路3段223巷9號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 蕭富鴻 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: A-183244761-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83244761 | 台北市大同區重慶北路3段223巷9號1樓 |
食品業者登錄字號: A-183244761-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83244761 | 台北市大同區重慶北路3段223巷9號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 蕭富鴻 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 尚桌 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 尚桌 ...) | 英文品名: LIAISON XS Analyzer(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹登字第a00001號 | 有效日期: 2024/10/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「臨床使用的個別式光度量測化學分析儀(A.2160)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: | 申請商名稱: 太暘生物科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "LIAISON" XS Analyzer (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹登字第022269號 | 有效日期: 2026/10/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「臨床使用的個別式光度量測化學分析儀(A.2160)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;QMS/QSD | 申請商名稱: 欣郁儀器股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "LIAISON" XS Analyzer (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第022269號 | 有效日期: 2026/01/22 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「臨床使用的個別式光度量測化學分析儀(A.2160)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;QMS/QSD | 申請商名稱: 欣郁儀器股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: LIAISON XS Analyzer(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹登字第a00001號 | 有效日期: 2024/10/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「臨床使用的個別式光度量測化學分析儀(A.2160)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: | 申請商名稱: 太暘生物科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "LIAISON" XS Analyzer (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹登字第022269號 | 有效日期: 2026/10/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「臨床使用的個別式光度量測化學分析儀(A.2160)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;QMS/QSD | 申請商名稱: 欣郁儀器股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "LIAISON" XS Analyzer (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第022269號 | 有效日期: 2026/01/22 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「臨床使用的個別式光度量測化學分析儀(A.2160)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;QMS/QSD | 申請商名稱: 欣郁儀器股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 尚桌 ... ]
根據姓名 蕭富鴻 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 蕭富鴻 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 元科企業股份有限公司 | 統一編號: 12508143 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50500 | 所代表法人: | 耶普達企業有限公司 | 統一編號: 94214770 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 元科企業股份有限公司 | 統一編號: 12508143 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50500 | 所代表法人: | 耶普達企業有限公司 | 統一編號: 94214770 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蕭富鴻 ... ]
名稱 尚桌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 尚桌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
尚桌股份有限公司 臺北市大同區重慶北路3段223巷9號1樓 | 蕭富鴻 | 83244761 | 核准設立 |
尚桌股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路3段223巷9號1樓 | 負責人: 蕭富鴻 | 統編: 83244761 | 核准設立 |
姓名 蕭富鴻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 蕭富鴻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富鴻農產行 彰化縣田中鎮中潭里東閔路3段100號 | 蕭富鴻 | 47535928 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080817290) |
翔虹數位企業社 嘉義市西區北榮里文華街41巷1號一樓 | 蕭富鴻 | 10121812 | 歇業 - 獨資 |
樂其國際貿易有限公司 新北市淡水區大勇街2之3號 | 蕭富鴻 | 66492527 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-04) |
耶普達企業有限公司 新竹市香山區樹下里牛埔南路496巷22號 | 蕭富鴻 | 94214770 | 核准設立 |
富鴻農產行 登記地址: 彰化縣田中鎮中潭里東閔路3段100號 | 負責人: 蕭富鴻 | 統編: 47535928 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080817290) |
翔虹數位企業社 登記地址: 嘉義市西區北榮里文華街41巷1號一樓 | 負責人: 蕭富鴻 | 統編: 10121812 | 歇業 - 獨資 |
樂其國際貿易有限公司 登記地址: 新北市淡水區大勇街2之3號 | 負責人: 蕭富鴻 | 統編: 66492527 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-04) |
耶普達企業有限公司 登記地址: 新竹市香山區樹下里牛埔南路496巷22號 | 負責人: 蕭富鴻 | 統編: 94214770 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
|